李翠華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李翠華的職稱是董事, 持有股份數是400000, 公司名稱是欣晟電器有限公司, 統一編號是12953973.
| 證書期限: 2027/07/14 | 商品名稱: 擴音器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 欣晟電器有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2027/07/14 | 商品名稱: 擴音器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 欣晟電器有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 欣晟電器 ... ]
根據姓名 李翠華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李翠華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 有華管理顧問有限公司 | 統一編號: 28701405 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華達電器實業廠股份有限公司 | 統一編號: 46438906 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 智華企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 80125663 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 22815850 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段480巷13、15、17號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區聯成里東新街91號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 有華管理顧問有限公司 | 統一編號: 28701405 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華達電器實業廠股份有限公司 | 統一編號: 46438906 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 智華企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 80125663 @ 董監事資料集 |
主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、303汽車零件、312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 22815850 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段480巷13、15、17號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區東新街91號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 938327576 | 機構負責人姓名: 李翠華 | 機構代碼: BF0100061 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區聯成里東新街91號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李翠華 ... ]
名稱 欣晟電器 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 欣晟電器)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣晟電器有限公司 臺北市中正區延平南路13號之1 | 李翠華 | 12953973 | 核准設立 |
欣晟電器有限公司 登記地址: 臺北市中正區延平南路13號之1 | 負責人: 李翠華 | 統編: 12953973 | 核准設立 |
姓名 李翠華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李翠華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有華管理顧問有限公司 新竹縣竹北市中崙里縣政十街6號2樓之3 | 李翠華 | 28701405 | 核准設立 |
頡鐙鋼鐵企業有限公司 高雄市大寮區山頂里青華街五巷15號1樓 | 李翠華 | 70407312 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-19) |
智華企業管理顧問有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政十街6號2樓之2 | 李翠華 | 80125663 | 核准設立 |
鑫襪子咖啡 新北市三峽區大學路91號 | 李翠華 | 02287352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235410) |
幸福商行 臺北市中正區三元街217號5樓之4 | 李翠華 | 10330888 | 歇業 - 獨資 |
美樂蒂出版社 臺中市中區成功路177號一樓 | 李翠華 | 18361292 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
烘仙食品行 高雄市三民區本和里大昌1路182號1樓 | 李翠華 | 19557702 | 歇業 - 獨資 |
有華管理顧問有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市中崙里縣政十街6號2樓之3 | 負責人: 李翠華 | 統編: 28701405 | 核准設立 |
頡鐙鋼鐵企業有限公司 登記地址: 高雄市大寮區山頂里青華街五巷15號1樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 70407312 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-19) |
智華企業管理顧問有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政十街6號2樓之2 | 負責人: 李翠華 | 統編: 80125663 | 核准設立 |
鑫襪子咖啡 登記地址: 新北市三峽區大學路91號 | 負責人: 李翠華 | 統編: 02287352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045235410) |
幸福商行 登記地址: 臺北市中正區三元街217號5樓之4 | 負責人: 李翠華 | 統編: 10330888 | 歇業 - 獨資 |
美樂蒂出版社 登記地址: 臺中市中區成功路177號一樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 18361292 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
烘仙食品行 登記地址: 高雄市三民區本和里大昌1路182號1樓 | 負責人: 李翠華 | 統編: 19557702 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李翠華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
|