王彥翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王彥翔的職稱是董事, 持有股份數是500, 公司名稱是廣質股份有限公司, 統一編號是13014273.
董監事資料集 資料集的 王彥翔 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王彥翔 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1750 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1750 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 |
[ 搜尋所有相關: 王彥翔 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 13014273 | 電話號碼: | 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路三段211號2樓 |
統一編號: 13014273 | 電話號碼: | 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路三段211號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 王彥翔 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職務小類別名稱: 網路軟體程式設計師 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市大同區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 公司名稱: 台灣村田機械股份有限公司 | 應徵截止日期: 20241007 | 職缺更新日期: 20240905 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
職務小類別名稱: 網路軟體程式設計師 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市大同區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 公司名稱: 台灣村田機械股份有限公司 | 應徵截止日期: 20241007 | 職缺更新日期: 20240905 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
[ 搜尋所有 13014273 ... ]
| 開放時間: ■園區:週二~週日 09:00-18:00■桃園光影電影館:13:00-21:00 (週一休館) | | 電話: 886-3-2841866 | 地址: 桃園市320中壢區龍吉二街155號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: ■園區:週二~週日 09:00-18:00■桃園光影電影館:13:00-21:00 (週一休館) | | 電話: 886-3-2841866 | 地址: 桃園市320中壢區龍吉二街155號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 廣質 ... ]
根據姓名 王彥翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王彥翔 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翔智有限公司 | 統一編號: 45147182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 翔鵬肉品企業有限公司 | 統一編號: 95490490 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富嶽投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 24236054 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 瑞冠五金有限公司 | 統一編號: 28144318 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翔智有限公司 | 統一編號: 45147182 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 翔鵬肉品企業有限公司 | 統一編號: 95490490 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富嶽投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 24236054 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 瑞冠五金有限公司 | 統一編號: 28144318 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王彥翔 ... ]
廣質股份有限公司 | 地址: 彰化縣芳苑鄉工區四路3號 | 電話: 04-896-9377 |
名稱 廣質 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 廣質)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣質股份有限公司 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路三段211號2樓 | 王貴竹 | 13014273 | 核准設立 |
廣質股份有限公司 登記地址: 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路三段211號2樓 | 負責人: 王貴竹 | 統編: 13014273 | 核准設立 |
姓名 王彥翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王彥翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔智有限公司 臺中市東區東門里天乙街37巷20號 | 王彥翔 | 45147182 | 核准設立 |
名翔企業社 臺中市大雅區六寶里中清路四段492號1樓 | 王彥翔 | 72339620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605106) |
翔鵬肉品企業有限公司 新北市樹林區復興路373巷3弄11號2樓 | 王彥翔 | 95490490 | 核准設立 |
翔發工程行 臺中市沙鹿區竹林里七賢路72號1樓 | 王彥翔 | 45402090 | 核准設立 - 合夥 |
名翔企業社 臺中市大雅區二和里雅環路一段212號1樓 | 王彥翔 | 92248541 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882160) |
東祐企業社 臺中市大雅區員林里中清路四段312巷52號1樓 | 王彥翔 | 10975661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707012) |
駩勝有限公司 新北市板橋區文聖街149巷16號9樓 | 王彥翔 | 24703613 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-07) |
瑞冠五金有限公司 臺中市大里區瑞城里中興路一段92號1樓 | 王彥翔 | 28144318 | 核准設立 |
翔智有限公司 登記地址: 臺中市東區東門里天乙街37巷20號 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 45147182 | 核准設立 |
名翔企業社 登記地址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段492號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 72339620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605106) |
翔鵬肉品企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區復興路373巷3弄11號2樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 95490490 | 核准設立 |
翔發工程行 登記地址: 臺中市沙鹿區竹林里七賢路72號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 45402090 | 核准設立 - 合夥 |
名翔企業社 登記地址: 臺中市大雅區二和里雅環路一段212號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 92248541 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882160) |
東祐企業社 登記地址: 臺中市大雅區員林里中清路四段312巷52號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 10975661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707012) |
駩勝有限公司 登記地址: 新北市板橋區文聖街149巷16號9樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 24703613 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-07) |
瑞冠五金有限公司 登記地址: 臺中市大里區瑞城里中興路一段92號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 28144318 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王彥翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
|