陳淑貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳淑貞的職稱是董事, 持有股份數是550000, 公司名稱是振祐工程有限公司, 統一編號是16005332.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 振祐工程有限公司 | 統一編號: 16005332 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 振祐工程有限公司 | 統一編號: 16005332 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑貞 @ 董監事資料集 ]
無其他 振祐工程 資料。
[ 搜尋所有 振祐工程 ... ]
根據姓名 陳淑貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳淑貞 ...) | (中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 陳淑貞 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2235284 | 臺南市北區北華街256號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 苗栗縣苑裡鎮山柑里中華路136號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: | 登錄字號: 中區國稅登字第980779號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板市橋莊敬路220巷52號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0159號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市信義區福德街268巷4弄3號 | 登錄字號: 財北國稅登字第980764號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣竹藝學會 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 陳淑貞 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2235284 | 臺南市北區北華街256號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 苗栗縣苑裡鎮山柑里中華路136號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: | 登錄字號: 中區國稅登字第980779號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板市橋莊敬路220巷52號4樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0159號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 陳淑貞記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市信義區福德街268巷4弄3號 | 登錄字號: 財北國稅登字第980764號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
[ 搜尋所有 陳淑貞 ... ]
名稱 振祐工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 振祐工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
振祐工程行 新北市鶯歌區中正三路100巷11號 | 卓吉崇 | 10571197 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121155) |
振祐工程行 桃園縣平鎮市莊敬里中豐路山頂段1巷52弄8號1樓 | 林志龍 | 70876898 | 撤銷 - 獨資 |
振祐工程有限公司 嘉義縣布袋鎮東安里過溝東勢頭一九一號 | 陳振義 | 16005332 | 核准設立 |
振祐工程行 登記地址: 新北市鶯歌區中正三路100巷11號 | 負責人: 卓吉崇 | 統編: 10571197 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121155) |
振祐工程行 登記地址: 桃園縣平鎮市莊敬里中豐路山頂段1巷52弄8號1樓 | 負責人: 林志龍 | 統編: 70876898 | 撤銷 - 獨資 |
振祐工程有限公司 登記地址: 嘉義縣布袋鎮東安里過溝東勢頭一九一號 | 負責人: 陳振義 | 統編: 16005332 | 核准設立 |
姓名 陳淑貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳淑貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑貞印度餐廳有限公司 高雄市大寮區濱北街31號 | 陳淑貞 | 42725717 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-06) |
陳淑貞工作室 新北市中和區水源路81巷25弄15號 | 陳淑貞 | 26722410 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025137185) |
淑貞髮型工作室 彰化縣彰化市大同里太平街四九號 | 陳 淑 貞 | 59024302 | 歇業 - 獨資 |
貞蒔香氛美學館 臺中市西屯區福聯里福聯街65號1樓 | 陳淑貞 | 38852227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030713821) |
貞凱食品有限公司 新北市中和區景安路31號 | 陳淑貞 | 66901446 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-01) |
貞增雜貨店 苗栗縣造橋鄉龍昇村七鄰二號 | 王陳淑貞 | 76924881 | 核准設立 - 獨資 |
貞鮮魚貨承銷人 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓228之28號1樓 | 陳淑貞 | 85957433 | 核准設立 - 獨資 |
貞心食堂 臺北市松山區興安街178號1樓 | 陳淑貞 | 88214533 | 核准設立 - 獨資 |
淑貞印度餐廳有限公司 登記地址: 高雄市大寮區濱北街31號 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 42725717 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-06) |
陳淑貞工作室 登記地址: 新北市中和區水源路81巷25弄15號 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 26722410 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025137185) |
淑貞髮型工作室 登記地址: 彰化縣彰化市大同里太平街四九號 | 負責人: 陳 淑 貞 | 統編: 59024302 | 歇業 - 獨資 |
貞蒔香氛美學館 登記地址: 臺中市西屯區福聯里福聯街65號1樓 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 38852227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030713821) |
貞凱食品有限公司 登記地址: 新北市中和區景安路31號 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 66901446 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-01) |
貞增雜貨店 登記地址: 苗栗縣造橋鄉龍昇村七鄰二號 | 負責人: 王陳淑貞 | 統編: 76924881 | 核准設立 - 獨資 |
貞鮮魚貨承銷人 登記地址: 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓228之28號1樓 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 85957433 | 核准設立 - 獨資 |
貞心食堂 登記地址: 臺北市松山區興安街178號1樓 | 負責人: 陳淑貞 | 統編: 88214533 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳淑貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|