王玉齡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王玉齡的職稱是董事, 持有股份數是20000000, 公司名稱是蔚龍藝術有限公司, 統一編號是12954044.
| 統一編號: 12954044 | 電話號碼: 02-77308830 | 臺北市大同區民生西路290號6樓 |
統一編號: 12954044 | 電話號碼: 02-77308830 | 臺北市大同區民生西路290號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 王玉齡 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 蔚龍藝術 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔚龍藝術 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 蔚龍藝術有限公司 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 811高雄市楠梓區加昌路598號 @ 文化部公共藝術 |
| Marc Fornes/蔚龍藝術有限公司 | 臺中市 | 場域: 園區 | 中部科學園區后里園區崴立電機前綠帶空間 @ 文化部公共藝術 |
| 馬君輔、賴亭玟/蔚龍藝術有限公司 | 臺中市 | 場域: 園區 | 中部科學園區后里園區七星基地周邊綠帶 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蔚龍藝術有限公司 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 811高雄市楠梓區加昌路598號 @ 文化部公共藝術 |
Marc Fornes/蔚龍藝術有限公司 | 臺中市 | 場域: 園區 | 中部科學園區后里園區崴立電機前綠帶空間 @ 文化部公共藝術 |
馬君輔、賴亭玟/蔚龍藝術有限公司 | 臺中市 | 場域: 園區 | 中部科學園區后里園區七星基地周邊綠帶 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 蔚龍藝術 ... ]
根據姓名 王玉齡 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 王玉齡 ...) | 王健碧 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍三樓 @ 文化部公共藝術 |
| 王壯為 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍四樓 @ 文化部公共藝術 |
| 王萬春 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍四樓 @ 文化部公共藝術 |
| 吳達坤 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍二樓挑高層的大牆面 戶外廣場入口花台 @ 文化部公共藝術 |
| 蔡根 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號辦公廳舍二樓挑高層的大牆面 戶外廣場入口花台 @ 文化部公共藝術 |
| 朱德群 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍二樓 @ 文化部公共藝術 |
王健碧 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍三樓 @ 文化部公共藝術 |
王壯為 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍四樓 @ 文化部公共藝術 |
王萬春 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍四樓 @ 文化部公共藝術 |
吳達坤 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍二樓挑高層的大牆面 戶外廣場入口花台 @ 文化部公共藝術 |
蔡根 | 臺北市 | 場域: 廣場 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號辦公廳舍二樓挑高層的大牆面 戶外廣場入口花台 @ 文化部公共藝術 |
朱德群 | 臺北市 | 場域: 其他 | 114臺北市內湖區民權東路六段91號 辦公廳舍二樓 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 王玉齡 ... ]
蔚龍藝術有限公司 | 地址: 台北市中正區忠孝西路一段50號24樓之11 | 電話: 02-2370-6575 |
名稱 蔚龍藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 蔚龍藝術)
蔚龍藝術有限公司 登記地址: 臺北市大同區民生西路290號6樓 | 負責人: 王玉齡 | 統編: 12954044 | 核准設立 |
蔚龍藝術有限公司高雄營業處 登記地址: 高雄市前鎮區復興三路5號 | 統編: 72211686 |
姓名 王玉齡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 王玉齡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天姿美容材料專門店 高雄市新興區成功里中正3路134號3樓之2 | 王玉齡 | 06795287 | 歇業 - 獨資 |
享好記港式肥牛火鍋店 高雄市前金區新生里自強1路155號1樓 | 于王玉齡 | 08887240 | 歇業 - 獨資 |
潔寶有限公司 高雄市新興區中正三路160號6樓之4 | 王玉齡 | 16802195 | 核准設立 |
澄龍國際藝術有限公司 臺北市南港區福德街373巷51號19樓 | 王玉齡 | 25131388 | 核准設立 |
花衣服飾 高雄市三民區哈爾濱街17號1樓 | 王玉齡 | 38720021 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360921100) |
天姿美容材料專門店 登記地址: 高雄市新興區成功里中正3路134號3樓之2 | 負責人: 王玉齡 | 統編: 06795287 | 歇業 - 獨資 |
享好記港式肥牛火鍋店 登記地址: 高雄市前金區新生里自強1路155號1樓 | 負責人: 于王玉齡 | 統編: 08887240 | 歇業 - 獨資 |
潔寶有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路160號6樓之4 | 負責人: 王玉齡 | 統編: 16802195 | 核准設立 |
澄龍國際藝術有限公司 登記地址: 臺北市南港區福德街373巷51號19樓 | 負責人: 王玉齡 | 統編: 25131388 | 核准設立 |
花衣服飾 登記地址: 高雄市三民區哈爾濱街17號1樓 | 負責人: 王玉齡 | 統編: 38720021 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360921100) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
|