黃美芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃美芳的職稱是董事, 持有股份數是980000, 公司名稱是歐亞交通有限公司, 統一編號是15846152.
董監事資料集 資料集的 黃美芳 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃美芳 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 歐亞交通有限公司 | 統一編號: 15846152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 歐亞交通有限公司 | 統一編號: 15846152 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 歐亞交通有限公司 | 統一編號: 15846152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 歐亞交通有限公司 | 統一編號: 15846152 |
[ 搜尋所有相關: 黃美芳 @ 董監事資料集 ]
無其他 歐亞交通 資料。
[ 搜尋所有 歐亞交通 ... ]
根據姓名 黃美芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃美芳 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃美芳 ... ]
歐亞交通有限公司 | 地址: 台北市中正區汀州路三段45號之5、1樓 | 電話: 02-2365-3003 |
名稱 歐亞交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 歐亞交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
歐亞交通有限公司 臺北市中正區汀州路3段45之5號1樓 | 黃國元 | 15846152 | 核准設立 |
歐亞交通有限公司 登記地址: 臺北市中正區汀州路3段45之5號1樓 | 負責人: 黃國元 | 統編: 15846152 | 核准設立 |
姓名 黃美芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃美芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美芳小吃部 高雄市大寮區鳳屏一路275號 | 黃美芳 | 81180410 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161493000) |
美樂活企業行 澎湖縣馬公市案山里文學路398號1樓 | 黃美芳 | 47751875 | 停業 - 獨資 |
阿羅哈專業剪燙名店 桃園市大溪區一德里文化路217之1號1樓 | 黃美芳 | 17669913 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069011222) |
璽美實業股份有限公司 花蓮縣瑞穗鄉溫泉路一段143號 | 黃美芳 | 54125479 | 核准設立 |
美鑫工程行 新北市新店區新和街31巷12弄6號3樓(現場僅供辦公室使用) | 黃美芳 | 29342667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120856) |
台郵社 臺北市中山區南京東路3段146號1樓 | 黃美芳 | 01938764 | 撤銷 - 獨資 |
啟新企業社 高雄市岡山區為隨東路92號1樓 | 孫黃美芳 | 07920811 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261981300) |
鑫駭克企業社 臺南市東區後甲里中華東路1段217巷3號1樓(僅供辦公室使用) | 黃美芳 | 08999195 | 核准設立 - 獨資 |
美芳小吃部 登記地址: 高雄市大寮區鳳屏一路275號 | 負責人: 黃美芳 | 統編: 81180410 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161493000) |
美樂活企業行 登記地址: 澎湖縣馬公市案山里文學路398號1樓 | 負責人: 黃美芳 | 統編: 47751875 | 停業 - 獨資 |
阿羅哈專業剪燙名店 登記地址: 桃園市大溪區一德里文化路217之1號1樓 | 負責人: 黃美芳 | 統編: 17669913 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069011222) |
璽美實業股份有限公司 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉溫泉路一段143號 | 負責人: 黃美芳 | 統編: 54125479 | 核准設立 |
美鑫工程行 登記地址: 新北市新店區新和街31巷12弄6號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 黃美芳 | 統編: 29342667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078120856) |
台郵社 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段146號1樓 | 負責人: 黃美芳 | 統編: 01938764 | 撤銷 - 獨資 |
啟新企業社 登記地址: 高雄市岡山區為隨東路92號1樓 | 負責人: 孫黃美芳 | 統編: 07920811 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261981300) |
鑫駭克企業社 登記地址: 臺南市東區後甲里中華東路1段217巷3號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 黃美芳 | 統編: 08999195 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃美芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
|