劉玉梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉玉梅的職稱是董事, 持有股份數是4000000, 公司名稱是鍇泰五金有限公司, 統一編號是13006858.
| 公司統編: 13006858 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 設立核准日期: 20020109 | 現況: 核准設立 |
公司統編: 13006858 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 設立核准日期: 20020109 | 現況: 核准設立 |
[ 搜尋所有相關: 劉玉梅 @ 原住民族之公司及商業清冊 ]
| 統一編號: 13006858 | 電話號碼: 04-8231027 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 |
統一編號: 13006858 | 電話號碼: 04-8231027 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 |
[ 搜尋所有相關: 劉玉梅 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鍇泰五金 資料。
[ 搜尋所有 鍇泰五金 ... ]
根據姓名 劉玉梅 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 劉玉梅 ...) | (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉玉梅 ... ]
鍇泰五金有限公司 | 地址: 彰化縣永靖鄉多福路15巷9號 | 電話: 04-823-1027 |
鍇泰五金有限公司 | 地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村中山1號之150 | 電話: 05-691-7940 |
名稱 鍇泰五金 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鍇泰五金)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鍇泰五金有限公司 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 劉玉梅 | 13006858 | 核准設立 |
鍇泰五金有限公司 登記地址: 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 13006858 | 核准設立 |
姓名 劉玉梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉玉梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉珍梅小吃店 臺北市大同區延平北路4段56號1樓 | 劉玉梅 | 88280370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111227) |
佑成企業社 桃園市楊梅區金龍里金龍三路1號14樓 | 陳劉玉梅 | 97809346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099014318) |
玉興汽車材料有限公司 新北市三峽區紫新路36巷49號 | 劉玉梅 | 96853218 | 核准設立 |
玉珍商行 臺中市大甲區大甲里順天路156巷4號 | 劉玉梅 | 18333135 | 歇業 - 獨資 |
福志五金行 新北市板橋區光武街?78巷13號?0樓 | 劉玉梅 | 01935176 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寬大家具行 新北市板橋區?7川路?0段?06號?0樓 | 林劉玉梅 | 01950794 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
金樺超級商店 臺北市大同區重慶北路1段83巷11號1樓 | 周劉玉梅 | 04518533 | 撤銷 - 獨資 |
瑞坤商店 嘉義縣東石鄉蔦松村船仔頭一八之二號 | 林劉玉梅 | 06348350 | 歇業 - 獨資 |
玉珍梅小吃店 登記地址: 臺北市大同區延平北路4段56號1樓 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 88280370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111227) |
佑成企業社 登記地址: 桃園市楊梅區金龍里金龍三路1號14樓 | 負責人: 陳劉玉梅 | 統編: 97809346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099014318) |
玉興汽車材料有限公司 登記地址: 新北市三峽區紫新路36巷49號 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 96853218 | 核准設立 |
玉珍商行 登記地址: 臺中市大甲區大甲里順天路156巷4號 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 18333135 | 歇業 - 獨資 |
福志五金行 登記地址: 新北市板橋區光武街?78巷13號?0樓 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 01935176 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寬大家具行 登記地址: 新北市板橋區?7川路?0段?06號?0樓 | 負責人: 林劉玉梅 | 統編: 01950794 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
金樺超級商店 登記地址: 臺北市大同區重慶北路1段83巷11號1樓 | 負責人: 周劉玉梅 | 統編: 04518533 | 撤銷 - 獨資 |
瑞坤商店 登記地址: 嘉義縣東石鄉蔦松村船仔頭一八之二號 | 負責人: 林劉玉梅 | 統編: 06348350 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉玉梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
|