陳建發
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳建發的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是岫峰企業有限公司, 統一編號是12887307.
| 統一編號: 12887307 | 電話號碼: 02-24554463 | 基隆市暖暖區寧靜街84號2樓 |
統一編號: 12887307 | 電話號碼: 02-24554463 | 基隆市暖暖區寧靜街84號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳建發 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 岫峰企業 資料。
[ 搜尋所有 岫峰企業 ... ]
根據姓名 陳建發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳建發 ...) | (中華民國)黃朝湖、李振明、莊連東、黃智陽 謝其昌、王源東、閻振瀛、林永發 吳瓊華、孫翼華、鄭月妹、陳建發 王以亮、陳炳宏、葉宗和、呂坤和 葉怡均、吳恭瑞、陳向濂 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃朝湖、李振明、莊連東、黃智陽 謝其昌、王源東、閻振瀛、林永發 吳瓊華、孫翼華、鄭月妹、陳建發 王以亮、陳炳宏、葉宗和、呂坤和 葉怡均、吳恭瑞、陳向濂 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 陳自強 陳建發 陳志昌 陳芳祝 | 證書號碼: I277013 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 100 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 陳自強,陳建發,陳志昌,陳芳祝, | 證書號碼: 7,936,826 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200115 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)黃朝湖、李振明、莊連東、黃智陽 謝其昌、王源東、閻振瀛、林永發 吳瓊華、孫翼華、鄭月妹、陳建發 王以亮、陳炳宏、葉宗和、呂坤和 葉怡均、吳恭瑞、陳向濂 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃朝湖、李振明、莊連東、黃智陽 謝其昌、王源東、閻振瀛、林永發 吳瓊華、孫翼華、鄭月妹、陳建發 王以亮、陳炳宏、葉宗和、呂坤和 葉怡均、吳恭瑞、陳向濂 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 陳自強 陳建發 陳志昌 陳芳祝 | 證書號碼: I277013 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 100 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 陳自強,陳建發,陳志昌,陳芳祝, | 證書號碼: 7,936,826 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20200115 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 03-8246119 | 機構負責人姓名: 陳建發 | 機構代碼: B21800062 | 機構種類: B2 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市民勤里中美路77-2號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳建發 ... ]
名稱 岫峰企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 岫峰企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
岫峰企業有限公司 基隆市暖暖區寧靜街84號2樓 | 陳建發 | 12887307 | 核准設立 |
岫峰企業有限公司 登記地址: 基隆市暖暖區寧靜街84號2樓 | 負責人: 陳建發 | 統編: 12887307 | 核准設立 |
姓名 陳建發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳建發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勵邦建設股份有限公司 臺北市中山區復興北路446之2號 | 陳建發 | 90257810 | 核准設立 |
富尊開發股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段356號5樓之2 | 陳建發 | 95426202 | 核准設立 |
大傳開發有限公司 臺北市松山區南京東路5段356號5樓之2 | 陳建發 | 80151726 | 核准設立 |
達發建設股份有限公司 臺北市士林區德行東路334號 | 陳建發 | 28677968 | 核准設立 |
德雄發工程行 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路2段50號1樓 | 陳建發 | 85205519 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080128330) |
陳建發自營計程車行 新竹市北區西雅里中山路下井巷85弄50號 | 陳建發 | 47298777 | 歇業 - 獨資 |
裕發環境工程股份有限公司 彰化縣和美鎮竹營里惠安街28號1樓 | 陳建發 | 70683127 | 核准設立 |
順發企業社 嘉義縣太保市麻寮里中山路二段三五號 | 陳建發 | 06313660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059301782) |
勵邦建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路446之2號 | 負責人: 陳建發 | 統編: 90257810 | 核准設立 |
富尊開發股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段356號5樓之2 | 負責人: 陳建發 | 統編: 95426202 | 核准設立 |
大傳開發有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段356號5樓之2 | 負責人: 陳建發 | 統編: 80151726 | 核准設立 |
達發建設股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行東路334號 | 負責人: 陳建發 | 統編: 28677968 | 核准設立 |
德雄發工程行 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路2段50號1樓 | 負責人: 陳建發 | 統編: 85205519 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080128330) |
陳建發自營計程車行 登記地址: 新竹市北區西雅里中山路下井巷85弄50號 | 負責人: 陳建發 | 統編: 47298777 | 歇業 - 獨資 |
裕發環境工程股份有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮竹營里惠安街28號1樓 | 負責人: 陳建發 | 統編: 70683127 | 核准設立 |
順發企業社 登記地址: 嘉義縣太保市麻寮里中山路二段三五號 | 負責人: 陳建發 | 統編: 06313660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059301782) |
[ 查詢所有 陳建發 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
|