陳玉珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉珍的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是峻榮實業有限公司, 統一編號是12912002.
根據名稱 峻榮實業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 峻榮實業 ...) | 電話: 04-26310097 | 管轄所屬: 臺中市(臺中市) @ 禮儀服務業合法業者 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 峻榮實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
電話: 04-26310097 | 管轄所屬: 臺中市(臺中市) @ 禮儀服務業合法業者 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 峻榮實業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 峻榮實業 ... ]
根據姓名 陳玉珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉珍 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 珍得企業股份有限公司 | 統一編號: 22938683 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 順盛發投資股份有限公司 | 金門珍和平股份有限公司 | 統一編號: 54380689 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 珍妍堂國際行銷股份有限公司 | 統一編號: 93538688 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 珍萌興業股份有限公司 | 到職日期: 0760724 | 統一編號: 45057772 @ 公司登記經理人資料集 |
| 包裝規格: 1 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 埔里陳玉珍肉脯 | 有效起始日: 2016/03/24 | 每份熱量: 382.7大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: M-178106789-00000-6-01020100-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 本處 | 活動起始日期: 2022/05/15 | 活動結束日期: 2022/11/19 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 食品業者登錄字號: B-200108123-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市北區天津路二段124號前 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200108123-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市北區天津路二段124號前 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 珍得企業股份有限公司 | 統一編號: 22938683 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 順盛發投資股份有限公司 | 金門珍和平股份有限公司 | 統一編號: 54380689 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 珍妍堂國際行銷股份有限公司 | 統一編號: 93538688 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 珍萌興業股份有限公司 | 到職日期: 0760724 | 統一編號: 45057772 @ 公司登記經理人資料集 |
包裝規格: 1 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 埔里陳玉珍肉脯 | 有效起始日: 2016/03/24 | 每份熱量: 382.7大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: M-178106789-00000-6-01020100-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
本處 | 活動起始日期: 2022/05/15 | 活動結束日期: 2022/11/19 @ 新住民主題區藝文活動 |
食品業者登錄字號: B-200108123-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市北區天津路二段124號前 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200108123-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市北區天津路二段124號前 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 陳玉珍 ... ]
峻榮實業有限公司 | 地址: 404 台中市北區忠明路502之7號5樓之9 | 電話: 04-2631-0097, 0933-513-050 |
名稱 峻榮實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 峻榮實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
峻榮實業有限公司 臺中市西屯區上石路178號1樓 | 陳玉珍 | 12912002 | 核准設立 |
峻榮實業股份有限公司 臺中市大里區中興路二段四五五巷一三號 | | 55724578 | 撤銷 (文號: 1997-7-30 建三管字 第086408072號) |
峻榮實業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區上石路178號1樓 | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 12912002 | 核准設立 |
峻榮實業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區中興路二段四五五巷一三號 | 統編: 55724578 | 撤銷 (文號: 1997-7-30 建三管字 第086408072號) |
姓名 陳玉珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉珍齋食品素料行 新北市淡水區清水街36號 | 陳玉珍 | 26737342 | 核准設立 - 獨資 |
玉珍泰式料理店 臺中市西屯區福和里中工二路352號 | 陳玉珍 | 98734908 | 核准設立 - 獨資 |
陳玉珍青果行 高雄市小港區松福街28巷19號 | 陳玉珍 | 25932775 | 歇業 - 獨資 |
陳玉珍商店 高雄市燕巢區南燕里中興路121號 | 陳玉珍 | 88744961 | 核准停業 - 獨資 |
玉珍小館 新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子21號(內美食天地廚房A) | 陳玉珍 | 41171098 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050300150) |
珍久團膳 臺南市安平區育平里育平一街14巷22弄7號1樓 | 陳玉珍 | 81281178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044133) |
玉石商店 金門縣金湖鎮新市里林森路25號 | 陳玉珍 | 31613784 | 核准設立 - 獨資 |
千珍商號 臺南市新營區南興里建業路133號 | 林陳玉珍 | 72175788 | 歇業 - 獨資 |
玉珍齋食品素料行 登記地址: 新北市淡水區清水街36號 | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 26737342 | 核准設立 - 獨資 |
玉珍泰式料理店 登記地址: 臺中市西屯區福和里中工二路352號 | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 98734908 | 核准設立 - 獨資 |
陳玉珍青果行 登記地址: 高雄市小港區松福街28巷19號 | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 25932775 | 歇業 - 獨資 |
陳玉珍商店 登記地址: 高雄市燕巢區南燕里中興路121號 | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 88744961 | 核准停業 - 獨資 |
玉珍小館 登記地址: 新竹縣北埔鄉大湖村尾隘子21號(內美食天地廚房A) | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 41171098 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050300150) |
珍久團膳 登記地址: 臺南市安平區育平里育平一街14巷22弄7號1樓 | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 81281178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044133) |
玉石商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新市里林森路25號 | 負責人: 陳玉珍 | 統編: 31613784 | 核准設立 - 獨資 |
千珍商號 登記地址: 臺南市新營區南興里建業路133號 | 負責人: 林陳玉珍 | 統編: 72175788 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳玉珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
|