郭淑媛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭淑媛的職稱是董事, 持有股份數是700000, 公司名稱是大文機電工程有限公司, 統一編號是12822305.
| 統一編號: 12822305 | 電話號碼: 02-29090221 | 新北市新店區直潭路77號 |
統一編號: 12822305 | 電話號碼: 02-29090221 | 新北市新店區直潭路77號 |
[ 搜尋所有相關: 郭淑媛 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 大文機電工程 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 大文機電工程 ...) | 處分日期: 20230717 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230911 | 處分字號: 勞局納字第11201840242號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 電話: 02-29090221 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 新北市新店區直潭路77號 @ 經濟部能源署_合格電器承裝業資料 |
處分日期: 20230717 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230911 | 處分字號: 勞局納字第11201840242號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
電話: 02-29090221 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 新北市新店區直潭路77號 @ 經濟部能源署_合格電器承裝業資料 |
[ 搜尋所有 大文機電工程 ... ]
根據姓名 郭淑媛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭淑媛 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100084 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市文山區木柵里025鄰木柵路2段163、165號1~5樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/10/17 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-23329985 | 機構負責人姓名: 郭淑媛 | 機構代碼: A10100018 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市萬華區西園路二段243之43號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 郭淑媛 ... ]
名稱 大文機電工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大文機電工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大文機電工程有限公司 新北市新店區直潭路77號 | 郭淑媛 | 12822305 | 核准設立 |
大文機電工程有限公司 登記地址: 新北市新店區直潭路77號 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 12822305 | 核准設立 |
姓名 郭淑媛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郭淑媛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正弘服裝行 臺北市中山區新生北路3段88巷31號1樓 | 郭淑媛 | 12425642 | 歇業 - 獨資 |
五形水晶坊 臺北市大安區復興南路2段151巷3號1樓 | 郭淑媛 | 15638176 | 歇業 - 獨資 |
中崙美食店 高雄市鳳山區老爺里中崙四路20號1樓 | 郭淑媛 | 18022049 | 核准設立 - 獨資 |
永字資訊休閒館 基隆市中正區新豐里新豐街四二八號一樓 | 郭淑媛 | 18305026 | 廢止 - 獨資 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司板橋分公司 新北市板橋區南門路36號1樓 | 郭淑媛 | 27362238 | 廢止 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司台中分公司 臺中市中區三民路2段36號1樓 | 郭淑媛 | 27520118 | 廢止 |
義興肉號 臺北市北投區自強街125號自強市場22號攤位 | 郭淑媛 | 31103972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046000642) |
正弘服裝行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段88巷31號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 12425642 | 歇業 - 獨資 |
五形水晶坊 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段151巷3號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 15638176 | 歇業 - 獨資 |
中崙美食店 登記地址: 高雄市鳳山區老爺里中崙四路20號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 18022049 | 核准設立 - 獨資 |
永字資訊休閒館 登記地址: 基隆市中正區新豐里新豐街四二八號一樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 18305026 | 廢止 - 獨資 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司板橋分公司 登記地址: 新北市板橋區南門路36號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 27362238 | 廢止 |
台灣御倉屋洋菓子股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市中區三民路2段36號1樓 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 27520118 | 廢止 |
義興肉號 登記地址: 臺北市北投區自強街125號自強市場22號攤位 | 負責人: 郭淑媛 | 統編: 31103972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046000642) |
[ 查詢所有 郭淑媛 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|