范純瑛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名范純瑛的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是東亞國際股份有限公司, 統一編號是16091879.
董監事資料集 資料集的 范純瑛 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 范純瑛 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 東亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16091879 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: 日商東亞電工株式會社 | 東亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16091879 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16091879 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 東亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16091879 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: 日商東亞電工株式會社 | 東亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16091879 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東亞國際股份有限公司 | 統一編號: 16091879 |
[ 搜尋所有相關: 范純瑛 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16091879 | 電話號碼: 04-22761180 | 臺中市太平區太平里新仁路一段24號1樓 |
統一編號: 16091879 | 電話號碼: 04-22761180 | 臺中市太平區太平里新仁路一段24號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 范純瑛 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 東亞國際 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 東亞國際 ...) | 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本書收集了荷蘭聯合東印度公司於亞洲各地活動的許多航海日記、旅行記。內容從Cornelis de Houtman於1595年第一次東印度航海至1630年代荷蘭人的航海紀錄、報告,是該公司成立前到經營初期... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定 @ 文資局古物 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺灣東亞國際文化藝術交流協會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺灣東亞國際文化藝術交流協會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.102085 | 電話: 04-22801153 | 地址: 台中市北屯區松文街86號 | DN: o=臺灣東亞國際文化藝術交流協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 作者: 朴讚美著 | 出版機構: 秀威資訊科技 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 262 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267346969 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 本書收集了荷蘭聯合東印度公司於亞洲各地活動的許多航海日記、旅行記。內容從Cornelis de Houtman於1595年第一次東印度航海至1630年代荷蘭人的航海紀錄、報告,是該公司成立前到經營初期... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定 @ 文資局古物 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺灣東亞國際文化藝術交流協會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺灣東亞國際文化藝術交流協會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.102085 | 電話: 04-22801153 | 地址: 台中市北屯區松文街86號 | DN: o=臺灣東亞國際文化藝術交流協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
作者: 朴讚美著 | 出版機構: 秀威資訊科技 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 262 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267346969 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 東亞國際 ... ]
無其他 范純瑛 資料。
[ 搜尋所有 范純瑛 ... ]
名稱 東亞國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 東亞國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東亞國際股份有限公司 臺中市太平區太平里新仁路一段24號1樓 | 辻田惠一 | 16091879 | 核准設立 |
東亞國際實業有限公司 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路65巷12弄2號1樓 | 顏志誠 | 53492519 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-02) |
東亞國際顧問社 新北市永和區福和路99號12樓之5 | 吳曾廷菊 | 19505000 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098165257) |
東亞國際企業有限公司 高雄市仁武區鳳仁路19號 | 辛春 | 24672392 | 核准設立 |
大東亞國際徵信企業有限公司 新北市新莊區建安街26巷16號(1樓) | 朱約翰 | 66270150 | 核准設立 |
東亞國際事業有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段166號8樓之1 | | 70549059 | 解散 (文號: 2006-8-3 府建商字 第09581794900號) |
東亞國際租賃有限公司 臺南市安平區建平八街一0八巷一九號一樓 | | 12849515 | 廢止 (095年03月16日 經授中字 第0953467158號) |
東亞國際生技有限公司 桃園市八德區茄明里中華路265巷15―2號 | | 24224108 | 解散 (文號: 2009-10-6 經授中字 第0983319630號) |
東亞國際股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區太平里新仁路一段24號1樓 | 負責人: 辻田惠一 | 統編: 16091879 | 核准設立 |
東亞國際實業有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路65巷12弄2號1樓 | 負責人: 顏志誠 | 統編: 53492519 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-02) |
東亞國際顧問社 登記地址: 新北市永和區福和路99號12樓之5 | 負責人: 吳曾廷菊 | 統編: 19505000 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098165257) |
東亞國際企業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區鳳仁路19號 | 負責人: 辛春 | 統編: 24672392 | 核准設立 |
大東亞國際徵信企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區建安街26巷16號(1樓) | 負責人: 朱約翰 | 統編: 66270150 | 核准設立 |
東亞國際事業有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段166號8樓之1 | 統編: 70549059 | 解散 (文號: 2006-8-3 府建商字 第09581794900號) |
東亞國際租賃有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平八街一0八巷一九號一樓 | 統編: 12849515 | 廢止 (095年03月16日 經授中字 第0953467158號) |
東亞國際生技有限公司 登記地址: 桃園市八德區茄明里中華路265巷15―2號 | 統編: 24224108 | 解散 (文號: 2009-10-6 經授中字 第0983319630號) |
[ 查詢所有 東亞國際 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
|