洪俊銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪俊銘的職稱是董事, 持有股份數是2390000, 公司名稱是莊城實業股份有限公司, 統一編號是16133435.
董監事資料集 資料集的 洪俊銘 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 洪俊銘 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2360000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1210000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2360000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1210000 | 所代表法人: | 莊城實業股份有限公司 | 統一編號: 16133435 |
[ 搜尋所有相關: 洪俊銘 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16133435 | 電話號碼: 02-27693399 | 臺北市信義區松隆路102號19樓之1 |
統一編號: 16133435 | 電話號碼: 02-27693399 | 臺北市信義區松隆路102號19樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 洪俊銘 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 莊城實業 資料。
[ 搜尋所有 莊城實業 ... ]
根據姓名 洪俊銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪俊銘 ...) | (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 洪俊銘作 | 出版機構: 中市葫蘆墩文化中心 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267374856 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪俊銘 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 洪俊銘作 | 出版機構: 中市葫蘆墩文化中心 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267374856 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 洪俊銘 ... ]
名稱 莊城實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 莊城實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莊城實業股份有限公司 臺北市信義區松隆路102號19樓之1 | 洪春木 | 16133435 | 核准設立 |
莊城實業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松隆路102號19樓之1 | 負責人: 洪春木 | 統編: 16133435 | 核准設立 |
姓名 洪俊銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪俊銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洪記商行 臺北市萬華區興寧街8巷4號 | 洪俊銘 | 48747392 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104112748) |
銘曜開發投資有限公司 臺北市內湖區石潭路65號3樓 | 洪俊銘 | 24963477 | 核准設立 |
銘鴻水電 高雄市新興區復興一路19號6樓之4 | 洪俊銘 | 81011576 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661906100) |
銘傳實業社 臺南市永康區成功里小東路551巷60弄12號1樓 | 洪俊銘 | 97820898 | 歇業 - 獨資 |
速成自動控制行 臺中市東區旱溪里旱溪五街47號1樓 | 洪俊銘 | 14883101 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030703336) |
保安瓦斯消防器材企業行 臺南市北區大港里賢北街195巷221弄1號1樓 | 洪俊銘 | 20159891 | 歇業 - 合夥 |
豐禧金屬企業有限公司 臺南市新營區民榮里裕民路12巷7號1樓 | 洪俊銘 | 28013322 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-05) |
速成自動化有限公司 臺中市北屯區平安里柳陽西街3之1號1樓 | 洪俊銘 | 28318870 | 核准設立 |
洪記商行 登記地址: 臺北市萬華區興寧街8巷4號 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 48747392 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104112748) |
銘曜開發投資有限公司 登記地址: 臺北市內湖區石潭路65號3樓 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 24963477 | 核准設立 |
銘鴻水電 登記地址: 高雄市新興區復興一路19號6樓之4 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 81011576 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661906100) |
銘傳實業社 登記地址: 臺南市永康區成功里小東路551巷60弄12號1樓 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 97820898 | 歇業 - 獨資 |
速成自動控制行 登記地址: 臺中市東區旱溪里旱溪五街47號1樓 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 14883101 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030703336) |
保安瓦斯消防器材企業行 登記地址: 臺南市北區大港里賢北街195巷221弄1號1樓 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 20159891 | 歇業 - 合夥 |
豐禧金屬企業有限公司 登記地址: 臺南市新營區民榮里裕民路12巷7號1樓 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 28013322 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-05) |
速成自動化有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平安里柳陽西街3之1號1樓 | 負責人: 洪俊銘 | 統編: 28318870 | 核准設立 |
[ 查詢所有 洪俊銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
|