吳義春
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳義春的職稱是董事長, 持有股份數是800, 公司名稱是家豐股份有限公司, 統一編號是14079288.
董監事資料集 資料集的 吳義春 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳義春 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
[ 搜尋所有相關: 吳義春 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 家豐股份有限公司 | 到職日期: 1020515 | 統一編號: 14079288 |
公司名稱: 家豐股份有限公司 | 到職日期: 1020515 | 統一編號: 14079288 |
[ 搜尋所有相關: 吳義春 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 14079288 | 電話號碼: 02-25927280 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 |
統一編號: 14079288 | 電話號碼: 02-25927280 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 吳義春 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 家豐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 家豐 ...) | 開放時間: 09:00~17:00(星期一及國定假日休館) | | 電話: 886-4-25130177 | 地址: 臺中市420豐原區水源路1-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: (04)25130177 | 門票/收費: 免費 | 地址: 水源路1-1號 | 豐原區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| (中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
開放時間: 09:00~17:00(星期一及國定假日休館) | | 電話: 886-4-25130177 | 地址: 臺中市420豐原區水源路1-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: (04)25130177 | 門票/收費: 免費 | 地址: 水源路1-1號 | 豐原區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
(中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 家豐 ... ]
根據姓名 吳義春 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳義春 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 790000 | 所代表法人: 萬家香醬園股份有限公司 | 萬家春股份有限公司 | 統一編號: 24538332 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 07577133 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區芝芭里民權路三段875巷42號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 26750 | 所代表法人: | 豐祥實業股份有限公司 | 統一編號: 07577133 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 班尼頓一級方程式股份有限公司 | 統一編號: 16145376 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 華宇貿易有限公司 | 統一編號: 22006534 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 森菲實業股份有限公司 | 統一編號: 22894051 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 文華文化股份有限公司 | 統一編號: 27988232 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5700 | 所代表法人: | 萬家香醬園股份有限公司 | 統一編號: 35426782 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 790000 | 所代表法人: 萬家香醬園股份有限公司 | 萬家春股份有限公司 | 統一編號: 24538332 @ 董監事資料集 |
主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 07577133 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區芝芭里民權路三段875巷42號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 26750 | 所代表法人: | 豐祥實業股份有限公司 | 統一編號: 07577133 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 班尼頓一級方程式股份有限公司 | 統一編號: 16145376 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 華宇貿易有限公司 | 統一編號: 22006534 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 森菲實業股份有限公司 | 統一編號: 22894051 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 文華文化股份有限公司 | 統一編號: 27988232 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5700 | 所代表法人: | 萬家香醬園股份有限公司 | 統一編號: 35426782 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳義春 ... ]
家豐五金建材行 | 地址: 桃園市龍潭區中豐路高平段341號 | 電話: 03-471-7704 |
家豐商行 | 地址: 苗栗縣大湖鄉興隆段35之6號 | 電話: 037-990-585 |
家豐商行 | 地址: 苗栗縣大湖鄉東興村興榮段35之6地號 | 電話: 037-995-566 |
黃家豐 | 地址: 高雄市橋頭區橋南路 | 電話: 07-611-1660 |
家豐速食店 | 地址: 高雄市橋頭區成功南路47號之1 | 電話: 07-611-5533 |
7-ELEVEN家豐門市 | 地址: 新北市板橋區中山路二段141號 | 電話: 02-2959-1020 |
家豐診所 | 地址: 新北市新莊區中正路377巷5號1至2樓及地下1樓 | 電話: 02-2206-2239 |
家豐股份有限公司 | 地址: 台北市中山區民族東路2號6樓 | 電話: 02-2591-5126 |
家豐股份有限公司 | 地址: 台北市中山區民族東路2號6樓 | 電話: 02-2592-7280 |
家豐企業社 | 地址: 彰化縣鹿港鎮頭南里頭庄巷226號 | 電話: 04-771-4940 |
名稱 家豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 家豐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家豐屠宰場 桃園市大園區田心里華興路1段271巷180弄15號 | 鄭建豐 | 09883685 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099011568) |
家豐通訊 新竹市東區新興里南大路439號一樓 | 陳家豐 | 85227823 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000503) |
家豐企業社 臺中市大里區仁化里仁愛路160巷111號1樓 | 賴家豐 | 09241326 | 核准設立 - 獨資 |
家豐農產行 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路2段310號1樓 | 謝家豐 | 26930901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090823830) |
林家豐企業社 臺南市北區華興里南園街101巷34弄47號1樓 | 林家豐 | 47949883 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061122329) |
家豐速食店 高雄市橋頭區仕隆里成功南路47號一樓 | 何家豐 | 76988195 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11160996200) |
愛水家豐企業社 彰化縣彰化市五權里金馬路3段167巷12號1樓 | 張家豐 | 82586803 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080822339) |
家豐不動產有限公司 新北市新莊區富國路7號(1樓) | 賴家豐 | 95476758 | 核准設立 |
家豐屠宰場 登記地址: 桃園市大園區田心里華興路1段271巷180弄15號 | 負責人: 鄭建豐 | 統編: 09883685 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099011568) |
家豐通訊 登記地址: 新竹市東區新興里南大路439號一樓 | 負責人: 陳家豐 | 統編: 85227823 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000503) |
家豐企業社 登記地址: 臺中市大里區仁化里仁愛路160巷111號1樓 | 負責人: 賴家豐 | 統編: 09241326 | 核准設立 - 獨資 |
家豐農產行 登記地址: 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路2段310號1樓 | 負責人: 謝家豐 | 統編: 26930901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090823830) |
林家豐企業社 登記地址: 臺南市北區華興里南園街101巷34弄47號1樓 | 負責人: 林家豐 | 統編: 47949883 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061122329) |
家豐速食店 登記地址: 高雄市橋頭區仕隆里成功南路47號一樓 | 負責人: 何家豐 | 統編: 76988195 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11160996200) |
愛水家豐企業社 登記地址: 彰化縣彰化市五權里金馬路3段167巷12號1樓 | 負責人: 張家豐 | 統編: 82586803 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080822339) |
家豐不動產有限公司 登記地址: 新北市新莊區富國路7號(1樓) | 負責人: 賴家豐 | 統編: 95476758 | 核准設立 |
[ 查詢所有 家豐 ... ]
姓名 吳義春 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳義春)
義春工程行 登記地址: 新北市三重區新生街28號1樓 | 負責人: 吳義春 | 統編: 36158813 | 核准設立 - 獨資 |
豐祥實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號6樓之5 | 負責人: 吳義春 | 統編: 07577133 | 核准設立 |
家豐股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 | 負責人: 吳義春 | 統編: 14079288 | 核准設立 |
班尼頓一級方程式股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號6樓之3 | 負責人: 吳義春 | 統編: 16145376 | 核准設立 |
華宇貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號6樓之3 | 負責人: 吳義春 | 統編: 22006534 | 核准設立 |
森菲實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 | 負責人: 吳義春 | 統編: 22894051 | 核准設立 |
文華文化股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號6樓之5 | 負責人: 吳義春 | 統編: 27988232 | 核准設立 |
新蘭有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 | 負責人: 吳義春 | 統編: 83768746 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳義春 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|