林坤賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林坤賢的職稱是董事, 持有股份數是432500, 公司名稱是士台有限公司, 統一編號是12965485.
根據名稱 士台 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 士台 ...) | 開始時間: 2024-08-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-08-01T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 111台南小港機場巴士已於2024年8月1日凌晨 0 : 30 正式首航大家應該已經在路上捕捉到這輛巴士的身影為了提供遊客更優質舒適的乘車服務品質每班次搭乘人數上限以30人為上限為吸引更多國際觀光客來... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 開放時間: 週一至週四 11:00-22:00週五 11:00-22:30週六 10:30-22:30週日(國定假日)10:30-22:00※ 國定假日前一天延後營業時間至22:30 | | 電話: 886-8-00019966 | 地址: 桃園市338蘆竹區南崁路一段112號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)導演劉芳吉/聲影&策展人蘇維倫 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林冠宏 | 關鍵字: 六甲鄉 小瑞士 2001台灣采風攝影比賽佳作 | 描述: 台南市 六甲鄉小瑞士 @ 台灣采風翦影 |
| 開放時間: 展售門市:每日09:00~17:30酒博館:每日09:00~16:30 | 觀光工廠 | 電話: 886-5-5823106 | 地址: 雲林縣古坑鄉中山路11號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2024-08-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-08-01T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 111台南小港機場巴士已於2024年8月1日凌晨 0 : 30 正式首航大家應該已經在路上捕捉到這輛巴士的身影為了提供遊客更優質舒適的乘車服務品質每班次搭乘人數上限以30人為上限為吸引更多國際觀光客來... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
開放時間: 週一至週四 11:00-22:00週五 11:00-22:30週六 10:30-22:30週日(國定假日)10:30-22:00※ 國定假日前一天延後營業時間至22:30 | | 電話: 886-8-00019966 | 地址: 桃園市338蘆竹區南崁路一段112號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)導演劉芳吉/聲影&策展人蘇維倫 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林冠宏 | 關鍵字: 六甲鄉 小瑞士 2001台灣采風攝影比賽佳作 | 描述: 台南市 六甲鄉小瑞士 @ 台灣采風翦影 |
開放時間: 展售門市:每日09:00~17:30酒博館:每日09:00~16:30 | 觀光工廠 | 電話: 886-5-5823106 | 地址: 雲林縣古坑鄉中山路11號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 士台 ... ]
根據姓名 林坤賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林坤賢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 坤合實業股份有限公司 | 統一編號: 24492770 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 德賢實業股份有限公司 | 統一編號: 50774731 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 臺中市南屯區大業里大墩十四街158號4樓之5 | 成立日期: 1010710 | 理事長: 林坤賢 @ 全國性人民團體名冊 |
| 團體會址: 高雄市鼓山區文忠路108號3樓 | 成立日期: 1040110 | 理事長: 林坤賢 @ 全國性人民團體名冊 |
| 食品業者登錄字號: Q-200229360-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 81286477 | 嘉義縣朴子市中正里光復路71號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: Q-200229360-00001-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 81286477 | 嘉義縣朴子市中正里光復路71號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢唐集成股份有限公司 | 統一編號: 20938096 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 水寶科技股份有限公司 | 統一編號: 24270910 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 坤合實業股份有限公司 | 統一編號: 24492770 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 德賢實業股份有限公司 | 統一編號: 50774731 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺中市南屯區大業里大墩十四街158號4樓之5 | 成立日期: 1010710 | 理事長: 林坤賢 @ 全國性人民團體名冊 |
團體會址: 高雄市鼓山區文忠路108號3樓 | 成立日期: 1040110 | 理事長: 林坤賢 @ 全國性人民團體名冊 |
食品業者登錄字號: Q-200229360-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 81286477 | 嘉義縣朴子市中正里光復路71號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: Q-200229360-00001-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 81286477 | 嘉義縣朴子市中正里光復路71號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢唐集成股份有限公司 | 統一編號: 20938096 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 水寶科技股份有限公司 | 統一編號: 24270910 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林坤賢 ... ]
名稱 士台 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 士台)
士台有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路318號9樓之1 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 12965485 | 核准設立 |
富比士台灣生技有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段102號8樓 | 負責人: 楊佩諭 | 統編: 85131165 | 核准設立 |
挪威士台灣股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段206號14樓 | 負責人: Veerle Julie C Van Meel | 統編: 90102339 | 核准設立 |
摩米士台灣股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段171號2樓之2 | 負責人: 鄭嘉森 | 統編: 90231592 | 核准設立 |
賓士台鋁有限公司 登記地址: 臺南市北區大和里大和路112號1樓 | 負責人: 吳欣茹 | 統編: 93608369 | 核准設立 |
澳士台企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區饒河街130號3樓 | 負責人: 陳永棟 | 統編: 22645053 | 核准設立 |
銘旺實業股份有限公司哈克士台北南湖門市 登記地址: 臺北市內湖區湖元里舊宗路1段188號 | 統編: 93151832 | 核准設立 |
[ 查詢所有 士台 ... ]
姓名 林坤賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林坤賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林坤賢自營計程車 臺北市內湖區康樂街85巷35號5樓 | 林坤賢 | 01633290 | 核准設立 - 獨資 |
坤和工作室 新北市板橋區文化路2段410巷2弄30號 | 林坤賢 | 41369654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098111801) |
賢昱企業行 臺南市歸仁區八甲里八甲9之80號1樓 | 林坤賢 | 67926894 | 歇業 - 獨資 |
哈拉網通電訊有限公司二林分公司 彰化縣二林鎮斗苑路5段190號1樓 | 林坤賢 | 28353383 | 廢止 |
阿勳商行 新北市林口區文化三路2段32之1號 | 林坤賢 | 30275933 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
文心通信資訊社 彰化縣二林鎮東和里斗苑路五段一九0號 | 林坤賢 | 70873246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100819259) |
明禾農藥行 雲林縣褒忠鄉埔姜村三民路一九七之四號一樓 | 林坤賢 | 92838976 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070048385) |
首碁通訊社 彰化縣員林鎮黎明里南昌路三號 | 林坤賢 | 18204414 | 廢止 - 合夥 |
林坤賢自營計程車 登記地址: 臺北市內湖區康樂街85巷35號5樓 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 01633290 | 核准設立 - 獨資 |
坤和工作室 登記地址: 新北市板橋區文化路2段410巷2弄30號 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 41369654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098111801) |
賢昱企業行 登記地址: 臺南市歸仁區八甲里八甲9之80號1樓 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 67926894 | 歇業 - 獨資 |
哈拉網通電訊有限公司二林分公司 登記地址: 彰化縣二林鎮斗苑路5段190號1樓 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 28353383 | 廢止 |
阿勳商行 登記地址: 新北市林口區文化三路2段32之1號 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 30275933 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
文心通信資訊社 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里斗苑路五段一九0號 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 70873246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100819259) |
明禾農藥行 登記地址: 雲林縣褒忠鄉埔姜村三民路一九七之四號一樓 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 92838976 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070048385) |
首碁通訊社 登記地址: 彰化縣員林鎮黎明里南昌路三號 | 負責人: 林坤賢 | 統編: 18204414 | 廢止 - 合夥 |
[ 查詢所有 林坤賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|