周文勝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周文勝的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是端福漁業股份有限公司, 統一編號是13143500.
無其他 端福漁業 資料。
[ 搜尋所有 端福漁業 ... ]
根據姓名 周文勝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 周文勝 ...) | 處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 1818 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 3636 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 848 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 1394 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 1818 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933-365925 | 機構負責人姓名: 周文勝 | 機構代碼: BF1400021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市學甲區平和里150號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-365-925 | 機構負責人姓名: 周文勝 | 機構代碼: BF1400068 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市學甲區平和里154號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933-365925 | 機構負責人姓名: 周文勝 | 機構代碼: BF1400021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市學甲區平和里150號 @ 長照C據點 |
處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 1818 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230824 | 處分金額或滯納金: 3636 | 公告日期: 20231011 | 處分字號: 保退一字第11269911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 848 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 1394 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 1818 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933-365925 | 機構負責人姓名: 周文勝 | 機構代碼: BF1400021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市學甲區平和里150號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-365-925 | 機構負責人姓名: 周文勝 | 機構代碼: BF1400068 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市學甲區平和里154號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933-365925 | 機構負責人姓名: 周文勝 | 機構代碼: BF1400021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市學甲區平和里150號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 周文勝 ... ]
名稱 端福漁業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 端福漁業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
端福漁業股份有限公司 高雄市鼓山區臨海一路22號1樓 | | 13143500 | 解散 (093年11月03日 建二公字 第0930103723號) |
端福漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區臨海一路22號1樓 | 統編: 13143500 | 解散 (093年11月03日 建二公字 第0930103723號) |
姓名 周文勝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 周文勝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鋐勝機電行 臺南市學甲區學甲寮150號 | 周文勝 | 99505805 | 核准設立 - 獨資 |
慶昌鋼鋁 南投縣埔里鎮清新里育英街23號一樓 | 周文勝 | 39919788 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070003215) |
茂昌企業社 高雄市仁武區八德南路100巷26弄10號 | 周文勝 | 82007059 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061526800) |
安心消防企業社 臺北市信義區基隆路1段155號8樓之8 | 周文勝 | 99993425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020021544) |
巧軒西點麵包店 嘉義市西區慶昇里北榮街180號一樓 | 周文勝 | 93939157 | 歇業 - 合夥 |
鋐勝機電行 登記地址: 臺南市學甲區學甲寮150號 | 負責人: 周文勝 | 統編: 99505805 | 核准設立 - 獨資 |
慶昌鋼鋁 登記地址: 南投縣埔里鎮清新里育英街23號一樓 | 負責人: 周文勝 | 統編: 39919788 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070003215) |
茂昌企業社 登記地址: 高雄市仁武區八德南路100巷26弄10號 | 負責人: 周文勝 | 統編: 82007059 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061526800) |
安心消防企業社 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號8樓之8 | 負責人: 周文勝 | 統編: 99993425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020021544) |
巧軒西點麵包店 登記地址: 嘉義市西區慶昇里北榮街180號一樓 | 負責人: 周文勝 | 統編: 93939157 | 歇業 - 合夥 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|