陳貞惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳貞惠的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是英格馬國際股份有限公司, 統一編號是16041718.
無其他 英格馬國際 資料。
[ 搜尋所有 英格馬國際 ... ]
根據姓名 陳貞惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳貞惠 ...) | 團體會址: 臺南市佳里區禮化里278號 | 成立日期: 0930618 | 理事長: 陳貞惠 @ 全國性人民團體名冊 |
| (中華民國)臺中市南區長青學苑幸福書法班 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市南區長青學苑幸福書法班 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)「積善里幸福書法班」及「長青學苑快樂書法班」學員及陳貞惠老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)「積善里幸福書法班」及「長青學苑快樂書法班」學員及陳貞惠老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 賀琦油脂股份有限公司 | 統一編號: 43930151 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 希恩股份有限公司 | 統一編號: 54849397 @ 董監事資料集 |
| 電話: 06-2675899 | 理事長: 謝凱傑(第3屆)、陳貞惠(第4屆) | 臺南市安平區永華路二段248號13樓之7 | 成立年月: 110/12 | 團體類別: 國際團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
團體會址: 臺南市佳里區禮化里278號 | 成立日期: 0930618 | 理事長: 陳貞惠 @ 全國性人民團體名冊 |
(中華民國)臺中市南區長青學苑幸福書法班 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市南區長青學苑幸福書法班 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)「積善里幸福書法班」及「長青學苑快樂書法班」學員及陳貞惠老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)「積善里幸福書法班」及「長青學苑快樂書法班」學員及陳貞惠老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 賀琦油脂股份有限公司 | 統一編號: 43930151 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 希恩股份有限公司 | 統一編號: 54849397 @ 董監事資料集 |
電話: 06-2675899 | 理事長: 謝凱傑(第3屆)、陳貞惠(第4屆) | 臺南市安平區永華路二段248號13樓之7 | 成立年月: 110/12 | 團體類別: 國際團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 陳貞惠 ... ]
名稱 英格馬國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 英格馬國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
英格馬國際股份有限公司 新北市淡水區民權路42號8樓 | | 16041718 | 廢止 (097年01月30日 經授中字 第0973466457號) |
英格馬國際股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區民權路42號8樓 | 統編: 16041718 | 廢止 (097年01月30日 經授中字 第0973466457號) |
姓名 陳貞惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳貞惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿惠的甘仔店 臺東縣臺東市東海里正氣北路二一五巷二十九弄一號 | 陳貞惠 | 81389781 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070269054) |
巨輝書店 臺北市中正區羅斯福路3段304號 | 陳貞惠 | 01501501 | 歇業 - 獨資 |
艾莎經典檳榔店 桃園市八德區大安里和平路五七0號 | 陳貞惠 | 34824854 | 歇業 - 獨資 |
青燁企業社 桃園縣蘆竹鄉南崁村南竹路2段225巷5號 | 陳貞惠 | 43766567 | 歇業 - 獨資 |
傑米西精品傢飾 新竹市北區水田街91巷16弄8號 | 陳貞惠 | 50533467 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003619) |
宗源商號 臺南市中西區運河北街30號1樓 | 許陳貞惠 | 56949168 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
探極工藝企業社 新北市中和區興南路2段?0?72巷?09弄28號5樓 | 陳貞惠 | 78271632 | 歇業 - 獨資 |
桃樂絲工作坊 桃園市龜山區山福里頂興路41巷65弄9號 | 陳貞惠 | 91581060 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
阿惠的甘仔店 登記地址: 臺東縣臺東市東海里正氣北路二一五巷二十九弄一號 | 負責人: 陳貞惠 | 統編: 81389781 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070269054) |
巨輝書店 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段304號 | 負責人: 陳貞惠 | 統編: 01501501 | 歇業 - 獨資 |
艾莎經典檳榔店 登記地址: 桃園市八德區大安里和平路五七0號 | 負責人: 陳貞惠 | 統編: 34824854 | 歇業 - 獨資 |
青燁企業社 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉南崁村南竹路2段225巷5號 | 負責人: 陳貞惠 | 統編: 43766567 | 歇業 - 獨資 |
傑米西精品傢飾 登記地址: 新竹市北區水田街91巷16弄8號 | 負責人: 陳貞惠 | 統編: 50533467 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003619) |
宗源商號 登記地址: 臺南市中西區運河北街30號1樓 | 負責人: 許陳貞惠 | 統編: 56949168 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
探極工藝企業社 登記地址: 新北市中和區興南路2段?0?72巷?09弄28號5樓 | 負責人: 陳貞惠 | 統編: 78271632 | 歇業 - 獨資 |
桃樂絲工作坊 登記地址: 桃園市龜山區山福里頂興路41巷65弄9號 | 負責人: 陳貞惠 | 統編: 91581060 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳貞惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
|