黃健和
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃健和的職稱是董事長, 持有股份數是222800, 公司名稱是大辣出版股份有限公司, 統一編號是12970847.
董監事資料集 資料集的 黃健和 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃健和 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 397200 | 所代表法人: 大塊文化出版股份有限公司 | 大辣出版股份有限公司 | 統一編號: 12970847 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大辣出版股份有限公司 | 統一編號: 12970847 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 397200 | 所代表法人: 大塊文化出版股份有限公司 | 大辣出版股份有限公司 | 統一編號: 12970847 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 397200 | 所代表法人: 大塊文化出版股份有限公司 | 大辣出版股份有限公司 | 統一編號: 12970847 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大辣出版股份有限公司 | 統一編號: 12970847 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 397200 | 所代表法人: 大塊文化出版股份有限公司 | 大辣出版股份有限公司 | 統一編號: 12970847 |
[ 搜尋所有相關: 黃健和 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12970847 | 電話號碼: (02)8712-3898 | 臺北市松山區南京東路4段25號11樓 |
統一編號: 12970847 | 電話號碼: (02)8712-3898 | 臺北市松山區南京東路4段25號11樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃健和 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 大辣出版 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 大辣出版 ...) | (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)阮光民等人 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: ●一般票120元 ●園區套票150元 (含駁二當代館C5、C7倉庫及舊事倉庫)。一人一票,限同一人單日使用,展覽不限進場次數。 年齡6歲以下或身高115公分以下之幼童(主要以證件為主),與持身心障礙手... @ 展覽資訊 |
| (中華民國)阮光民等人 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: ●一般票120元 ●園區套票150元 (含駁二當代館C5、C7倉庫及舊事倉庫)。一人一票,限同一人單日使用,展覽不限進場次數。 年齡6歲以下或身高115公分以下之幼童(主要以證件為主),與持身心障礙手... @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)阮光民等人 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: ●一般票120元 ●園區套票150元 (含駁二當代館C5、C7倉庫及舊事倉庫)。一人一票,限同一人單日使用,展覽不限進場次數。 年齡6歲以下或身高115公分以下之幼童(主要以證件為主),與持身心障礙手... @ 展覽資訊 |
(中華民國)阮光民等人 | 活動起始日期: 2024/05/30 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: ●一般票120元 ●園區套票150元 (含駁二當代館C5、C7倉庫及舊事倉庫)。一人一票,限同一人單日使用,展覽不限進場次數。 年齡6歲以下或身高115公分以下之幼童(主要以證件為主),與持身心障礙手... @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 大辣出版 ... ]
| 公司名稱: 建員實業股份有限公司 | 到職日期: 0721005 | 統一編號: 12442261 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 建員實業股份有限公司 | 到職日期: 0721005 | 統一編號: 12442261 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 黃健和 ... ]
大辣出版股份有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路四段25號11樓 | 電話: 02-2718-2698 |
名稱 大辣出版 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大辣出版)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大辣出版股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段25號11樓 | 黃健和 | 12970847 | 核准設立 |
大辣出版股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段25號11樓 | 負責人: 黃健和 | 統編: 12970847 | 核准設立 |
姓名 黃健和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 黃健和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃健和自營計程車行 新北市板橋區漢生西路127巷15之3號 | 黃健和 | 01866446 | 核准設立 - 獨資 |
參柒貳拾壹工作室 臺北市文山區辛亥路4段101巷140弄66之2號 | 黃健和 | 14260358 | 核准設立 - 獨資 |
多傑貿易有限公司 新北市三重區福德南路35號3樓之1 | 黃健和 | 29140493 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-26) |
興國計程車行 新竹市北區南勢里延平路1段353號 | 黃健和 | 46647972 | 撤銷 - 獨資 |
建禾塗料工程行 新北市新店區民權路147號2樓 | 黃健和 | 82130706 | 核准設立 - 獨資 |
黃健和自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區漢生西路127巷15之3號 | 負責人: 黃健和 | 統編: 01866446 | 核准設立 - 獨資 |
參柒貳拾壹工作室 登記地址: 臺北市文山區辛亥路4段101巷140弄66之2號 | 負責人: 黃健和 | 統編: 14260358 | 核准設立 - 獨資 |
多傑貿易有限公司 登記地址: 新北市三重區福德南路35號3樓之1 | 負責人: 黃健和 | 統編: 29140493 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-26) |
興國計程車行 登記地址: 新竹市北區南勢里延平路1段353號 | 負責人: 黃健和 | 統編: 46647972 | 撤銷 - 獨資 |
建禾塗料工程行 登記地址: 新北市新店區民權路147號2樓 | 負責人: 黃健和 | 統編: 82130706 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
|