陳忻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳忻的職稱是監察人, 持有股份數是1350000, 公司名稱是膺豐投資股份有限公司, 統一編號是12890680.
無其他 膺豐投資 資料。
[ 搜尋所有 膺豐投資 ... ]
根據姓名 陳忻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳忻 ...) | 開始時間: 2021-10-30T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-11-07T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 全台最大萬聖節活動「2021桃園萬聖城~瘋狂實驗室」將於110年10月30日至11月7日於桃園高鐵站前廣場熱鬧展開!將由邪惡無害 ,恐怖可愛的鬼明星「科學怪人」領軍「螢光小女孩」、「拜金蜘蛛」、「南瓜... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/10/30 | 結束時間: 2021/11/07 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 全台最大萬聖節活動「2021桃園萬聖城~瘋狂實驗室」將於110年10月30日至11月7日於桃園高鐵站前廣場熱鬧展開!將由邪惡無害 ,恐怖可愛的鬼明星「科學怪人」領軍「螢光小女孩」、「拜金蜘蛛」、「南瓜... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 公司統編: 50767605 | 新北市中和區中山路2段274號(2樓) | 設立核准日期: 20180504 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禎湛實業股份有限公司 | 統一編號: 16338248 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1006400 | 所代表法人: | 原軒科技實業股份有限公司 | 統一編號: 16879187 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 緯泰興業有限公司 | 統一編號: 23968360 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶鈦材料應用科技股份有限公司 | 統一編號: 27402597 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 台灣薌森農園事業股份有限公司 | 統一編號: 47218182 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2021-10-30T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-11-07T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 全台最大萬聖節活動「2021桃園萬聖城~瘋狂實驗室」將於110年10月30日至11月7日於桃園高鐵站前廣場熱鬧展開!將由邪惡無害 ,恐怖可愛的鬼明星「科學怪人」領軍「螢光小女孩」、「拜金蜘蛛」、「南瓜... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/10/30 | 結束時間: 2021/11/07 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 全台最大萬聖節活動「2021桃園萬聖城~瘋狂實驗室」將於110年10月30日至11月7日於桃園高鐵站前廣場熱鬧展開!將由邪惡無害 ,恐怖可愛的鬼明星「科學怪人」領軍「螢光小女孩」、「拜金蜘蛛」、「南瓜... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
公司統編: 50767605 | 新北市中和區中山路2段274號(2樓) | 設立核准日期: 20180504 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禎湛實業股份有限公司 | 統一編號: 16338248 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1006400 | 所代表法人: | 原軒科技實業股份有限公司 | 統一編號: 16879187 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 緯泰興業有限公司 | 統一編號: 23968360 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶鈦材料應用科技股份有限公司 | 統一編號: 27402597 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 台灣薌森農園事業股份有限公司 | 統一編號: 47218182 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳忻 ... ]
名稱 膺豐投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 膺豐投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
膺豐投資股份有限公司 臺中市西區中興里公益路130號11樓 | | 12890680 | 解散 (101年04月02日 經授中字 第1013183739號) |
膺豐投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西區中興里公益路130號11樓 | 統編: 12890680 | 解散 (101年04月02日 經授中字 第1013183739號) |
姓名 陳忻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳忻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宥忻國際貿易有限公司 新北市蘆洲區民族路422巷82弄5號 | 陳忻禕 | 91095764 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-27) |
忻蝶時尚工作室 高雄市前鎮區民權二路357之5號11樓 | 陳忻宜 | 91523457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161003900) |
那忻圃商行 雲林縣西螺鎮漢光里建興路91號1樓 | 陳忻玥 | 80044899 | 核准設立 - 獨資 |
信明裝訂行 臺北市萬華區昆明街283號 | 陳忻念 | 01454964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046008469) |
信豐電器商行 臺中市中區大誠街90號一樓 | 陳忻妮 | 05392384 | 歇業 - 獨資 |
味真企業社 桃園市中壢區永興里永興街18號1樓 | 陳忻儀 | 31493633 | 歇業 - 獨資 |
能量企業社 屏東縣恆春鎮墾丁里墾丁路330號1樓 | 陳忻誼 | 36738171 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10788266400) |
宇柔商行 新竹縣竹東鎮雞林里新生路354號4樓 | 陳忻臻 | 37942192 | 核准設立 - 獨資 |
宥忻國際貿易有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區民族路422巷82弄5號 | 負責人: 陳忻禕 | 統編: 91095764 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-27) |
忻蝶時尚工作室 登記地址: 高雄市前鎮區民權二路357之5號11樓 | 負責人: 陳忻宜 | 統編: 91523457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161003900) |
那忻圃商行 登記地址: 雲林縣西螺鎮漢光里建興路91號1樓 | 負責人: 陳忻玥 | 統編: 80044899 | 核准設立 - 獨資 |
信明裝訂行 登記地址: 臺北市萬華區昆明街283號 | 負責人: 陳忻念 | 統編: 01454964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046008469) |
信豐電器商行 登記地址: 臺中市中區大誠街90號一樓 | 負責人: 陳忻妮 | 統編: 05392384 | 歇業 - 獨資 |
味真企業社 登記地址: 桃園市中壢區永興里永興街18號1樓 | 負責人: 陳忻儀 | 統編: 31493633 | 歇業 - 獨資 |
能量企業社 登記地址: 屏東縣恆春鎮墾丁里墾丁路330號1樓 | 負責人: 陳忻誼 | 統編: 36738171 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10788266400) |
宇柔商行 登記地址: 新竹縣竹東鎮雞林里新生路354號4樓 | 負責人: 陳忻臻 | 統編: 37942192 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳忻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
|