蔡旻翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡旻翰的職稱是董事, 持有股份數是113341994, 所代表法人是美商氣體產品製造公司, 公司名稱是亞普投資股份有限公司, 統一編號是13124428.
董監事資料集 資料集的 蔡旻翰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡旻翰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 646118667 | 所代表法人: 美商普羅德公司 | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 646118667 | 所代表法人: 美商普羅德公司 | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 646118667 | 所代表法人: 美商普羅德公司 | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 646118667 | 所代表法人: 美商普羅德公司 | 亞普投資股份有限公司 | 統一編號: 13124428 |
[ 搜尋所有相關: 蔡旻翰 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 13124428 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 13124428 ...)
根據名稱 亞普投資 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 亞普投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 亞普投資 ... ]
根據姓名 蔡旻翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡旻翰 ...) | (中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡電話: (02)22765566 | 聯絡人: 蔡旻翰 | 地址: 新北市新莊區思源路127號 @ 職業傷病診治網絡醫院名單 |
| (中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 355928 | 所代表法人: | 大進精工股份有限公司 | 統一編號: 69521589 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 109529 | 所代表法人: | 台灣三通工業股份有限公司 | 統一編號: 72032728 @ 董監事資料集 |
(中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蔡旻翰、彭冠銘 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡電話: (02)22765566 | 聯絡人: 蔡旻翰 | 地址: 新北市新莊區思源路127號 @ 職業傷病診治網絡醫院名單 |
(中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)台北市工業設計發展學會;(中華民國)長榮航空;(中華民國)國立台灣藝術大學;(中華民國)中原大學;(中華民國)至善高中;(中華民國)元智大學 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1076244034 | 所代表法人: 亞普投資股份有限公司 | 三福氣體股份有限公司 | 統一編號: 11072509 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 355928 | 所代表法人: | 大進精工股份有限公司 | 統一編號: 69521589 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 109529 | 所代表法人: | 台灣三通工業股份有限公司 | 統一編號: 72032728 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡旻翰 ... ]
名稱 亞普投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亞普投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞普投資股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段21號2樓 | 楊中源 Paul Yang | 13124428 | 核准設立 |
亞普投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段21號2樓 | 負責人: 楊中源 Paul Yang | 統編: 13124428 | 核准設立 |
姓名 蔡旻翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡旻翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
孟瑄企業社 桃園市桃園區中山里泰昌九街35之2號5樓 | 蔡旻翰 | 01753702 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004524) |
鼎欣小吃店 高雄市岡山區岡山路477號1樓 | 蔡旻翰 | 09128540 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261595900) |
龍輝農產行 彰化縣大城鄉東城村大安路15-19號 | 蔡旻翰 | 10950319 | 核准設立 - 獨資 |
東峰五金行 高雄市鳥松區大華里本館路196號1樓 | 蔡旻翰 | 17396337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10562299600) |
雨村小吃店 新北市新莊區民安路236號(1樓) | 蔡旻翰 | 41062654 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108155656) |
有梗人家商行 臺北市萬華區忠貞里青年路68巷8號5樓 | 蔡旻翰 | 72923073 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107718) |
東峰五金行 高雄市鳥松區坔埔里埔愛街20號1樓 | 蔡旻翰 | 79832099 | 歇業 - 獨資 |
迅悅自助洗衣 臺南市東區德高里自由路1段151號1樓 | 蔡旻翰 | 81283372 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070045090) |
孟瑄企業社 登記地址: 桃園市桃園區中山里泰昌九街35之2號5樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 01753702 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069004524) |
鼎欣小吃店 登記地址: 高雄市岡山區岡山路477號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 09128540 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261595900) |
龍輝農產行 登記地址: 彰化縣大城鄉東城村大安路15-19號 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 10950319 | 核准設立 - 獨資 |
東峰五金行 登記地址: 高雄市鳥松區大華里本館路196號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 17396337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10562299600) |
雨村小吃店 登記地址: 新北市新莊區民安路236號(1樓) | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 41062654 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108155656) |
有梗人家商行 登記地址: 臺北市萬華區忠貞里青年路68巷8號5樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 72923073 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074107718) |
東峰五金行 登記地址: 高雄市鳥松區坔埔里埔愛街20號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 79832099 | 歇業 - 獨資 |
迅悅自助洗衣 登記地址: 臺南市東區德高里自由路1段151號1樓 | 負責人: 蔡旻翰 | 統編: 81283372 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070045090) |
[ 查詢所有 蔡旻翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|