黃新雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃新雅的職稱是監察人, 持有股份數是250, 公司名稱是富盈投資股份有限公司, 統一編號是13159740.
無其他 富盈投資 資料。
[ 搜尋所有 富盈投資 ... ]
根據姓名 黃新雅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃新雅 ...) | 國立臺灣工藝研究發展中心鶯歌多媒材研發分館 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心鶯歌多媒材研發分館 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/04 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6586000 | 所代表法人: | 芝奇國際實業股份有限公司 | 統一編號: 23299018 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶量光電股份有限公司 | 統一編號: 28156587 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5600 | 所代表法人: | 觀察者科技股份有限公司 | 統一編號: 29117922 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 本物股份有限公司 | 統一編號: 52542081 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 台灣戲網科技股份有限公司 | 統一編號: 70682154 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 丹情國際室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 83099751 @ 董監事資料集 |
國立臺灣工藝研究發展中心鶯歌多媒材研發分館 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣工藝研究發展中心鶯歌多媒材研發分館 | 活動起始日期: 2024/06/30 | 活動結束日期: 2024/09/04 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6586000 | 所代表法人: | 芝奇國際實業股份有限公司 | 統一編號: 23299018 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶量光電股份有限公司 | 統一編號: 28156587 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5600 | 所代表法人: | 觀察者科技股份有限公司 | 統一編號: 29117922 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 本物股份有限公司 | 統一編號: 52542081 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 台灣戲網科技股份有限公司 | 統一編號: 70682154 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 丹情國際室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 83099751 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃新雅 ... ]
名稱 富盈投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 富盈投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富盈投資股份有限公司 高雄市三民區鼎新路85號 | | 13159740 | 解散 (核准解散日期: 2014-12-16) |
富盈投資顧問有限公司 桃園市桃園區汴洲里健行路126巷32號6樓 | | 28329172 | 解散 (文號: 2007-3-20 經授中字 第0963183589號) |
富盈投資股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎新路85號 | 統編: 13159740 | 解散 (核准解散日期: 2014-12-16) |
富盈投資顧問有限公司 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里健行路126巷32號6樓 | 統編: 28329172 | 解散 (文號: 2007-3-20 經授中字 第0963183589號) |
姓名 黃新雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃新雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
語謙行銷有限公司 新竹縣新豐鄉泰安街225號 | 黃新雅 | 83471821 | 核准設立 |
曲率實驗工作室 新北市新店區中興路1段262巷4號3樓 | 黃新雅 | 02395697 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078110825) |
和豐早餐店 雲林縣土庫鎮宮北里新建路18之1號1樓 | 黃新雅 | 82507441 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044091) |
丹情國際室內裝修設計有限公司 新北市土城區延和路88巷13弄2號6樓 | 黃新雅 | 83099751 | 核准設立 |
加吟服飾精品店 高雄市新興區華南里南台橫路60之1號1樓 | 黃新雅 | 06913284 | 核准停業 - 獨資 |
凰城食品行 高雄市鹽埕區必忠街223之3號 | 黃新雅 | 06993651 | 歇業 - 獨資 |
本物股份有限公司 臺北市大安區和平東路2段177號9樓 | 黃新雅 | 52542081 | 核准設立 |
杏林商店 彰化縣溪州鄉潮洋村馬路巷84號 | 黃新雅 | 59125505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070815770) |
語謙行銷有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉泰安街225號 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 83471821 | 核准設立 |
曲率實驗工作室 登記地址: 新北市新店區中興路1段262巷4號3樓 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 02395697 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078110825) |
和豐早餐店 登記地址: 雲林縣土庫鎮宮北里新建路18之1號1樓 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 82507441 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090044091) |
丹情國際室內裝修設計有限公司 登記地址: 新北市土城區延和路88巷13弄2號6樓 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 83099751 | 核准設立 |
加吟服飾精品店 登記地址: 高雄市新興區華南里南台橫路60之1號1樓 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 06913284 | 核准停業 - 獨資 |
凰城食品行 登記地址: 高雄市鹽埕區必忠街223之3號 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 06993651 | 歇業 - 獨資 |
本物股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段177號9樓 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 52542081 | 核准設立 |
杏林商店 登記地址: 彰化縣溪州鄉潮洋村馬路巷84號 | 負責人: 黃新雅 | 統編: 59125505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070815770) |
[ 查詢所有 黃新雅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|