劉懿慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉懿慧的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是廣連豐實業有限公司, 統一編號是16144708.
| 違反法令: 空氣污染防制法第80條第3項 | 事業名稱: 廣連豐實業有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-10-25 | 違反時間: 2023-10-03 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第80條第3項 | 事業名稱: 廣連豐實業有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-10-25 | 違反時間: 2023-10-03 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 16144708 ... ]
無其他 廣連豐實業 資料。
[ 搜尋所有 廣連豐實業 ... ]
根據姓名 劉懿慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉懿慧 ...) | 作者: 劉懿慧等編輯 | 出版機構: 十妍雅集 | 版次: | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-91362-1-1 (平裝, 48面, 20X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/4/19 上午 12:00:00 | 新北市板橋區光武街40號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 高歐國際股份有限公司 | 統一編號: 16804026 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 320 | 所代表法人: | 天泰電腦股份有限公司 | 統一編號: 22884510 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東棧股份有限公司 | 統一編號: 53938168 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2673412 | 所代表法人: 昇鴻建設開發股份有限公司 | 凡登商旅股份有限公司 | 統一編號: 54157014 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 259 | 所代表法人: | 東楓商旅股份有限公司 | 統一編號: 54176146 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕鑫投資股份有限公司 | 統一編號: 54897664 @ 董監事資料集 |
作者: 劉懿慧等編輯 | 出版機構: 十妍雅集 | 版次: | 預訂出版日: 109/02 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-91362-1-1 (平裝, 48面, 20X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/4/19 上午 12:00:00 | 新北市板橋區光武街40號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 高歐國際股份有限公司 | 統一編號: 16804026 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 320 | 所代表法人: | 天泰電腦股份有限公司 | 統一編號: 22884510 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東棧股份有限公司 | 統一編號: 53938168 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2673412 | 所代表法人: 昇鴻建設開發股份有限公司 | 凡登商旅股份有限公司 | 統一編號: 54157014 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 259 | 所代表法人: | 東楓商旅股份有限公司 | 統一編號: 54176146 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕鑫投資股份有限公司 | 統一編號: 54897664 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉懿慧 ... ]
廣連豐實業有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段66巷2弄1號之2,1樓 | 電話: 02-2747-6666 |
廣連豐實業有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段66巷2弄1之2號1樓 | 電話: 02-2762-9999 |
廣連豐實業有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段66巷2弄1號之2、1樓 | 電話: 02-2766-8837 |
廣連豐實業有限公司 | 地址: 台北市內湖區新明路239號4樓 | 電話: 0800-291-600 |
廣連豐實業有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路五段66巷2弄1之2號1樓 | 電話: 02-2749-5470 |
名稱 廣連豐實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 廣連豐實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣連豐實業有限公司 臺北市松山區南京東路5段66巷2弄1之1號1之2號 | 劉懿慧 | 16144708 | 核准設立 |
廣連豐實業有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段66巷2弄1之1號1之2號 | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 16144708 | 核准設立 |
姓名 劉懿慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉懿慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
懿珊小商行 基隆市信義區深溪路133號(1樓) | 劉懿慧 | 94894185 | 核准設立 - 獨資 |
懿慧美容工作坊 臺中市北區賴福里太原路二段216號1樓 | 劉懿慧 | 99373733 | 歇業 - 獨資 |
鹿角影像製作 臺南市東區崇信里崇信街129號2樓 | 劉懿慧 | 37573330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110030157) |
創慧有限公司 新北市永和區仁愛路321號5樓 | 劉懿慧 | 54697758 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-05) |
印有安商行 高雄市左營區自由3路80號 | 劉懿慧 | 17638237 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460633900) |
美樣商行 臺中市豐原區中陽里圓環東路661號2樓 | 劉懿慧 | 18331262 | 歇業 - 獨資 |
天泰電腦股份有限公司 臺北市松山區民生東路4段133號3樓 | 劉懿慧 | 22884510 | 核准設立 |
懿珊小商行 登記地址: 基隆市信義區深溪路133號(1樓) | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 94894185 | 核准設立 - 獨資 |
懿慧美容工作坊 登記地址: 臺中市北區賴福里太原路二段216號1樓 | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 99373733 | 歇業 - 獨資 |
鹿角影像製作 登記地址: 臺南市東區崇信里崇信街129號2樓 | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 37573330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110030157) |
創慧有限公司 登記地址: 新北市永和區仁愛路321號5樓 | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 54697758 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-05) |
印有安商行 登記地址: 高雄市左營區自由3路80號 | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 17638237 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460633900) |
美樣商行 登記地址: 臺中市豐原區中陽里圓環東路661號2樓 | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 18331262 | 歇業 - 獨資 |
天泰電腦股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路4段133號3樓 | 負責人: 劉懿慧 | 統編: 22884510 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉懿慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|