劉憲鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉憲鴻的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是萬鋐股份有限公司, 統一編號是13081510.
董監事資料集 資料集的 劉憲鴻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉憲鴻 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 202500 | 所代表法人: | 萬鋐股份有限公司 | 統一編號: 13081510 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 202500 | 所代表法人: | 萬鋐股份有限公司 | 統一編號: 13081510 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬鋐股份有限公司 | 統一編號: 13081510 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 202500 | 所代表法人: | 萬鋐股份有限公司 | 統一編號: 13081510 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 202500 | 所代表法人: | 萬鋐股份有限公司 | 統一編號: 13081510 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬鋐股份有限公司 | 統一編號: 13081510 |
[ 搜尋所有相關: 劉憲鴻 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 13081510 | 電話號碼: 02-27811002 | 臺北市大同區民權西路136號16樓之4 |
統一編號: 13081510 | 電話號碼: 02-27811002 | 臺北市大同區民權西路136號16樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 劉憲鴻 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 萬鋐 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 萬鋐 ...) | (中華民國)謝萬鋐 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝萬鋐 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 54533854 | 電話號碼: 04-7714333 | 彰化縣鹿港鎮草中里草中巷71-4號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 28334210 | 電話號碼: 03-3138670 | 桃園市蘆竹區新莊里新生路302號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53094126 | 電話號碼: 03-4535555 | 桃園市中壢區青埔里致遠一路276號五樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 54216837 | 電話號碼: 07-3743617 | 高雄市仁武區文安二街23巷11號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53094126 | 核准日期: 20160810 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
(中華民國)謝萬鋐 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝萬鋐 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 54533854 | 電話號碼: 04-7714333 | 彰化縣鹿港鎮草中里草中巷71-4號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 28334210 | 電話號碼: 03-3138670 | 桃園市蘆竹區新莊里新生路302號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53094126 | 電話號碼: 03-4535555 | 桃園市中壢區青埔里致遠一路276號五樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 54216837 | 電話號碼: 07-3743617 | 高雄市仁武區文安二街23巷11號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53094126 | 核准日期: 20160810 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 萬鋐 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 捕食有限公司 | 統一編號: 24731097 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 捕食有限公司 | 統一編號: 24731097 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉憲鴻 ... ]
名稱 萬鋐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 萬鋐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬鋐快餐店 臺北市信義區松德路281號 | 王萬鋐 | 25566566 | 核准設立 - 獨資 |
萬鋐股份有限公司 臺北市大同區民權西路136號16樓之4 | 黃久玲 | 13081510 | 核准設立 |
萬鋐科技股份有限公司 桃園市蘆竹區新莊里新生路302號 | 池俊平 | 28334210 | 核准設立 |
萬鋐實業有限公司 桃園市中壢區青埔里致遠一路276號五樓 | 高笠中 | 53094126 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-10) |
萬鋐輪胎有限公司 高雄市仁武區文安二街23巷11號1樓 | 林興榮 | 54216837 | 核准設立 |
萬鋐貿易有限公司 彰化縣鹿港鎮草中里草中巷71-4號 | 趙章安 | 54533854 | 核准設立 |
萬鋐電氣行 彰化縣秀水鄉安東村中山路316號1樓 | 鄭光佑 | 72389000 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820919) |
萬鋐工程有限公司 新北市五股區成泰路3段135巷2號 | 郭庭逵 | 83119546 | 核准設立 |
萬鋐快餐店 登記地址: 臺北市信義區松德路281號 | 負責人: 王萬鋐 | 統編: 25566566 | 核准設立 - 獨資 |
萬鋐股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民權西路136號16樓之4 | 負責人: 黃久玲 | 統編: 13081510 | 核准設立 |
萬鋐科技股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區新莊里新生路302號 | 負責人: 池俊平 | 統編: 28334210 | 核准設立 |
萬鋐實業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區青埔里致遠一路276號五樓 | 負責人: 高笠中 | 統編: 53094126 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-10) |
萬鋐輪胎有限公司 登記地址: 高雄市仁武區文安二街23巷11號1樓 | 負責人: 林興榮 | 統編: 54216837 | 核准設立 |
萬鋐貿易有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮草中里草中巷71-4號 | 負責人: 趙章安 | 統編: 54533854 | 核准設立 |
萬鋐電氣行 登記地址: 彰化縣秀水鄉安東村中山路316號1樓 | 負責人: 鄭光佑 | 統編: 72389000 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820919) |
萬鋐工程有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路3段135巷2號 | 負責人: 郭庭逵 | 統編: 83119546 | 核准設立 |
[ 查詢所有 萬鋐 ... ]
姓名 劉憲鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 劉憲鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
捕食有限公司 新北市新莊區幸福路672號7樓之3 | 劉憲鴻 | 24731097 | 核准設立 |
艾德林企業有限公司 臺北市中正區杭州南路1段55號8樓 | 劉憲鴻 | 27102260 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-19) |
捕食有限公司 登記地址: 新北市新莊區幸福路672號7樓之3 | 負責人: 劉憲鴻 | 統編: 24731097 | 核准設立 |
艾德林企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段55號8樓 | 負責人: 劉憲鴻 | 統編: 27102260 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-19) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
|