蔡秀卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡秀卿的職稱是董事, 持有股份數是3600000, 公司名稱是勝喬營造有限公司, 統一編號是13179106.
無其他 勝喬營造 資料。
[ 搜尋所有 勝喬營造 ... ]
根據姓名 蔡秀卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡秀卿 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工九路6號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工七路12號 @ 登記工廠名錄 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工九路6號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 54783281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工七路12號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/07 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 蔡秀卿 ... ]
名稱 勝喬營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 勝喬營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勝喬營造有限公司 高雄市前鎮區凱旋三路45巷15號1樓 | 蔡秀卿 | 13179106 | 核准設立 |
勝喬營造有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區凱旋三路45巷15號1樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 13179106 | 核准設立 |
姓名 蔡秀卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡秀卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蔡秀卿選物販賣機 桃園市龜山區大同里大同路154號 | 蔡秀卿 | 72802628 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015839) |
秀卿 金門縣金城鎮西門里富康一村1巷10號(限建築物第壹層使用) | 蔡秀卿 | 87946172 | 歇業 - 獨資 |
蔡家布袋鮮之蚵 高雄市三民區建興路345號1樓 | 蔡秀卿 | 25961763 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561536100) |
全佳商舖 彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路662號1樓 | 蔡秀卿 | 99650791 | 歇業 - 獨資 |
九連汽車商行 臺北市信義區忠孝東路5段143號1樓 | 蔡秀卿 | 01592755 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金準服飾 高雄市新興區漢民里大同1路87號 | 蔡秀卿 | 06819268 | 歇業 - 獨資 |
益新餐飲食品店 臺北市大同區民生西路350號1、2樓 | 蔡秀卿 | 07718014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074117118) |
函數三角商行 嘉義市西區民安里中山路597號一樓 | 蔡秀卿 | 09000950 | 歇業 - 獨資 |
蔡秀卿選物販賣機 登記地址: 桃園市龜山區大同里大同路154號 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 72802628 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015839) |
秀卿 登記地址: 金門縣金城鎮西門里富康一村1巷10號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 87946172 | 歇業 - 獨資 |
蔡家布袋鮮之蚵 登記地址: 高雄市三民區建興路345號1樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 25961763 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561536100) |
全佳商舖 登記地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路662號1樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 99650791 | 歇業 - 獨資 |
九連汽車商行 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段143號1樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 01592755 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
金準服飾 登記地址: 高雄市新興區漢民里大同1路87號 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 06819268 | 歇業 - 獨資 |
益新餐飲食品店 登記地址: 臺北市大同區民生西路350號1、2樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 07718014 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074117118) |
函數三角商行 登記地址: 嘉義市西區民安里中山路597號一樓 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 09000950 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡秀卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|