楊吳蕙美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊吳蕙美的職稱是監察人, 持有股份數是250000, 公司名稱是蘭國股份有限公司, 統一編號是14086443.
董監事資料集 資料集的 楊吳蕙美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊吳蕙美 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 蘭國股份有限公司 | 統一編號: 14086443 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 蘭國股份有限公司 | 統一編號: 14086443 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 蘭國股份有限公司 | 統一編號: 14086443 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 蘭國股份有限公司 | 統一編號: 14086443 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 蘭國股份有限公司 | 統一編號: 14086443 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 蘭國股份有限公司 | 統一編號: 14086443 |
[ 搜尋所有相關: 楊吳蕙美 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 14086443 | 電話號碼: 03-3285397 | 桃園市龜山區大華里頂湖二街14號(1樓) |
統一編號: 14086443 | 電話號碼: 03-3285397 | 桃園市龜山區大華里頂湖二街14號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 楊吳蕙美 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 蘭國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘭國 ...) | 1 | 開放時間: 不開放參觀 | 現狀: 建築體保存狀況尚佳。 | 歷史沿革: 1918(大正7)年4月1日,宜蘭女子公學校自宜蘭公學校獨立出來,宜蘭公學校所有女學生移轉至宜蘭女子公學校就讀,並以文昌宮為臨時校舍。
1923(大正12)年6月25日於現址新建首批校舍完工舉行落成式... @ 文資局歷史建築 |
| 1 | 現狀: 「卓蘭國小日式宿舍」位於卓蘭鎮新厝里94、95號,民國一百零三年(2014年)4月28日登錄為歷史建築,屬於宅第類建築。土地所有人為苗栗縣政府,使用人及管理人均為苗栗縣立卓蘭國民小學。
「卓蘭國小日式... | 歷史沿革: 「卓蘭國小日式宿舍」位於卓蘭鎮新厝里94、95號,大約興建於大正元年(1912年)及大正三年(1914年),原為「罩蘭公學校」的二間宿舍之一。
「卓蘭國小」創校於明治三十九年(1906年)7月15日創... @ 文資局歷史建築 |
| (烏克蘭)烏克蘭國立民族舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: 購票方式:創價文教基金會02-2888-1777轉220 或 soka.fdn.tk@gmail.com
【建議觀賞年齡6歲以上,一人一票憑票入場】 @ 舞蹈表演資訊 |
| (烏克蘭)烏克蘭國立民族舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: 購票方式:創價文教基金會02-2888-1777轉220 或 soka.fdn.tk@gmail.com
【建議觀賞年齡6歲以上,一人一票憑票入場】 @ 藝文活動-所有類別 |
| 發布日期: Tue, 26 Apr 2022 10:07:00 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=97746 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
| 1 | 開放時間: 全天 | 現狀: 建物旁有一棵年代久遠的黑松及亞歷山大椰子,建物使用狀況良好,惟內部壁面被裝潢遮蓋,之前做為國軍運輸軍官機關辦公室。 | 歷史沿革: 1.本建築年代推測應為日治後期,早期為宜蘭驛派出所所在地,負責鐵路警察業務,是因應鐵路通車而設立,且為該時代重要警察行政機關之一。
2.光復後有國軍護車之規定,故改為「國防部聯勤四六運輸指揮部宜蘭國軍... @ 文資局歷史建築 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 不開放參觀 | 現狀: 建築體保存狀況尚佳。 | 歷史沿革: 1918(大正7)年4月1日,宜蘭女子公學校自宜蘭公學校獨立出來,宜蘭公學校所有女學生移轉至宜蘭女子公學校就讀,並以文昌宮為臨時校舍。
1923(大正12)年6月25日於現址新建首批校舍完工舉行落成式... @ 文資局歷史建築 |
1 | 現狀: 「卓蘭國小日式宿舍」位於卓蘭鎮新厝里94、95號,民國一百零三年(2014年)4月28日登錄為歷史建築,屬於宅第類建築。土地所有人為苗栗縣政府,使用人及管理人均為苗栗縣立卓蘭國民小學。
「卓蘭國小日式... | 歷史沿革: 「卓蘭國小日式宿舍」位於卓蘭鎮新厝里94、95號,大約興建於大正元年(1912年)及大正三年(1914年),原為「罩蘭公學校」的二間宿舍之一。
「卓蘭國小」創校於明治三十九年(1906年)7月15日創... @ 文資局歷史建築 |
(烏克蘭)烏克蘭國立民族舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: 購票方式:創價文教基金會02-2888-1777轉220 或 soka.fdn.tk@gmail.com
【建議觀賞年齡6歲以上,一人一票憑票入場】 @ 舞蹈表演資訊 |
(烏克蘭)烏克蘭國立民族舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: 購票方式:創價文教基金會02-2888-1777轉220 或 soka.fdn.tk@gmail.com
【建議觀賞年齡6歲以上,一人一票憑票入場】 @ 藝文活動-所有類別 |
發布日期: Tue, 26 Apr 2022 10:07:00 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=97746 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
1 | 開放時間: 全天 | 現狀: 建物旁有一棵年代久遠的黑松及亞歷山大椰子,建物使用狀況良好,惟內部壁面被裝潢遮蓋,之前做為國軍運輸軍官機關辦公室。 | 歷史沿革: 1.本建築年代推測應為日治後期,早期為宜蘭驛派出所所在地,負責鐵路警察業務,是因應鐵路通車而設立,且為該時代重要警察行政機關之一。
2.光復後有國軍護車之規定,故改為「國防部聯勤四六運輸指揮部宜蘭國軍... @ 文資局歷史建築 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/06/25 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 蘭國 ... ]
無其他 楊吳蕙美 資料。
[ 搜尋所有 楊吳蕙美 ... ]
名稱 蘭國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘭國)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宜蘭國瑞園藝設計工程 宜蘭縣三星鄉行健村行健三路二段271號一樓 | 卓適富 | 87382238 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110903190) |
利蘭國際貿易有限公司 高雄市大寮區華二街120號 | 林麗蘭 | 25156747 | 核准設立 |
天蘭國際有限公司 新北市新店區安興路85之47號 | 劉小蘭 | 66438480 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-19) |
皇家蘭國際企業社 高雄市楠梓區加宏路22巷2號6樓 | 原佩蘭 | 93240666 | 核准設立 - 獨資 |
蘭國股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂湖二街14號(1樓) | 楊新發 | 14086443 | 核准設立 |
法蘭國際股份有限公司 臺北市中山區龍江路305巷4號4樓 | 張生圓 | 23454600 | 核准設立 |
凱蘭國際有限公司 臺北市中山區松江路124巷19之1號3樓 | 林振榮 | 23746298 | 核准設立 |
桂蘭國際科技有限公司 高雄市林園區文賢南路67號1樓 | 許竣翔 | 24688063 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-20) |
宜蘭國瑞園藝設計工程 登記地址: 宜蘭縣三星鄉行健村行健三路二段271號一樓 | 負責人: 卓適富 | 統編: 87382238 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110903190) |
利蘭國際貿易有限公司 登記地址: 高雄市大寮區華二街120號 | 負責人: 林麗蘭 | 統編: 25156747 | 核准設立 |
天蘭國際有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路85之47號 | 負責人: 劉小蘭 | 統編: 66438480 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-19) |
皇家蘭國際企業社 登記地址: 高雄市楠梓區加宏路22巷2號6樓 | 負責人: 原佩蘭 | 統編: 93240666 | 核准設立 - 獨資 |
蘭國股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區大華里頂湖二街14號(1樓) | 負責人: 楊新發 | 統編: 14086443 | 核准設立 |
法蘭國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路305巷4號4樓 | 負責人: 張生圓 | 統編: 23454600 | 核准設立 |
凱蘭國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路124巷19之1號3樓 | 負責人: 林振榮 | 統編: 23746298 | 核准設立 |
桂蘭國際科技有限公司 登記地址: 高雄市林園區文賢南路67號1樓 | 負責人: 許竣翔 | 統編: 24688063 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-20) |
[ 查詢所有 蘭國 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
|