吳淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳淑華的職稱是董事, 持有股份數是900000, 公司名稱是是我有限公司, 統一編號是13044425.
根據名稱 是我 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 是我 ...) | 類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
| (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蕭一凡 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蕭一凡 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 類別名稱: 木竹漆工藝類 | 南投縣 | 地址: 南投縣竹山鎮延平一路2號 @ 工藝中心工藝社區 |
| (日本)高澤賢治 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (日本)高澤賢治 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)梁任宏 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/10/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蕭一凡 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蕭一凡 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
類別名稱: 木竹漆工藝類 | 南投縣 | 地址: 南投縣竹山鎮延平一路2號 @ 工藝中心工藝社區 |
(日本)高澤賢治 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(日本)高澤賢治 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 是我 ... ]
根據姓名 吳淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳淑華 ...) | 姓名: 吳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市中山區吉林路369號4樓之11 @ 地政士開業資料 |
| 作者: 吳鴻傑, 吳淑華著 | 出版機構: 華立圖書 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-784-859-8 (平裝, NT$500, 200面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 吳佐晰文; 吳淑華圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-9502-85-6 (平裝, NT$260, 112面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 吳佐晰文; 吳淑華圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-326-779-4 (平裝, NT$280, 112面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 吳佐晰, 康軒編輯群文; 吳淑華圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-373-180-6 (平裝, NT$290, 112面, 17X23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 05-6334888 | 總機構代號: S930000 | 機構代號: S937700 | 負責人: 吳淑華 | 地址: 雲林縣虎尾鎮林森路一段490號4樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 華昌營造有限公司 | 統一編號: 16558930 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華生玻璃股份有限公司 | 統一編號: 86804180 @ 董監事資料集 |
姓名: 吳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市中山區吉林路369號4樓之11 @ 地政士開業資料 |
作者: 吳鴻傑, 吳淑華著 | 出版機構: 華立圖書 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-784-859-8 (平裝, NT$500, 200面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 吳佐晰文; 吳淑華圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/05 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-9502-85-6 (平裝, NT$260, 112面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 吳佐晰文; 吳淑華圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/02 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-326-779-4 (平裝, NT$280, 112面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 吳佐晰, 康軒編輯群文; 吳淑華圖 | 出版機構: 康軒文教 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 112 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-373-180-6 (平裝, NT$290, 112面, 17X23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 05-6334888 | 總機構代號: S930000 | 機構代號: S937700 | 負責人: 吳淑華 | 地址: 雲林縣虎尾鎮林森路一段490號4樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 華昌營造有限公司 | 統一編號: 16558930 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 華生玻璃股份有限公司 | 統一編號: 86804180 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳淑華 ... ]
就是我包子王 | 地址: 嘉義市體育路17號 | 電話: 05-228-0732 |
是我服飾精品店 | 地址: 台北市大安區忠孝東路四段97號3樓 | 電話: 02-2711-5556 |
如是我聞文化股份有限公司 | 地址: 台北市信義區松隆路327號9樓之3 | 電話: 02-8787-6338 |
如是我聞文化股份有限公司 | 地址: 台北市松隆路327號9樓之3 | 電話: 0800-076-338 |
名稱 是我 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 是我)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
是我是阿賓科技有限公司 臺北市士林區忠誠路1段113號3樓 | 陳盈妤 | 90276458 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-14) |
我就是我貿易有限公司 臺北市北投區北投路2段13號8樓 | 李淑媛 | 83221079 | 核准設立 |
我是我創藝苑 花蓮縣花蓮市國聯里國民八街5號6樓之1 | 李碧霞 | 87353487 | 核准設立 - 獨資 |
我是我工作室 臺東縣臺東市豐里里四川路一段22巷111號一樓 | 余青曉 | 89034637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036143) |
就是我包子餐飲店 嘉義市東區新開里體育路17號一樓 | 高中豪 | 09553636 | 核准設立 - 獨資 |
是我有限公司 嘉義市竹圍里中興路二七一巷一弄二號四樓之一 | 吳淑華 | 13044425 | 核准設立 |
如是我聞文化股份有限公司 臺北市信義區松隆路327號9樓之3 | 李月嬌 | 16152002 | 核准設立 |
是我服飾精品店 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓 | 李雪春 | 17272856 | 核准設立 - 獨資 |
是我是阿賓科技有限公司 登記地址: 臺北市士林區忠誠路1段113號3樓 | 負責人: 陳盈妤 | 統編: 90276458 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-14) |
我就是我貿易有限公司 登記地址: 臺北市北投區北投路2段13號8樓 | 負責人: 李淑媛 | 統編: 83221079 | 核准設立 |
我是我創藝苑 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國民八街5號6樓之1 | 負責人: 李碧霞 | 統編: 87353487 | 核准設立 - 獨資 |
我是我工作室 登記地址: 臺東縣臺東市豐里里四川路一段22巷111號一樓 | 負責人: 余青曉 | 統編: 89034637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036143) |
就是我包子餐飲店 登記地址: 嘉義市東區新開里體育路17號一樓 | 負責人: 高中豪 | 統編: 09553636 | 核准設立 - 獨資 |
是我有限公司 登記地址: 嘉義市竹圍里中興路二七一巷一弄二號四樓之一 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 13044425 | 核准設立 |
如是我聞文化股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松隆路327號9樓之3 | 負責人: 李月嬌 | 統編: 16152002 | 核准設立 |
是我服飾精品店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓 | 負責人: 李雪春 | 統編: 17272856 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 是我 ... ]
姓名 吳淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑華美容用品坊 新北市永和區秀朗路2段150號 | 吳淑華 | 10628543 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128164146) |
吳淑華飲料店 臺北市松山區民生東路5段196之2號1樓 | 吳淑華 | 25535121 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064210695) |
淑華成衣社 臺北市士林區福港街210巷11號1樓 | 吳淑華 | 01813292 | 廢止 - 獨資 |
淑華商行 臺南市麻豆區北勢里北勢寮10之20號 | 吳淑華 | 87692901 | 歇業 - 獨資 |
六代企業有限公司 臺北市萬華區中華路2段336號5樓之41 | 鄭吳淑華 | 23313813 | 核准設立 |
華昌營造有限公司 新北市板橋區中正路399巷13弄7號3樓 | 吳淑華 | 16558930 | 核准設立 |
華南永昌綜合證券股份有限公司虎尾分公司 雲林縣虎尾鎮和平路1號4樓、5樓 | 吳淑華 | 24795373 | 核准設立 |
寬辰整合行銷有限公司 屏東縣屏東市仁愛里中華路329號 | 吳淑華 | 53545585 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-01) |
淑華美容用品坊 登記地址: 新北市永和區秀朗路2段150號 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 10628543 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128164146) |
吳淑華飲料店 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段196之2號1樓 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 25535121 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064210695) |
淑華成衣社 登記地址: 臺北市士林區福港街210巷11號1樓 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 01813292 | 廢止 - 獨資 |
淑華商行 登記地址: 臺南市麻豆區北勢里北勢寮10之20號 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 87692901 | 歇業 - 獨資 |
六代企業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路2段336號5樓之41 | 負責人: 鄭吳淑華 | 統編: 23313813 | 核准設立 |
華昌營造有限公司 登記地址: 新北市板橋區中正路399巷13弄7號3樓 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 16558930 | 核准設立 |
華南永昌綜合證券股份有限公司虎尾分公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮和平路1號4樓、5樓 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 24795373 | 核准設立 |
寬辰整合行銷有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市仁愛里中華路329號 | 負責人: 吳淑華 | 統編: 53545585 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-01) |
[ 查詢所有 吳淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
|