林麗紅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗紅的職稱是董事, 持有股份數是400000, 公司名稱是東璉設計有限公司, 統一編號是12854586.
無其他 東璉設計 資料。
[ 搜尋所有 東璉設計 ... ]
根據姓名 林麗紅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗紅 ...) | (中華民國)林麗紅師生 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林麗紅師生 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林麗紅記帳報稅事務所 | 事務所地址: 臺中市南 區永興里工學1街211號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981175號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 生產者: 林○紅 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺北市文山區 | 異動日期: 2024/08/13 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 2955750 2251746 3712847 | 理事長: 李國梁 | 會址:嘉義大林鎮三角里林頭25號 | 類別: 工商團體 @ 人民團體 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國硯工業有限公司 | 統一編號: 22280906 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林麗紅師生 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林麗紅師生 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林麗紅記帳報稅事務所 | 事務所地址: 臺中市南 區永興里工學1街211號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981175號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
生產者: 林○紅 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺北市文山區 | 異動日期: 2024/08/13 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 2955750 2251746 3712847 | 理事長: 李國梁 | 會址:嘉義大林鎮三角里林頭25號 | 類別: 工商團體 @ 人民團體 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國硯工業有限公司 | 統一編號: 22280906 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林麗紅 ... ]
名稱 東璉設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 東璉設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東璉設計有限公司 新北市板橋區莊敬路25巷4弄12號1樓 | 林麗紅 | 12854586 | 核准設立 |
東璉設計有限公司 登記地址: 新北市板橋區莊敬路25巷4弄12號1樓 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 12854586 | 核准設立 |
姓名 林麗紅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗紅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗紅服飾店 宜蘭縣羅東鎮集祥里中正街一一三巷二八號一樓 | 林麗紅 | 67891728 | 歇業 - 獨資 |
翔紅精品服飾名店 桃園縣中壢市東興里中北路二段68號1樓 | 林麗紅 | 78811933 | 歇業 - 獨資 |
長榮商行 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路22號 | 林麗紅 | 20034627 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
重發企業社 雲林縣大埤鄉南和村中正路162之1號 | 林麗紅 | 45306408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071823) |
臻禾鎂美加代購工作室 新竹市東區南市里林森路147號八樓之6 | 林麗紅 | 91898905 | 核准設立 - 獨資 |
吉富食品社 雲林縣褒忠鄉埔姜村太湖路四八號一樓 | 林麗紅 | 06221607 | 歇業 - 獨資 |
元嘉商行 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路二二號一樓 | 林麗紅 | 19349590 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040118281) |
英姿髮型設計室 臺南市永康區正強里自強路368巷24弄40號1樓 | 林麗紅 | 08447460 | 歇業 - 獨資 |
麗紅服飾店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮集祥里中正街一一三巷二八號一樓 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 67891728 | 歇業 - 獨資 |
翔紅精品服飾名店 登記地址: 桃園縣中壢市東興里中北路二段68號1樓 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 78811933 | 歇業 - 獨資 |
長榮商行 登記地址: 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路22號 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 20034627 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
重發企業社 登記地址: 雲林縣大埤鄉南和村中正路162之1號 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 45306408 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071823) |
臻禾鎂美加代購工作室 登記地址: 新竹市東區南市里林森路147號八樓之6 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 91898905 | 核准設立 - 獨資 |
吉富食品社 登記地址: 雲林縣褒忠鄉埔姜村太湖路四八號一樓 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 06221607 | 歇業 - 獨資 |
元嘉商行 登記地址: 雲林縣莿桐鄉莿桐村中山路二二號一樓 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 19349590 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040118281) |
英姿髮型設計室 登記地址: 臺南市永康區正強里自強路368巷24弄40號1樓 | 負責人: 林麗紅 | 統編: 08447460 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林麗紅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
|