曾文俊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾文俊的職稱是董事長, 持有股份數是1281, 公司名稱是萬穎投資股份有限公司, 統一編號是16065210.
董監事資料集 資料集的 曾文俊 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾文俊 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 769 | 所代表法人: | 萬穎投資股份有限公司 | 統一編號: 16065210 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1281 | 所代表法人: | 萬穎投資股份有限公司 | 統一編號: 16065210 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1537 | 所代表法人: | 萬穎投資股份有限公司 | 統一編號: 16065210 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 769 | 所代表法人: | 萬穎投資股份有限公司 | 統一編號: 16065210 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1281 | 所代表法人: | 萬穎投資股份有限公司 | 統一編號: 16065210 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1537 | 所代表法人: | 萬穎投資股份有限公司 | 統一編號: 16065210 |
[ 搜尋所有相關: 曾文俊 @ 董監事資料集 ]
無其他 萬穎投資 資料。
[ 搜尋所有 萬穎投資 ... ]
根據姓名 曾文俊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾文俊 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| 公司統編: 24936774 | 新北市三重區大勇街82巷26弄29號4樓 | 設立核准日期: 20150210 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 理事長: 曾文俊 | 通訊處: 宜蘭縣宜蘭市進士路3-5號 | 團體類別: 宗親會 @ 宜蘭縣立案人民團體名冊 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院電子資訊與通訊光電領域環境建構計畫 | 專利發明人: 蔡海翔、陳威成、桂清平、陳傳章、曾文俊 | 證書號碼: ZL00121003.3 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 104 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 林明慧 ,曾文俊 | 證書號碼: I471799 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
公司統編: 24936774 | 新北市三重區大勇街82巷26弄29號4樓 | 設立核准日期: 20150210 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
理事長: 曾文俊 | 通訊處: 宜蘭縣宜蘭市進士路3-5號 | 團體類別: 宗親會 @ 宜蘭縣立案人民團體名冊 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院電子資訊與通訊光電領域環境建構計畫 | 專利發明人: 蔡海翔、陳威成、桂清平、陳傳章、曾文俊 | 證書號碼: ZL00121003.3 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 104 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 林明慧 ,曾文俊 | 證書號碼: I471799 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 曾文俊 ... ]
名稱 萬穎投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 萬穎投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬穎投資股份有限公司 臺南市永康區中山南路653巷11號 | 曾文俊 | 16065210 | 核准設立 |
萬穎投資股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區中山南路653巷11號 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 16065210 | 核准設立 |
姓名 曾文俊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾文俊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
恆翔國際有限公司 臺北市中正區重慶南路1段99號11樓之8 | 曾文俊 | 16013924 | 核准設立 |
泱泱科技有限公司 新竹縣芎林鄉新鳳村3鄰文衡路440號7樓 | 曾文俊 | 25065009 | 核准設立 |
光之果有限公司 臺北市大同區南京西路57號3樓之8 | 曾文俊 | 89150467 | 核准設立 |
惠承工程行 高雄市小港區宏仁街78號9樓 | 曾文俊 | 72013784 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661145300) |
早胃子早午餐 宜蘭縣冬山鄉補城村成興路367號一樓 | 曾文俊 | 72627426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060902265) |
元潤精裝有限公司 新北市土城區廣興街73巷21號8樓 | 曾文俊 | 00125048 | 核准設立 |
速捷企業社 臺北市中正區忠孝東路2段74之2號3樓 | 曾文俊 | 01098179 | 歇業 - 獨資 |
佳誠投資股份有限公司 臺南市永康區中山南路653巷11號2樓 | 曾文俊 | 16054115 | 核准設立 |
恆翔國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段99號11樓之8 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 16013924 | 核准設立 |
泱泱科技有限公司 登記地址: 新竹縣芎林鄉新鳳村3鄰文衡路440號7樓 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 25065009 | 核准設立 |
光之果有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路57號3樓之8 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 89150467 | 核准設立 |
惠承工程行 登記地址: 高雄市小港區宏仁街78號9樓 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 72013784 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661145300) |
早胃子早午餐 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉補城村成興路367號一樓 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 72627426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060902265) |
元潤精裝有限公司 登記地址: 新北市土城區廣興街73巷21號8樓 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 00125048 | 核准設立 |
速捷企業社 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路2段74之2號3樓 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 01098179 | 歇業 - 獨資 |
佳誠投資股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區中山南路653巷11號2樓 | 負責人: 曾文俊 | 統編: 16054115 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曾文俊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
|