林秀齡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秀齡的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是家研股份有限公司, 統一編號是16146488.
董監事資料集 資料集的 林秀齡 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林秀齡 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 134000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 家研股份有限公司 | 統一編號: 16146488 |
[ 搜尋所有相關: 林秀齡 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16146488 | 電話號碼: 02-2503-3012 | 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 |
統一編號: 16146488 | 電話號碼: 02-2503-3012 | 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 林秀齡 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 家研 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 家研 ...) | 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2021-11-04 16:58:00 | 新聞編號: 20211104170516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部環境管理署 | 新聞發布日期: 2024-06-27 15:45:00 | 新聞編號: 20240627161457 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市239鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2021-11-04 16:58:00 | 新聞編號: 20211104170516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張毓哲 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 環境部環境部環境管理署 | 新聞發布日期: 2024-06-27 15:45:00 | 新聞編號: 20240627161457 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 周一至周六: 08:00 ~ 17:30 周日: 09:00 ~ 18:00 | | 電話: 886-2-26780000 | 地址: 新北市239鶯歌區中正一路426號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 家研 ... ]
根據姓名 林秀齡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秀齡 ...) | 主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 86404255 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉安東村長安巷93號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 86404255 | 工廠負責人姓名: 林秀齡 | 工廠地址: 彰化縣秀水鄉安東村長安巷93號 | 主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件 @ 臨時工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樹中林股份有限公司 | 統一編號: 80676504 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 林全記股份有限公司 | 統一編號: 86473082 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樹籽國際管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16174765 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 661 | 所代表法人: | 樹籽股份有限公司 | 統一編號: 16448358 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 114 | 所代表法人: | 迎鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 23258109 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 銓輪企業股份有限公司 | 統一編號: 27657866 @ 董監事資料集 |
主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 86404255 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉安東村長安巷93號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 86404255 | 工廠負責人姓名: 林秀齡 | 工廠地址: 彰化縣秀水鄉安東村長安巷93號 | 主要產品: 319未分類其他運輸工具及其零件 @ 臨時工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樹中林股份有限公司 | 統一編號: 80676504 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 林全記股份有限公司 | 統一編號: 86473082 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樹籽國際管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16174765 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 661 | 所代表法人: | 樹籽股份有限公司 | 統一編號: 16448358 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 114 | 所代表法人: | 迎鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 23258109 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 銓輪企業股份有限公司 | 統一編號: 27657866 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林秀齡 ... ]
孔祥泉畫家研究室 | 地址: 台中市西屯區西安街277巷6弄48號 | 電話: 04-2707-1388 |
名稱 家研 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 家研)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家研股份有限公司 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 | 林祥波 | 16146488 | 核准設立 |
家研股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段33號13樓之1 | 負責人: 林祥波 | 統編: 16146488 | 核准設立 |
姓名 林秀齡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秀齡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銓輪企業股份有限公司 彰化縣秀水鄉安東村長安巷臨93之1號 | 林秀齡 | 27657866 | 核准設立 |
彰銓企業股份有限公司 彰化縣秀水鄉安東村長安巷93號 | 林秀齡 | 86404255 | 核准設立 |
酣甜屋鍋燒專賣店 臺南市東區忠孝里崇明十街24號1樓 | 林秀齡 | 10164776 | 歇業 - 獨資 |
鴻雁企業社 臺南市北區成德里西門路4段65巷75號1樓 | 林秀齡 | 17197180 | 歇業 - 獨資 |
大魯行 臺北市大安區信義路2段271號1樓 | 黃林秀齡 | 30965775 | 歇業 - 獨資 |
擎境室內裝修設計有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段305號4樓之4 | 林秀齡 | 42828621 | 核准設立 |
建成企業社 新北市汐止區建成路1號(1樓) | 林秀齡 | 49924043 | 歇業 - 獨資 |
日月欣貿易有限公司 新北市板橋區懷德街127巷23弄28號 | 林秀齡 | 66522445 | 核准設立 |
銓輪企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉安東村長安巷臨93之1號 | 負責人: 林秀齡 | 統編: 27657866 | 核准設立 |
彰銓企業股份有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉安東村長安巷93號 | 負責人: 林秀齡 | 統編: 86404255 | 核准設立 |
酣甜屋鍋燒專賣店 登記地址: 臺南市東區忠孝里崇明十街24號1樓 | 負責人: 林秀齡 | 統編: 10164776 | 歇業 - 獨資 |
鴻雁企業社 登記地址: 臺南市北區成德里西門路4段65巷75號1樓 | 負責人: 林秀齡 | 統編: 17197180 | 歇業 - 獨資 |
大魯行 登記地址: 臺北市大安區信義路2段271號1樓 | 負責人: 黃林秀齡 | 統編: 30965775 | 歇業 - 獨資 |
擎境室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段305號4樓之4 | 負責人: 林秀齡 | 統編: 42828621 | 核准設立 |
建成企業社 登記地址: 新北市汐止區建成路1號(1樓) | 負責人: 林秀齡 | 統編: 49924043 | 歇業 - 獨資 |
日月欣貿易有限公司 登記地址: 新北市板橋區懷德街127巷23弄28號 | 負責人: 林秀齡 | 統編: 66522445 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林秀齡 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
|