陳永賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳永賢的職稱是董事, 持有股份數是150000, 所代表法人是燁輝企業股份有限公司, 公司名稱是太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司, 統一編號是16122697.
董監事資料集 資料集的 陳永賢 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳永賢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: 鑫揚投資開發股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: 怡珈開發股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: 川旗管理顧問股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: 鑫揚投資開發股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: 怡珈開發股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: 川旗管理顧問股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 統一編號: 16122697 |
[ 搜尋所有相關: 陳永賢 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16122697 | 電話號碼: 07-5334112 | 高雄市鹽埕區建國四路17號 |
統一編號: 16122697 | 電話號碼: 07-5334112 | 高雄市鹽埕區建國四路17號 |
[ 搜尋所有相關: 陳永賢 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據姓名 陳永賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳永賢 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)潘勁;(中華民國)黃翰柏;(中華民國)吳佳容 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/07/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝其軒等 | 活動起始日期: 2024/02/10 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳永賢 ... ]
太平洋船舶貨物裝卸的黃頁資料
(以下顯示 5 筆)
名稱 太平洋船舶貨物裝卸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 太平洋船舶貨物裝卸)
姓名 陳永賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳永賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永利鐵店 南投縣中寮鄉永平村永平路一四零號 | 陳永賢 | 61065807 | 核准設立 - 獨資 |
永信鴻工程有限公司 雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路7-6號1樓 | 陳永賢 | 83158420 | 核准設立 |
永棋企業社 桃園縣楊梅市梅溪里頭重溪43―2號1樓 | 陳永賢 | 02480292 | 撤銷 - 獨資 |
綸琴有限公司 臺北市中山區南京西路6號6樓之2 | 陳永賢 | 12175953 | 核准設立 |
欣邦投資開發股份有限公司 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 陳永賢 | 13148028 | 核准設立 |
兆盈投資開發股份有限公司 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 陳永賢 | 13148049 | 核准設立 |
珠海電子遊戲場業 屏東縣新園鄉興龍村南興路二七六號一樓 | 陳永賢 | 14480698 | 歇業 - 獨資 |
嶺鋒企業社 苗栗縣頭份市仁愛里二鄰中山路一七五號 | 陳永賢 | 19865790 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091000150) |
永利鐵店 登記地址: 南投縣中寮鄉永平村永平路一四零號 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 61065807 | 核准設立 - 獨資 |
永信鴻工程有限公司 登記地址: 雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路7-6號1樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 83158420 | 核准設立 |
永棋企業社 登記地址: 桃園縣楊梅市梅溪里頭重溪43―2號1樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 02480292 | 撤銷 - 獨資 |
綸琴有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路6號6樓之2 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 12175953 | 核准設立 |
欣邦投資開發股份有限公司 登記地址: 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 13148028 | 核准設立 |
兆盈投資開發股份有限公司 登記地址: 高雄市大樹區學城路一段9號2樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 13148049 | 核准設立 |
珠海電子遊戲場業 登記地址: 屏東縣新園鄉興龍村南興路二七六號一樓 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 14480698 | 歇業 - 獨資 |
嶺鋒企業社 登記地址: 苗栗縣頭份市仁愛里二鄰中山路一七五號 | 負責人: 陳永賢 | 統編: 19865790 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091000150) |
[ 查詢所有 陳永賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|