何靜宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何靜宜的職稱是董事長, 持有股份數是750000, 公司名稱是普渼登實業股份有限公司, 統一編號是12968791.
董監事資料集 資料集的 何靜宜 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何靜宜 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 普渼登實業股份有限公司 | 統一編號: 12968791 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 普渼登實業股份有限公司 | 統一編號: 12968791 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 普渼登實業股份有限公司 | 統一編號: 12968791 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 普渼登實業股份有限公司 | 統一編號: 12968791 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 普渼登實業股份有限公司 | 統一編號: 12968791 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 普渼登實業股份有限公司 | 統一編號: 12968791 |
[ 搜尋所有相關: 何靜宜 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12968791 | 電話號碼: 02-27634068 | 臺北市松山區南京東路5段46號6樓 |
統一編號: 12968791 | 電話號碼: 02-27634068 | 臺北市松山區南京東路5段46號6樓 |
[ 搜尋所有相關: 何靜宜 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 普渼登實業 資料。
[ 搜尋所有 普渼登實業 ... ]
根據姓名 何靜宜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何靜宜 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2670 | 所代表法人: | 聖宜管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89831990 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2670 | 所代表法人: | 聖宜管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89831990 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 何靜宜 ... ]
普渼登實業有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段164號6樓 | 電話: 02-2763-4068 |
名稱 普渼登實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 普渼登實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
普渼登實業股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段46號6樓 | 何靜宜 | 12968791 | 核准設立 |
普渼登實業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段46號6樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 12968791 | 核准設立 |
姓名 何靜宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 何靜宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蘭陽大發寢具 宜蘭縣宜蘭市昇平里舊城南路2號一樓 | 何靜宜 | 34788219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060901103) |
宜果國際文化事業有限公司 臺北市文山區景福街56號5樓 | 何靜宜 | 70389757 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-03) |
豪情冷飲店 宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段296號二樓 | 何靜宜 | 82352185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900014) |
聖宜管理顧問股份有限公司 臺中市北區大湖里柳川東路四段13號4樓之16 | 何靜宜 | 89831990 | 核准設立 |
福德大發寢具 宜蘭縣五結鄉上四村中正路二段153號 | 何靜宜 | 34793445 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030900789) |
鴻鑫涮涮鍋店 臺北市松山區東寧路11號1樓 | 何靜宜 | 14747943 | 歇業 - 獨資 |
賜來禮儀百貨社 臺中市新社區新社里中和街四段173號 | 何靜宜 | 21862242 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108617796) |
蘭陽大發寢具 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市昇平里舊城南路2號一樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 34788219 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060901103) |
宜果國際文化事業有限公司 登記地址: 臺北市文山區景福街56號5樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 70389757 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-03) |
豪情冷飲店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮中山里中山路三段296號二樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 82352185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100900014) |
聖宜管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市北區大湖里柳川東路四段13號4樓之16 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 89831990 | 核准設立 |
福德大發寢具 登記地址: 宜蘭縣五結鄉上四村中正路二段153號 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 34793445 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030900789) |
鴻鑫涮涮鍋店 登記地址: 臺北市松山區東寧路11號1樓 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 14747943 | 歇業 - 獨資 |
賜來禮儀百貨社 登記地址: 臺中市新社區新社里中和街四段173號 | 負責人: 何靜宜 | 統編: 21862242 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108617796) |
[ 查詢所有 何靜宜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
|