王怡文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王怡文的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是安臣實業有限公司, 統一編號是13175447.
| 統一編號: 13175447 | 電話號碼: 07-5852506 | 高雄市左營區蓮潭路105巷25號 |
統一編號: 13175447 | 電話號碼: 07-5852506 | 高雄市左營區蓮潭路105巷25號 |
[ 搜尋所有相關: 王怡文 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 證書期限: 2025/03/20 | 商品名稱: 橡膠鞋底安全鞋(第一類) | 證書狀態: 認可 | 申請人: 安臣實業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2025/03/20 | 商品名稱: 橡膠鞋底安全鞋(第一類) | 證書狀態: 認可 | 申請人: 安臣實業有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 安臣實業 ... ]
根據姓名 王怡文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王怡文 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2027/6/27 上午 12:00:00 | 臺中市太平區宜仁街23號3樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 公司統編: 83466019 | 新北市汐止區大同路3段609號20樓之1 | 設立核准日期: 20200116 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 總機電話: 04-23558168 | 公司代號: 6167 | 產業別: 26 | 營利事業統一編號: 22100566 | 住址: 台中市西屯區工業區六路八號 | 董事長: 王世岳 | 成立日期: 19910902 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 總機電話: 02-27690188 | 公司代號: 6851 | 住址: 台北市松山區八德路四段760號6樓 | 成立日期: 20071009 | 立視科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 怡寶投資股份有限公司 | 統一編號: 90231018 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 04-2355-0816 | 公司代號: 6498 | 住址: 臺中市西屯區工業區六路8號3樓 | 成立日期: 20031103 | 久禾光電股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2027/6/27 上午 12:00:00 | 臺中市太平區宜仁街23號3樓 @ 合法特定寵物業名單 |
公司統編: 83466019 | 新北市汐止區大同路3段609號20樓之1 | 設立核准日期: 20200116 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
總機電話: 04-23558168 | 公司代號: 6167 | 產業別: 26 | 營利事業統一編號: 22100566 | 住址: 台中市西屯區工業區六路八號 | 董事長: 王世岳 | 成立日期: 19910902 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
總機電話: 02-27690188 | 公司代號: 6851 | 住址: 台北市松山區八德路四段760號6樓 | 成立日期: 20071009 | 立視科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 怡寶投資股份有限公司 | 統一編號: 90231018 @ 董監事資料集 |
總機電話: 04-2355-0816 | 公司代號: 6498 | 住址: 臺中市西屯區工業區六路8號3樓 | 成立日期: 20031103 | 久禾光電股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
[ 搜尋所有 王怡文 ... ]
安臣實業有限公司 | 地址: 高雄市三民區義昌路80號7樓之2 | 電話: 07-397-7827 |
名稱 安臣實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安臣實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安臣實業有限公司 高雄市左營區蓮潭路105巷25號 | 王怡文 | 13175447 | 核准設立 |
安臣實業有限公司 登記地址: 高雄市左營區蓮潭路105巷25號 | 負責人: 王怡文 | 統編: 13175447 | 核准設立 |
姓名 王怡文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王怡文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡輝工程行 臺南市新化區太平里中正路686巷23號1樓 | 王怡文 | 40743491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040180959) |
志怡工作室 新北市中和區連城路315號9樓 | 王怡文 | 49979790 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110093) |
怡寶投資股份有限公司 臺北市大安區市民大道4段100號15樓 | 王怡文 | 90231018 | 核准設立 |
王振鋼鐵有限公司 臺南市南區竹溪里體育路41巷36之1號1樓 | 王怡文 | 24914531 | 核准設立 |
柏怡實業有限公司 臺北市中山區林森北路50號7樓之8 | 王怡文 | 30840446 | 核准設立 |
多元樂學有限公司 嘉義市東區文雅里文雅街116巷40號1樓 | 王怡文 | 42571142 | 核准設立 |
小驢駒創意工作室 嘉義市東區頂寮里南興路177號一樓 | 王怡文 | 34978674 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060172135) |
祿明有限公司 嘉義市東區文雅里文雅街116巷40號1樓 | 王怡文 | 97408095 | 核准設立 |
怡輝工程行 登記地址: 臺南市新化區太平里中正路686巷23號1樓 | 負責人: 王怡文 | 統編: 40743491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040180959) |
志怡工作室 登記地址: 新北市中和區連城路315號9樓 | 負責人: 王怡文 | 統編: 49979790 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078110093) |
怡寶投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區市民大道4段100號15樓 | 負責人: 王怡文 | 統編: 90231018 | 核准設立 |
王振鋼鐵有限公司 登記地址: 臺南市南區竹溪里體育路41巷36之1號1樓 | 負責人: 王怡文 | 統編: 24914531 | 核准設立 |
柏怡實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路50號7樓之8 | 負責人: 王怡文 | 統編: 30840446 | 核准設立 |
多元樂學有限公司 登記地址: 嘉義市東區文雅里文雅街116巷40號1樓 | 負責人: 王怡文 | 統編: 42571142 | 核准設立 |
小驢駒創意工作室 登記地址: 嘉義市東區頂寮里南興路177號一樓 | 負責人: 王怡文 | 統編: 34978674 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060172135) |
祿明有限公司 登記地址: 嘉義市東區文雅里文雅街116巷40號1樓 | 負責人: 王怡文 | 統編: 97408095 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王怡文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|