張經緯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張經緯的職稱是監察人, 持有股份數是525000, 公司名稱是優仕大業股份有限公司, 統一編號是13098738.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 優仕大業股份有限公司 | 統一編號: 13098738 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: | 優仕大業股份有限公司 | 統一編號: 13098738 |
[ 搜尋所有相關: 張經緯 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 13098738 | 電話號碼: 02-27602222 | 臺北市內湖區潭美街217號5樓 |
統一編號: 13098738 | 電話號碼: 02-27602222 | 臺北市內湖區潭美街217號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 張經緯 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 優仕大業 資料。
[ 搜尋所有 優仕大業 ... ]
根據姓名 張經緯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張經緯 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27602270 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1R0100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市松山區八德路4段123號2樓之4 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27602270 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1R0100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市松山區八德路4段123號2樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/25 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23581010 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1V0800025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區福安里工業區一路2巷3號6樓之4 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27602270 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1R0100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市松山區八德路4段123號2樓之4 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27602270 | 機構負責人姓名: 張經緯 | 機構代碼: 1R0100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市松山區八德路4段123號2樓之4 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 張經緯 ... ]
名稱 優仕大業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 優仕大業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優仕大業股份有限公司 臺北市內湖區潭美街217號5樓 | 張經恒 | 13098738 | 核准設立 |
優仕大業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區潭美街217號5樓 | 負責人: 張經恒 | 統編: 13098738 | 核准設立 |
姓名 張經緯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張經緯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
妥當國際有限公司 新北市新店區北新路1段10號2樓之2 | 張經緯 | 24758378 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-18) |
凱特凌食品有限公司 新北市三重區三和路4段101之1號4樓 | 張經緯 | 80694067 | 核准設立 |
喜樂園長照股份有限公司 臺北市松山區八德路4段123號2樓之4 | 張經緯 | 82863433 | 核准設立 |
樂全科技股份有限公司 桃園市桃園區同安里同德二街28號7樓 | 張經緯 | 24636592 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-09) |
民安廣告事業有限公司 桃園縣中壢市中山里榮安十五街77之5號6樓 | 張經緯 | 53966136 | 核准設立 |
永恆長照股份有限公司 新北市石碇區四分子8號 | 張經緯 | 82847574 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-11) |
再發建設有限公司 宜蘭縣頭城鎮開蘭路235巷20號3樓 | 張經緯 | 83755566 | 核准設立 |
唯一真愛商號 新北市新店區達觀路8巷3號12樓之7 | 張經緯 | 91202933 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108163054) |
妥當國際有限公司 登記地址: 新北市新店區北新路1段10號2樓之2 | 負責人: 張經緯 | 統編: 24758378 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-18) |
凱特凌食品有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路4段101之1號4樓 | 負責人: 張經緯 | 統編: 80694067 | 核准設立 |
喜樂園長照股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段123號2樓之4 | 負責人: 張經緯 | 統編: 82863433 | 核准設立 |
樂全科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同安里同德二街28號7樓 | 負責人: 張經緯 | 統編: 24636592 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-09) |
民安廣告事業有限公司 登記地址: 桃園縣中壢市中山里榮安十五街77之5號6樓 | 負責人: 張經緯 | 統編: 53966136 | 核准設立 |
永恆長照股份有限公司 登記地址: 新北市石碇區四分子8號 | 負責人: 張經緯 | 統編: 82847574 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-11) |
再發建設有限公司 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮開蘭路235巷20號3樓 | 負責人: 張經緯 | 統編: 83755566 | 核准設立 |
唯一真愛商號 登記地址: 新北市新店區達觀路8巷3號12樓之7 | 負責人: 張經緯 | 統編: 91202933 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108163054) |
[ 查詢所有 張經緯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|