黃宗國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃宗國的職稱是董事, 持有股份數是3808750, 所代表法人是錩瑜投資有限公司, 公司名稱是金藏營造工程股份有限公司, 統一編號是14060339.
董監事資料集 資料集的 黃宗國 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃宗國 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3808750 | 所代表法人: 曨曜投資有限公司 | 金藏營造工程股份有限公司 | 統一編號: 14060339 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6533750 | 所代表法人: 鈞鐿投資有限公司 | 金藏營造工程股份有限公司 | 統一編號: 14060339 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2211250 | 所代表法人: 昌曄投資有限公司 | 金藏營造工程股份有限公司 | 統一編號: 14060339 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3808750 | 所代表法人: 曨曜投資有限公司 | 金藏營造工程股份有限公司 | 統一編號: 14060339 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6533750 | 所代表法人: 鈞鐿投資有限公司 | 金藏營造工程股份有限公司 | 統一編號: 14060339 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2211250 | 所代表法人: 昌曄投資有限公司 | 金藏營造工程股份有限公司 | 統一編號: 14060339 |
[ 搜尋所有相關: 黃宗國 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 14060339 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 14060339 ...)
根據名稱 金藏營造工程 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 金藏營造工程 ...) | 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 金藏營造工程股份有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-08 | 違反時間: 2023-09-11 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 金藏營造工程股份有限公司 | 裁處金額: 1200 | 主旨: 罰鍰新臺幣1200元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-13 | 違反時間: 2023-05-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 金藏營造工程股份有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-08 | 違反時間: 2023-09-11 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 金藏營造工程股份有限公司 | 裁處金額: 1200 | 主旨: 罰鍰新臺幣1200元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-13 | 違反時間: 2023-05-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 金藏營造工程 ... ]
根據姓名 黃宗國 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 黃宗國 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1975000 | 所代表法人: 錩瑜投資有限公司 | 國耀營造股份有限公司 | 統一編號: 89526176 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 錩瑜投資有限公司 | 璞鈺建設股份有限公司 | 統一編號: 25144546 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 晨煜實業股份有限公司 | 統一編號: 27578878 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 錩瑜投資有限公司 | 統一編號: 28226818 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1975000 | 所代表法人: 錩瑜投資有限公司 | 國耀營造股份有限公司 | 統一編號: 89526176 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 錩瑜投資有限公司 | 璞鈺建設股份有限公司 | 統一編號: 25144546 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 晨煜實業股份有限公司 | 統一編號: 27578878 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 錩瑜投資有限公司 | 統一編號: 28226818 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃宗國 ... ]
名稱 金藏營造工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金藏營造工程)
金藏營造工程股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路450號7樓 | 負責人: 陳繼祖 | 統編: 14060339 | 核准設立 |
姓名 黃宗國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃宗國)
國耀營造股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路450號7樓 | 負責人: 黃宗國 | 統編: 89526176 | 核准設立 |
晨煜實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路450號7樓 | 負責人: 黃宗國 | 統編: 27578878 | 核准設立 |
璞鈺建設股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路450號7樓 | 負責人: 黃宗國 | 統編: 25144546 | 核准設立 |
錩瑜投資有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路450號7樓 | 負責人: 黃宗國 | 統編: 28226818 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
|