黃玉蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃玉蘭的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是嘉宇有限公司, 統一編號是16143898.
| 統一編號: 16143898 | 電話號碼: 02-28736481 | 臺北市士林區忠誠路2段118巷4號1樓 |
統一編號: 16143898 | 電話號碼: 02-28736481 | 臺北市士林區忠誠路2段118巷4號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 嘉宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 嘉宇 ...) | 連絡電話: 06-2211224 | 府前路一段90巷71號1樓 | 廠商序號: C2019100000002 @ 寵物食品業者資料 |
| 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 黃嘉宇/黃嘉宇 | 處分機關: | 處分日期: 01 14 2019 12:00AM | 刊播日期: 10 17 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物網站 @ 違規食品廣告資料集 |
| OID: 2.16.886.119.90030.100768 | 電話: 03-3021959 | 地址: 桃園市桃園區中埔一街88巷8號1、2樓 | DN: o=私立嘉宇語文短期補習班,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)張育嘉 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張育嘉 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21802990 | 所代表法人: 宇本國際投資股份有限公司 | 宇碁投資股份有限公司 | 統一編號: 24745634 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 999000 | 所代表法人: | 茂嘉宇投資有限公司 | 統一編號: 90130047 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 06-2211224 | 府前路一段90巷71號1樓 | 廠商序號: C2019100000002 @ 寵物食品業者資料 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 黃嘉宇/黃嘉宇 | 處分機關: | 處分日期: 01 14 2019 12:00AM | 刊播日期: 10 17 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物網站 @ 違規食品廣告資料集 |
OID: 2.16.886.119.90030.100768 | 電話: 03-3021959 | 地址: 桃園市桃園區中埔一街88巷8號1、2樓 | DN: o=私立嘉宇語文短期補習班,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)張育嘉 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張育嘉 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21802990 | 所代表法人: 宇本國際投資股份有限公司 | 宇碁投資股份有限公司 | 統一編號: 24745634 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 999000 | 所代表法人: | 茂嘉宇投資有限公司 | 統一編號: 90130047 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 嘉宇 ... ]
根據姓名 黃玉蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃玉蘭 ...) | (中華民國)黃玉蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃玉蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 黃玉蘭 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-26313010 | 臺北市中山區建國北路3段81巷16號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 宗宸記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市仁武區赤和街100號3樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (101)台財稅證字第00559號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 蘭高企業有限公司 | 統一編號: 23151373 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 283電線及配線器材、269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備 | 統一編號: 70608731 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里板南路498號4樓之3 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 40795981 | 工廠負責人姓名: 黃玉蘭 | 工廠地址: 屏東縣萬丹鄉崙頂村南北路一段385巷62弄32-1號 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
| 統一編號: 96890754 | 工廠負責人姓名: 賴黃玉蘭 | 工廠地址: 彰化縣田中鎮沙崙里興酪路一段435巷718號 | 主要產品: 285家用電器 @ 臨時工廠名錄 |
(中華民國)黃玉蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃玉蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 黃玉蘭 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-26313010 | 臺北市中山區建國北路3段81巷16號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 宗宸記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市仁武區赤和街100號3樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (101)台財稅證字第00559號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 蘭高企業有限公司 | 統一編號: 23151373 @ 董監事資料集 |
主要產品: 283電線及配線器材、269其他電子零組件、271電腦及其週邊設備、272通訊傳播設備 | 統一編號: 70608731 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里板南路498號4樓之3 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 40795981 | 工廠負責人姓名: 黃玉蘭 | 工廠地址: 屏東縣萬丹鄉崙頂村南北路一段385巷62弄32-1號 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
統一編號: 96890754 | 工廠負責人姓名: 賴黃玉蘭 | 工廠地址: 彰化縣田中鎮沙崙里興酪路一段435巷718號 | 主要產品: 285家用電器 @ 臨時工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃玉蘭 ... ]
嘉宇有限公司 | 地址: 台北市士林區忠誠路二段118巷4號1樓 | 電話: 02-2873-6481 |
嘉宇免洗餐具 | 地址: 雲林縣斗六市如意街9號 | 電話: 05-533-0189 |
嘉宇企業社 | 地址: 台中市北屯區東山路一段倡和巷6弄21號1樓 | 電話: 04-2436-9189 |
名稱 嘉宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 嘉宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉宇建設股份有限公司 新竹市香山區大庄路201號1樓 | 黃宇軒 | 00022985 | 核准設立 |
嘉宇投資開發有限公司 新竹縣竹北市鹿場里4鄰莊敬南路53號1樓 | 姜宇 | 57016586 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-13) |
嘉宇食業社 臺北市大安區通化街113號1樓 | 魏廷宇 | 76446468 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
茂嘉宇投資有限公司 新竹市東區民族路178巷1號8樓之3 | 張宇維 | 90130047 | 核准設立 |
嘉宇商行 桃園市平鎮區高雙里高雙路68號 | 曾宇暄 | 91302709 | 核准設立 - 獨資 |
嘉宇國際有限公司 桃園市桃園區大有路517號6樓 | 陳嘉雯 | 42774147 | 核准設立 |
嘉宇商行 臺中市東區東橋里大振街9之1號2樓 | 高嘉偉 | 87107916 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110883355) |
嘉宇工程行 桃園市中壢區內定里內定二街386巷25號 | 洪志嘉 | 92552654 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
嘉宇建設股份有限公司 登記地址: 新竹市香山區大庄路201號1樓 | 負責人: 黃宇軒 | 統編: 00022985 | 核准設立 |
嘉宇投資開發有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里4鄰莊敬南路53號1樓 | 負責人: 姜宇 | 統編: 57016586 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-13) |
嘉宇食業社 登記地址: 臺北市大安區通化街113號1樓 | 負責人: 魏廷宇 | 統編: 76446468 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
茂嘉宇投資有限公司 登記地址: 新竹市東區民族路178巷1號8樓之3 | 負責人: 張宇維 | 統編: 90130047 | 核准設立 |
嘉宇商行 登記地址: 桃園市平鎮區高雙里高雙路68號 | 負責人: 曾宇暄 | 統編: 91302709 | 核准設立 - 獨資 |
嘉宇國際有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大有路517號6樓 | 負責人: 陳嘉雯 | 統編: 42774147 | 核准設立 |
嘉宇商行 登記地址: 臺中市東區東橋里大振街9之1號2樓 | 負責人: 高嘉偉 | 統編: 87107916 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110883355) |
嘉宇工程行 登記地址: 桃園市中壢區內定里內定二街386巷25號 | 負責人: 洪志嘉 | 統編: 92552654 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 嘉宇 ... ]
姓名 黃玉蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃玉蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉蘭撞球場 臺中市大甲區中山里龍潭路東陽巷7號 | 梅黃玉蘭 | 76641379 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090869469) |
玉蘭商店 嘉義縣民雄鄉寮頂村民權路三號 | 黃玉蘭 | 66474099 | 核准設立 - 獨資 |
蘭高企業有限公司 臺北市北投區大度路3段296巷38號1樓 | 黃玉蘭 | 23151373 | 核准設立 |
台農行 宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段二二六號 | 黃玉蘭 | 40302190 | 核准設立 - 獨資 |
嘉禾行 宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段二二六號 | 黃玉蘭 | 40529112 | 核准設立 - 獨資 |
佳樂小吃部 宜蘭縣五結鄉利澤村利澤路56之1號 | 黃玉蘭 | 66260688 | 核准設立 - 獨資 |
蘭姐熱炒居 高雄市苓雅區憲政路83號 | 黃玉蘭 | 92135407 | 核准設立 - 獨資 |
漁穫職人企業社 宜蘭縣羅東鎮公正里公正路274-2號一樓 | 林黃玉蘭 | 93024409 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120904516) |
玉蘭撞球場 登記地址: 臺中市大甲區中山里龍潭路東陽巷7號 | 負責人: 梅黃玉蘭 | 統編: 76641379 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090869469) |
玉蘭商店 登記地址: 嘉義縣民雄鄉寮頂村民權路三號 | 負責人: 黃玉蘭 | 統編: 66474099 | 核准設立 - 獨資 |
蘭高企業有限公司 登記地址: 臺北市北投區大度路3段296巷38號1樓 | 負責人: 黃玉蘭 | 統編: 23151373 | 核准設立 |
台農行 登記地址: 宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段二二六號 | 負責人: 黃玉蘭 | 統編: 40302190 | 核准設立 - 獨資 |
嘉禾行 登記地址: 宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段二二六號 | 負責人: 黃玉蘭 | 統編: 40529112 | 核准設立 - 獨資 |
佳樂小吃部 登記地址: 宜蘭縣五結鄉利澤村利澤路56之1號 | 負責人: 黃玉蘭 | 統編: 66260688 | 核准設立 - 獨資 |
蘭姐熱炒居 登記地址: 高雄市苓雅區憲政路83號 | 負責人: 黃玉蘭 | 統編: 92135407 | 核准設立 - 獨資 |
漁穫職人企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮公正里公正路274-2號一樓 | 負責人: 林黃玉蘭 | 統編: 93024409 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120904516) |
[ 查詢所有 黃玉蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|