張秀鑾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秀鑾的職稱是董事, 持有股份數是7, 公司名稱是海凰實業股份有限公司, 統一編號是12936243.
董監事資料集 資料集的 張秀鑾 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張秀鑾 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海凰實業股份有限公司 | 統一編號: 12936243 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 海凰實業股份有限公司 | 統一編號: 12936243 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海凰實業股份有限公司 | 統一編號: 12936243 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海凰實業股份有限公司 | 統一編號: 12936243 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 海凰實業股份有限公司 | 統一編號: 12936243 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海凰實業股份有限公司 | 統一編號: 12936243 |
[ 搜尋所有相關: 張秀鑾 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 海凰實業股份有限公司 | 到職日期: 1120320 | 統一編號: 12936243 |
公司名稱: 海凰實業股份有限公司 | 到職日期: 1120320 | 統一編號: 12936243 |
[ 搜尋所有相關: 張秀鑾 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 12936243 | 電話號碼: 02-28385595 | 臺北市士林區福國路52號4樓 |
統一編號: 12936243 | 電話號碼: 02-28385595 | 臺北市士林區福國路52號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 張秀鑾 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 海凰實業 資料。
[ 搜尋所有 海凰實業 ... ]
根據姓名 張秀鑾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張秀鑾 ...) | 食品業者登錄字號: B-200084900-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市中區三民路二段87號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200084900-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市中區三民路二段87號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、313自行車及其零件 | 統一編號: 22973415 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區雅楓里神林南路146巷38號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照B據點 |
| 資料集識別碼: 32336 | 詮釋資料更新時間: 0;0;0;0 | 品質檢測: https://apiservice.mol.gov.tw/OdService/download/A17020000J-000041-IZw;https://apiservice.mol.gov.tw... | 檔案格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 編碼格式: 職訓機構名稱、地址、職類數、訓練容量、招訓對象 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;JSON;WEBSERVICES;XML | 資料集描述: 勞動部勞動力發展署 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/09 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照ABC據點 |
食品業者登錄字號: B-200084900-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市中區三民路二段87號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200084900-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市中區三民路二段87號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、313自行車及其零件 | 統一編號: 22973415 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區雅楓里神林南路146巷38號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照B據點 |
資料集識別碼: 32336 | 詮釋資料更新時間: 0;0;0;0 | 品質檢測: https://apiservice.mol.gov.tw/OdService/download/A17020000J-000041-IZw;https://apiservice.mol.gov.tw... | 檔案格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 編碼格式: 職訓機構名稱、地址、職類數、訓練容量、招訓對象 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;JSON;WEBSERVICES;XML | 資料集描述: 勞動部勞動力發展署 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/01/09 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0972-257753 | 機構負責人姓名: 張秀鑾 | 機構代碼: 2X1100009 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉文學路60巷17號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張秀鑾 ... ]
名稱 海凰實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 海凰實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海凰實業股份有限公司 臺北市士林區福國路52號4樓 | 錢翠雯 | 12936243 | 核准設立 |
海凰實業股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區福國路52號4樓 | 負責人: 錢翠雯 | 統編: 12936243 | 核准設立 |
姓名 張秀鑾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張秀鑾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一帆網版印刷品社 新北市三重區頂崁街220巷3號 | 張秀鑾 | 01997708 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108151212) |
欣鼎企業社 新北市蘆洲區長安街331巷7號5樓 | 邱張秀鑾 | 02123838 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035236952) |
芳賓大旅社 臺北市萬華區武昌街1段16巷16之1號12樓 | 張秀鑾 | 05706054 | 歇業 - 獨資 |
富興企業社 高雄市仁武區八卦里八德二路28巷156-77號 | 張秀鑾 | 08515121 | 歇業 - 獨資 |
上茗商行 臺中市北區頂厝里崇德路一段523號1樓、2樓 | 黃張秀鑾 | 10990889 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050860007) |
如昌豆漿店 臺北市文山區忠順街1段119號1樓 | 張秀鑾 | 13442922 | 核准設立 - 獨資 |
四季紅小吃部 雲林縣斗六市社口里中山路一七一巷四O號一樓 | 張秀鑾 | 14160421 | 核准設立 - 獨資 |
話堤餐飲店 雲林縣斗六市明德里河堤南路一段一五九號 | 張秀鑾 | 18340142 | 廢止 - 合夥 |
一帆網版印刷品社 登記地址: 新北市三重區頂崁街220巷3號 | 負責人: 張秀鑾 | 統編: 01997708 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108151212) |
欣鼎企業社 登記地址: 新北市蘆洲區長安街331巷7號5樓 | 負責人: 邱張秀鑾 | 統編: 02123838 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035236952) |
芳賓大旅社 登記地址: 臺北市萬華區武昌街1段16巷16之1號12樓 | 負責人: 張秀鑾 | 統編: 05706054 | 歇業 - 獨資 |
富興企業社 登記地址: 高雄市仁武區八卦里八德二路28巷156-77號 | 負責人: 張秀鑾 | 統編: 08515121 | 歇業 - 獨資 |
上茗商行 登記地址: 臺中市北區頂厝里崇德路一段523號1樓、2樓 | 負責人: 黃張秀鑾 | 統編: 10990889 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050860007) |
如昌豆漿店 登記地址: 臺北市文山區忠順街1段119號1樓 | 負責人: 張秀鑾 | 統編: 13442922 | 核准設立 - 獨資 |
四季紅小吃部 登記地址: 雲林縣斗六市社口里中山路一七一巷四O號一樓 | 負責人: 張秀鑾 | 統編: 14160421 | 核准設立 - 獨資 |
話堤餐飲店 登記地址: 雲林縣斗六市明德里河堤南路一段一五九號 | 負責人: 張秀鑾 | 統編: 18340142 | 廢止 - 合夥 |
[ 查詢所有 張秀鑾 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
|