陳淑卿 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名陳淑卿 的職稱是董事長 , 持有股份數是2499000 , 公司名稱是趨勢投資股份有限公司 , 統一編號是12944335 .
董監事資料集 資料集的 陳淑卿 相關資料 (以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳淑卿 ...)職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 趨勢投資股份有限公司 | 統一編號: 12944335
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 趨勢投資股份有限公司 | 統一編號: 12944335
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 趨勢投資股份有限公司 | 統一編號: 12944335
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 趨勢投資股份有限公司 | 統一編號: 12944335
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 趨勢投資股份有限公司 | 統一編號: 12944335
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 趨勢投資股份有限公司 | 統一編號: 12944335
[ 搜尋所有相關: 陳淑卿 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 趨勢投資 找到的相關資料 (以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 趨勢投資 ...)作者: 康成福作 | 出版機構: 海鴿文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-392-471-5 (平裝, NT$320, 256面, 23公分)
@ 臺灣出版新書預告書訊 作者: 丁聖元著 | 出版機構: 大樂文化 | 版次: | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7148-41-9 (PDF)
@ 臺灣出版新書預告書訊 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: 趨勢投資股份有限公司 | 中唱數位娛樂股份有限公司 | 統一編號: 80301838
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: 趨勢投資股份有限公司 | 中唱數位娛樂股份有限公司 | 統一編號: 80301838
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: 趨勢投資股份有限公司 | 中唱數位娛樂股份有限公司 | 統一編號: 80301838
@ 董監事資料集
作者: 康成福作 | 出版機構: 海鴿文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-392-471-5 (平裝, NT$320, 256面, 23公分)
@ 臺灣出版新書預告書訊 作者: 丁聖元著 | 出版機構: 大樂文化 | 版次: | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7148-41-9 (PDF)
@ 臺灣出版新書預告書訊 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: 趨勢投資股份有限公司 | 中唱數位娛樂股份有限公司 | 統一編號: 80301838
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: 趨勢投資股份有限公司 | 中唱數位娛樂股份有限公司 | 統一編號: 80301838
@ 董監事資料集 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: 趨勢投資股份有限公司 | 中唱數位娛樂股份有限公司 | 統一編號: 80301838
@ 董監事資料集
[ 搜尋所有 趨勢投資 ... ]
根據姓名 陳淑卿 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳淑卿 ...)姓名: 陳淑卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市北區梅亭街249號
@ 地政士開業資料 事務所名稱: 陳淑卿記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 南投縣埔里鎮北門里四維路109號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980438號
@ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 OID: 2.16.886.110.90011.100056 | 電話: 049-2985843 | 地址: 南投縣埔里鎮四維路109號 | DN: o=陳淑卿記帳及報稅代理業務人事務所,l=南投縣,c=TW
@ 組織及團體憑證唯一識別編碼 (中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊 (中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 作者: 單德興, 馮品佳, 莎拉.華德, 周序樺, 陳淑卿, 常丹楓, 張瓊惠, 張嘉如, 蔡晏霖, 高嘉勵作; 陳淑卿主編 | 出版機構: 書林 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267193785
@ 臺灣出版新書預告書訊 電話: 04-22358120 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 陳○卿 | 事務所地址: 臺中市北區梅亭街249號
@ 臺中市合法地政士開業名冊 作者: 陳淑卿 | 指導教授: 林燕卿 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): The study on Sexual knowledge, Sexual attitudes and Willingness of the implementation of sex educati... | 系所名稱: 人類性學研究所 | 學校名稱: 樹德科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統
姓名: 陳淑卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市北區梅亭街249號
@ 地政士開業資料 事務所名稱: 陳淑卿記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 南投縣埔里鎮北門里四維路109號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980438號
@ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 OID: 2.16.886.110.90011.100056 | 電話: 049-2985843 | 地址: 南投縣埔里鎮四維路109號 | DN: o=陳淑卿記帳及報稅代理業務人事務所,l=南投縣,c=TW
@ 組織及團體憑證唯一識別編碼 (中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊 (中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 作者: 單德興, 馮品佳, 莎拉.華德, 周序樺, 陳淑卿, 常丹楓, 張瓊惠, 張嘉如, 蔡晏霖, 高嘉勵作; 陳淑卿主編 | 出版機構: 書林 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267193785
@ 臺灣出版新書預告書訊 電話: 04-22358120 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 陳○卿 | 事務所地址: 臺中市北區梅亭街249號
@ 臺中市合法地政士開業名冊 作者: 陳淑卿 | 指導教授: 林燕卿 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): The study on Sexual knowledge, Sexual attitudes and Willingness of the implementation of sex educati... | 系所名稱: 人類性學研究所 | 學校名稱: 樹德科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統
[ 搜尋所有 陳淑卿 ... ]
名稱 趨勢投資 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 趨勢投資 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 趨勢投資股份有限公司 基隆市仁愛區愛三路118號11樓 陳淑卿 12944335 核准設立 趨勢投資顧問有限公司 新北市泰山區明志路一段四二0巷六號四樓 13043880 解散 (096年04月12日 經授中字 第0963195193號) 全球大趨勢投資顧問有限公司 高雄市三民區民族一路80號9樓之4 曾慶寧 42797113 解散 (核准解散日期: 2016-06-04)
趨勢投資股份有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區愛三路118號11樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 12944335 | 核准設立
趨勢投資顧問有限公司 登記地址: 新北市泰山區明志路一段四二0巷六號四樓 | 統編: 13043880 | 解散 (096年04月12日 經授中字 第0963195193號)
全球大趨勢投資顧問有限公司 登記地址: 高雄市三民區民族一路80號9樓之4 | 負責人: 曾慶寧 | 統編: 42797113 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-04)
姓名 陳淑卿 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳淑卿 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 淑卿企業社 新北市新莊區建中街?78巷8弄9號?0樓 林陳淑卿 02204521 歇業/撤銷 - 獨資 卿之森髮型設計 臺南市東區崇誨里崇學路139之4號1樓 陳淑卿 10107810 核准設立 - 獨資 小卿髮型設計 基隆市安樂區五福里樂利三街34巷44號1樓 陳淑卿 18300839 核准設立 - 獨資 松卿商行 臺中市南屯區同心里文心路一段186號19樓之6 陳淑卿 88537750 核准設立 - 獨資 嘉霖汽車商行 臺北市南港區永吉路548號1樓 陳淑卿 01677536 歇業 - 獨資 睿杰貿易有限公司 臺北市中山區南京東路2段140號6樓 陳淑卿 00231771 核准設立 國際影視社 基隆市七堵區福二街九九號 陳淑卿 00926467 核准設立 - 獨資 光國文教資訊有限公司 臺北市大同區重慶北路2段46巷8號1樓 陳淑卿 01128011 核准設立
淑卿企業社 登記地址: 新北市新莊區建中街?78巷8弄9號?0樓 | 負責人: 林陳淑卿 | 統編: 02204521 | 歇業/撤銷 - 獨資
卿之森髮型設計 登記地址: 臺南市東區崇誨里崇學路139之4號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 10107810 | 核准設立 - 獨資
小卿髮型設計 登記地址: 基隆市安樂區五福里樂利三街34巷44號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 18300839 | 核准設立 - 獨資
松卿商行 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號19樓之6 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 88537750 | 核准設立 - 獨資
嘉霖汽車商行 登記地址: 臺北市南港區永吉路548號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 01677536 | 歇業 - 獨資
睿杰貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段140號6樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 00231771 | 核准設立
國際影視社 登記地址: 基隆市七堵區福二街九九號 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 00926467 | 核准設立 - 獨資
光國文教資訊有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路2段46巷8號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 01128011 | 核准設立
[ 查詢所有 陳淑卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332
|