陳麗卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳麗卿的職稱是董事, 持有股份數是7000000, 公司名稱是炤嶸旅行社有限公司, 統一編號是16115675.
| 公司名稱: 炤嶸旅行社有限公司 | 到職日期: 0920924 | 統一編號: 16115675 |
公司名稱: 炤嶸旅行社有限公司 | 到職日期: 0920924 | 統一編號: 16115675 |
[ 搜尋所有相關: 陳麗卿 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 炤嶸旅行社 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 炤嶸旅行社 ...) | 電話: 07-2510161 | 公司地址: 高雄市,苓雅區,光明街79號9樓之3 | 英文名稱: CHAO-JUNG TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 1089 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
電話: 07-2510161 | 公司地址: 高雄市,苓雅區,光明街79號9樓之3 | 英文名稱: CHAO-JUNG TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 1089 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 炤嶸旅行社 ... ]
根據姓名 陳麗卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳麗卿 ...) | 事務所名稱: 陳麗卿事務所 | 執行業務區域: 桃園市,新竹縣,苗栗縣,臺中市,新竹市 | 事務所地址: 新竹市成功路61號 | 登錄字號: 北區國稅登字第O0061號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 農卿記有限公司 | 統一編號: 90380945 @ 董監事資料集 |
| 生產者: 盧○○卿 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市麻豆區 | 異動日期: 2024/07/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
事務所名稱: 陳麗卿事務所 | 執行業務區域: 桃園市,新竹縣,苗栗縣,臺中市,新竹市 | 事務所地址: 新竹市成功路61號 | 登錄字號: 北區國稅登字第O0061號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 農卿記有限公司 | 統一編號: 90380945 @ 董監事資料集 |
生產者: 盧○○卿 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市麻豆區 | 異動日期: 2024/07/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 陳麗卿 ... ]
炤嶸旅行社有限公司 | 地址: 高雄市苓雅區光明街79號9樓之3 | 電話: 07-251-0161 |
名稱 炤嶸旅行社 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 炤嶸旅行社)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
炤嶸旅行社有限公司 高雄市苓雅區光明街79號9樓之3 | 陳麗卿 | 16115675 | 核准設立 |
炤嶸旅行社有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區光明街79號9樓之3 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 16115675 | 核准設立 |
姓名 陳麗卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳麗卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳麗卿自營計程車行 臺北市南港區成功路4段322號5樓 | 陳麗卿 | 05416576 | 核准設立 - 獨資 |
麗卿企業社 桃園市中壢區中山里榮安十三街247號1樓 | 鍾陳麗卿 | 14669762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007095) |
卿宇手作坊 桃園市中壢區復興里長樂街32巷8之1號 | 陳麗卿 | 82052336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129016935) |
麗麗亞服飾精品店 高雄市岡山區協和里育英路118號 | 陳麗卿 | 07948830 | 撤銷 - 獨資 |
麗利獸肉號 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場乙棟第975號攤 | 黃陳麗卿 | 15930411 | 核准設立 - 獨資 |
崧源企業社 新北市泰山區台麗街16巷5號(1樓) | 陳麗卿 | 41059932 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1035240016) |
巧麗童裝 南投縣竹山鎮雲林里頂橫街二九號 | 陳麗卿 | 06140035 | 歇業 - 獨資 |
翊麗企業社 桃園市中壢區龍東里龍文街150巷25之1號1樓 | 陳麗卿 | 41046542 | 廢止 - 獨資 |
陳麗卿自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區成功路4段322號5樓 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 05416576 | 核准設立 - 獨資 |
麗卿企業社 登記地址: 桃園市中壢區中山里榮安十三街247號1樓 | 負責人: 鍾陳麗卿 | 統編: 14669762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007095) |
卿宇手作坊 登記地址: 桃園市中壢區復興里長樂街32巷8之1號 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 82052336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129016935) |
麗麗亞服飾精品店 登記地址: 高雄市岡山區協和里育英路118號 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 07948830 | 撤銷 - 獨資 |
麗利獸肉號 登記地址: 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場乙棟第975號攤 | 負責人: 黃陳麗卿 | 統編: 15930411 | 核准設立 - 獨資 |
崧源企業社 登記地址: 新北市泰山區台麗街16巷5號(1樓) | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 41059932 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1035240016) |
巧麗童裝 登記地址: 南投縣竹山鎮雲林里頂橫街二九號 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 06140035 | 歇業 - 獨資 |
翊麗企業社 登記地址: 桃園市中壢區龍東里龍文街150巷25之1號1樓 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 41046542 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳麗卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|