陳志勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳志勇的職稱是董事, 持有股份數是1360000, 所代表法人是寶島家電股份有限公司, 公司名稱是花蓮鐘錶股份有限公司, 統一編號是12914091.
董監事資料集 資料集的 陳志勇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳志勇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 765000 | 所代表法人: | 花蓮鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 12914091 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 花蓮鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 12914091 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 花蓮鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 12914091 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 765000 | 所代表法人: | 花蓮鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 12914091 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 花蓮鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 12914091 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 花蓮鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 12914091 |
[ 搜尋所有相關: 陳志勇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12914091 | 電話號碼: 03-8362288 | 花蓮縣花蓮市中華路106號1樓 |
統一編號: 12914091 | 電話號碼: 03-8362288 | 花蓮縣花蓮市中華路106號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳志勇 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 花蓮鐘錶 資料。
[ 搜尋所有 花蓮鐘錶 ... ]
根據姓名 陳志勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳志勇 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
| 李讚成 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 @ 文化部公共藝術 |
| 黃裕榮 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 260宜蘭縣宜蘭市復興路二段77號 德馨樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 張志振 ,陳志勇 ,陳建志 | 證書號碼: 8776720 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 勇郡廣告工程有限公司 | 統一編號: 29086575 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/09 @ 文化部研習課程 |
李讚成 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26060宜蘭縣宜蘭市縣政七街50巷1號 @ 文化部公共藝術 |
黃裕榮 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 260宜蘭縣宜蘭市復興路二段77號 德馨樓前廣場 @ 文化部公共藝術 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 張志振 ,陳志勇 ,陳建志 | 證書號碼: 8776720 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館霧峰以文分館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 勇郡廣告工程有限公司 | 統一編號: 29086575 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳志勇 ... ]
名稱 花蓮鐘錶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 花蓮鐘錶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
花蓮鐘錶股份有限公司 花蓮縣花蓮市中華路106號1樓 | 劉威旻 | 12914091 | 核准設立 |
花蓮鐘錶有限公司 花蓮縣花蓮市中華路一七號 | | 22286090 | 解散 (088年01月26日 經88中字 第088116999號) |
花蓮鐘錶股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市中華路106號1樓 | 負責人: 劉威旻 | 統編: 12914091 | 核准設立 |
花蓮鐘錶有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市中華路一七號 | 統編: 22286090 | 解散 (088年01月26日 經88中字 第088116999號) |
姓名 陳志勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳志勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳志勇自營計程車行 新北市板橋區滿平街90號2樓 | 陳志勇 | 34586327 | 核准設立 - 獨資 |
勇志工程行 桃園市龍潭區上華里金龍路365巷24號4樓 | 陳志勇 | 41020698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039006344) |
志勇工程行 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號21樓之2 | 陳志勇 | 88532880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880651) |
志勇企業社 新北市五股區成泰路3段577巷93號 | 陳志勇 | 98687736 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098112371) |
勇志企業社 新北市五股區御史路76號4樓 | 陳志勇 | 67792728 | 歇業 - 獨資 |
勇金彩券行 新北市五股區西雲路138之1號(僅得使用一樓) | 陳志勇 | 09939718 | 核准設立 - 獨資 |
勇郡廣告工程有限公司 臺中市西屯區福聯里東大路一段252號1樓 | 陳志勇 | 29086575 | 核准設立 |
元丰勇食品有限公司 臺中市和平區南勢里東關路三段199-1號1樓 | 陳志勇 | 53995955 | 核准設立 |
陳志勇自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區滿平街90號2樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 34586327 | 核准設立 - 獨資 |
勇志工程行 登記地址: 桃園市龍潭區上華里金龍路365巷24號4樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 41020698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039006344) |
志勇工程行 登記地址: 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號21樓之2 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 88532880 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110880651) |
志勇企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路3段577巷93號 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 98687736 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098112371) |
勇志企業社 登記地址: 新北市五股區御史路76號4樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 67792728 | 歇業 - 獨資 |
勇金彩券行 登記地址: 新北市五股區西雲路138之1號(僅得使用一樓) | 負責人: 陳志勇 | 統編: 09939718 | 核准設立 - 獨資 |
勇郡廣告工程有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福聯里東大路一段252號1樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 29086575 | 核准設立 |
元丰勇食品有限公司 登記地址: 臺中市和平區南勢里東關路三段199-1號1樓 | 負責人: 陳志勇 | 統編: 53995955 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳志勇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|