吳月華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳月華的職稱是董事, 持有股份數是2250000, 公司名稱是璟誠針織有限公司, 統一編號是16007599.
| 統一編號: 16007599 | 電話號碼: (02)2689-2121 | 新北市樹林區保安街2段357號5樓之1 |
統一編號: 16007599 | 電話號碼: (02)2689-2121 | 新北市樹林區保安街2段357號5樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 吳月華 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 璟誠針織 資料。
[ 搜尋所有 璟誠針織 ... ]
根據姓名 吳月華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳月華 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華美企業股份有限公司 | 統一編號: 51652406 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0921-035471 | 機構負責人姓名: 吳月華 | 機構代碼: 2X1600029 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉好茶村6鄰古茶柏安街21巷11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0921-035471 | 機構負責人姓名: 吳月華 | 機構代碼: 2X1600029 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉好茶村6鄰古茶柏安街21巷11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7997337 | 機構負責人姓名: 吳月華 | 機構代碼: 2X1600029 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉好茶村6鄰古茶柏安街21巷11號 @ 長照ABC據點 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市汐止區南陽街一二0巷二九號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 立健鑛業股份有限公司 | 統一編號: 23851636 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金詩科技股份有限公司 | 統一編號: 27369302 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 皇錦科技工程有限公司 | 統一編號: 28900426 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華美企業股份有限公司 | 統一編號: 51652406 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/12/27 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0921-035471 | 機構負責人姓名: 吳月華 | 機構代碼: 2X1600029 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉好茶村6鄰古茶柏安街21巷11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0921-035471 | 機構負責人姓名: 吳月華 | 機構代碼: 2X1600029 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉好茶村6鄰古茶柏安街21巷11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7997337 | 機構負責人姓名: 吳月華 | 機構代碼: 2X1600029 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣霧臺鄉好茶村6鄰古茶柏安街21巷11號 @ 長照ABC據點 |
產品中類: | 廠址: 新北市汐止區南陽街一二0巷二九號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 立健鑛業股份有限公司 | 統一編號: 23851636 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金詩科技股份有限公司 | 統一編號: 27369302 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 皇錦科技工程有限公司 | 統一編號: 28900426 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳月華 ... ]
名稱 璟誠針織 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 璟誠針織)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
璟誠針織有限公司 新北市樹林區保安街2段357號5樓之1 | 吳月華 | 16007599 | 核准設立 |
璟誠針織有限公司 登記地址: 新北市樹林區保安街2段357號5樓之1 | 負責人: 吳月華 | 統編: 16007599 | 核准設立 |
姓名 吳月華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳月華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華美企業股份有限公司 臺中市中區光復里光復路62號 | 吳月華 | 51652406 | 核准設立 |
文宣小說出租店 臺北市士林區華齡街43號1樓 | 吳月華 | 78060926 | 歇業 - 獨資 |
弘成美藝社 嘉義市西區大業里國華街227號一樓 | 吳月華 | 78555933 | 歇業 - 獨資 |
明華工程行 高雄市林園區王公里王公路455號1樓 | 吳月華 | 91978077 | 歇業 - 獨資 |
霄裡商店 桃園縣八德市竹園里霄裡路7號1樓 | 吳月華 | 01575411 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039002169) |
仕昌商店 新北市新莊區中信街?7號?0樓 | 吳月華 | 02178468 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新象樂器行 臺中市北區健行里忠太西路3號一樓 | 賴吳月華 | 02991702 | 歇業 - 獨資 |
金瑞美美容美髮材料行 高雄市小港區二苓里二苓路191號 | 吳月華 | 06709282 | 核准設立 - 獨資 |
華美企業股份有限公司 登記地址: 臺中市中區光復里光復路62號 | 負責人: 吳月華 | 統編: 51652406 | 核准設立 |
文宣小說出租店 登記地址: 臺北市士林區華齡街43號1樓 | 負責人: 吳月華 | 統編: 78060926 | 歇業 - 獨資 |
弘成美藝社 登記地址: 嘉義市西區大業里國華街227號一樓 | 負責人: 吳月華 | 統編: 78555933 | 歇業 - 獨資 |
明華工程行 登記地址: 高雄市林園區王公里王公路455號1樓 | 負責人: 吳月華 | 統編: 91978077 | 歇業 - 獨資 |
霄裡商店 登記地址: 桃園縣八德市竹園里霄裡路7號1樓 | 負責人: 吳月華 | 統編: 01575411 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1039002169) |
仕昌商店 登記地址: 新北市新莊區中信街?7號?0樓 | 負責人: 吳月華 | 統編: 02178468 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新象樂器行 登記地址: 臺中市北區健行里忠太西路3號一樓 | 負責人: 賴吳月華 | 統編: 02991702 | 歇業 - 獨資 |
金瑞美美容美髮材料行 登記地址: 高雄市小港區二苓里二苓路191號 | 負責人: 吳月華 | 統編: 06709282 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳月華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
|