黃柏皓
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃柏皓的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是鈦永企業有限公司, 統一編號是16123372.
無其他 鈦永企業 資料。
[ 搜尋所有 鈦永企業 ... ]
根據姓名 黃柏皓 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 黃柏皓 ...) | 桃園市立美術館 | 橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| 桃園市立美術館 | 橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 桃園市立美術館|橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 桃園市立美術館|橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 太菖股份有限公司 | 統一編號: 23941573 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 好文創科技有限公司 | 統一編號: 93378964 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心力陽國際股份有限公司 | 統一編號: 50978828 @ 董監事資料集 |
桃園市立美術館 | 橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
桃園市立美術館 | 橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
桃園市立美術館|橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
桃園市立美術館|橫山書法藝術館 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 太菖股份有限公司 | 統一編號: 23941573 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 好文創科技有限公司 | 統一編號: 93378964 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心力陽國際股份有限公司 | 統一編號: 50978828 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃柏皓 ... ]
名稱 鈦永企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鈦永企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈦永企業有限公司 高雄市左營區新庄仔路303號1樓 | 黃柏皓 | 16123372 | 核准設立 |
鈦永企業有限公司 登記地址: 高雄市左營區新庄仔路303號1樓 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 16123372 | 核准設立 |
姓名 黃柏皓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃柏皓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名皓機車行 臺中市沙鹿區六路里北勢東路192號1樓 | 黃柏皓 | 87140372 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090882340) |
亘記餐飲店 新竹市東區高峰里高翠路267號一樓 | 黃柏皓 | 42042045 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000343) |
雅翔飲品商行 臺北市中山區長安東路2段184之3號 | 黃柏皓 | 48922573 | 歇業 - 獨資 |
心力陽國際股份有限公司 桃園市龜山區文化二路106號 | 黃柏皓 | 50978828 | 核准設立 |
旬豐國際有限公司 新北市中和區中山路3段100號3樓 | 黃柏皓 | 53424843 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-05) |
瑞益商店 南投縣信義鄉明德村明德街9號 | 黃柏皓 | 61401007 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004057) |
雅芃精品服飾行 臺北市大安區敦化南路1段160巷34號1樓 | 黃柏皓 | 80984973 | 廢止 - 獨資 |
名皓機車行 登記地址: 臺中市沙鹿區六路里北勢東路192號1樓 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 87140372 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090882340) |
亘記餐飲店 登記地址: 新竹市東區高峰里高翠路267號一樓 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 42042045 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000343) |
雅翔飲品商行 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段184之3號 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 48922573 | 歇業 - 獨資 |
心力陽國際股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區文化二路106號 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 50978828 | 核准設立 |
旬豐國際有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路3段100號3樓 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 53424843 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-05) |
瑞益商店 登記地址: 南投縣信義鄉明德村明德街9號 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 61401007 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004057) |
雅芃精品服飾行 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段160巷34號1樓 | 負責人: 黃柏皓 | 統編: 80984973 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃柏皓 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
|