李政勳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李政勳的職稱是監察人, 持有股份數是1000000, 所代表法人是敦謙國際智能科技股份有限公司, 公司名稱是黎客實業股份有限公司, 統一編號是12992217.
董監事資料集 資料集的 李政勳 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李政勳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 黎客實業股份有限公司 | 統一編號: 12992217 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 黎客實業股份有限公司 | 統一編號: 12992217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 黎客實業股份有限公司 | 統一編號: 12992217 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 敦謙國際智能科技股份有限公司 | 黎客實業股份有限公司 | 統一編號: 12992217 |
[ 搜尋所有相關: 李政勳 @ 董監事資料集 ]
無其他 黎客實業 資料。
[ 搜尋所有 黎客實業 ... ]
根據姓名 李政勳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李政勳 ...) | (中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 李明松、謝東哲/老土藝術工作室 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63741雲林縣崙背鄉大同路154號 校門左側草地 @ 文化部公共藝術 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
(中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李政勳、涂維政、黃舜廷 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李明松、謝東哲/老土藝術工作室 | 雲林縣 | 場域: 學校 | 63741雲林縣崙背鄉大同路154號 校門左側草地 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
[ 搜尋所有 李政勳 ... ]
黎客實業股份有限公司 | 地址: 台中市西屯區至善路234巷12號7樓之10 | 電話: 04-2451-5412 |
黎客實業股份有限公司 | 地址: 台中市西屯區至善路234巷16號1樓 | 電話: 04-2452-3456 |
黎客實業股份有限公司 | 地址: 台中市西屯區至善路234巷20號 | 電話: 04-2452-5858 |
名稱 黎客實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黎客實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黎客實業股份有限公司 臺中市西屯區西平里至善路234巷2號16號12號2樓至7樓 | 葉維迪 | 12992217 | 核准設立 |
黎客實業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區西平里至善路234巷2號16號12號2樓至7樓 | 負責人: 葉維迪 | 統編: 12992217 | 核准設立 |
姓名 李政勳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李政勳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李政勳攝影工作室 新北市中和區景安路167巷8號4樓(現場僅供辦公室使用) | 李政勳 | 30370676 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098122602) |
聯政行 雲林縣元長鄉長北村中山路一二O之二號 | 李政勳 | 99379693 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002985) |
政馨飲食店 南投縣草屯鎮明正里中正路八七七號一樓 | 李政勳 | 77376898 | 歇業 - 獨資 |
易欣企業行 新竹市東區復中里民生路161號 | 李政勳 | 02893462 | 歇業 - 獨資 |
源安青草行 臺中市南區復興路三段375巷4號一樓 | 李政勳 | 06040423 | 核准停業 - 獨資 |
多沅瑪服裝行 臺南市東區崇學里崇德路272號1樓 | 李政勳 | 10475933 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038017) |
馬鈴薯自助餐館 臺南市中西區大涼里府前路2段277號1樓 | 李政勳 | 10876992 | 核准設立 - 獨資 |
力通企業行 臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) | 李政勳 | 13933899 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029006) |
李政勳攝影工作室 登記地址: 新北市中和區景安路167巷8號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李政勳 | 統編: 30370676 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098122602) |
聯政行 登記地址: 雲林縣元長鄉長北村中山路一二O之二號 | 負責人: 李政勳 | 統編: 99379693 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002985) |
政馨飲食店 登記地址: 南投縣草屯鎮明正里中正路八七七號一樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 77376898 | 歇業 - 獨資 |
易欣企業行 登記地址: 新竹市東區復中里民生路161號 | 負責人: 李政勳 | 統編: 02893462 | 歇業 - 獨資 |
源安青草行 登記地址: 臺中市南區復興路三段375巷4號一樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 06040423 | 核准停業 - 獨資 |
多沅瑪服裝行 登記地址: 臺南市東區崇學里崇德路272號1樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 10475933 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038017) |
馬鈴薯自助餐館 登記地址: 臺南市中西區大涼里府前路2段277號1樓 | 負責人: 李政勳 | 統編: 10876992 | 核准設立 - 獨資 |
力通企業行 登記地址: 臺南市東區富強里裕農路446巷70弄39號2樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 李政勳 | 統編: 13933899 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029006) |
[ 查詢所有 李政勳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2915300 | 所代表法人: | 國昌綜合工廠有限公司 | 統一編號: 00700019 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
|