林華齡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林華齡的職稱是董事, 持有股份數是1000, 公司名稱是家研股份有限公司, 統一編號是16146488.
董監事資料集 資料集的 林華齡 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林華齡 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
[ 搜尋所有相關: 林華齡 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16146488 | 電話號碼: 02-2503-3012 | 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 |
統一編號: 16146488 | 電話號碼: 02-2503-3012 | 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 林華齡 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 家研 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 家研 ...) | 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2021-11-04 16:58:00 | 新聞編號: 20211104170516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部環境管理署 | 新聞發布日期: 2024-06-27 15:45:00 | 新聞編號: 20240627161457 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市239鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2021-11-04 16:58:00 | 新聞編號: 20211104170516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 環境部環境部環境管理署 | 新聞發布日期: 2024-06-27 15:45:00 | 新聞編號: 20240627161457 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市239鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 家研 ... ]
根據姓名 林華齡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林華齡 ...) | 裝設地址: 台北市士林區華齡街175號 | 裝設金融機構名稱: 玉山商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 808 | 台北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
| 食品業者登錄字號: A-153536349-00261-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53536349 | 台北市士林區華齡街175號2樓(T999士林華齡門市) @ 食品業者登錄資料集 |
| 電話: 28811527 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區華齡街175號(2樓) @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 02-28810349 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區華齡街175號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
| 裝設金融機構名稱: 玉山商業銀行 | 台北市士林區華齡街175號 | 裝設金融機構代號: 808 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樹中林股份有限公司 | 統一編號: 80676504 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 林全記股份有限公司 | 統一編號: 86473082 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南凝投資股份有限公司 | 統一編號: 80676574 @ 董監事資料集 |
裝設地址: 台北市士林區華齡街175號 | 裝設金融機構名稱: 玉山商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 808 | 台北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
食品業者登錄字號: A-153536349-00261-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53536349 | 台北市士林區華齡街175號2樓(T999士林華齡門市) @ 食品業者登錄資料集 |
電話: 28811527 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區華齡街175號(2樓) @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-28810349 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區華齡街175號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
裝設金融機構名稱: 玉山商業銀行 | 台北市士林區華齡街175號 | 裝設金融機構代號: 808 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樹中林股份有限公司 | 統一編號: 80676504 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 林全記股份有限公司 | 統一編號: 86473082 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南凝投資股份有限公司 | 統一編號: 80676574 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林華齡 ... ]
孔祥泉畫家研究室 | 地址: 台中市西屯區西安街277巷6弄48號 | 電話: 04-2707-1388 |
名稱 家研 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 家研)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家研股份有限公司 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 | 林祥波 | 16146488 | 核准設立 |
家研股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 | 負責人: 林祥波 | 統編: 16146488 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
|