李孟芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李孟芬的職稱是董事, 持有股份數是2250000, 公司名稱是富升投資股份有限公司, 統一編號是16159899.
董監事資料集 資料集的 李孟芬 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李孟芬 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富升投資股份有限公司 | 統一編號: 16159899 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 富升投資股份有限公司 | 統一編號: 16159899 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 富升投資股份有限公司 | 統一編號: 16159899 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 富升投資股份有限公司 | 統一編號: 16159899 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 富升投資股份有限公司 | 統一編號: 16159899 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 富升投資股份有限公司 | 統一編號: 16159899 |
[ 搜尋所有相關: 李孟芬 @ 董監事資料集 ]
無其他 富升投資 資料。
[ 搜尋所有 富升投資 ... ]
根據姓名 李孟芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李孟芬 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27398737#17 | 機構負責人姓名: 李孟芬 | 機構代碼: 1R0100004 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大安區黎孝里和平東路三段232號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李孟芬 ... ]
名稱 富升投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 富升投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富升投資股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段172號2樓 | 鄭淑慎 | 16159899 | 核准設立 |
富升投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段172號2樓 | 負責人: 鄭淑慎 | 統編: 16159899 | 核准設立 |
姓名 李孟芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李孟芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益誠企業社 彰化縣花壇鄉灣雅村三芬路271號1樓 | 李孟芬 | 25368833 | 核准設立 - 合夥 |
銜閔工程行 彰化縣芬園鄉嘉興村嘉東街977號1樓 | 李孟芬 | 47553951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100822322) |
喬邁狗美容專業名店 臺中市豐原區中山里府前街18號一樓 | 李孟芬 | 14415058 | 核准設立 - 獨資 |
永洋砂石行 雲林縣西螺鎮永安里大同路一八七號二樓 | 李孟芬 | 19353377 | 歇業 - 獨資 |
意芙企業社 高雄市三民區吉林街265巷4號1樓 | 李孟芬 | 25915234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761151300) |
睿鴻國際事業有限公司 雲林縣西螺鎮詔安里埔心路72-1號 | 李孟芬 | 42981074 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-30) |
永勤有限公司 臺中市大里區新生西路191號13樓之3 | 李孟芬 | 53860041 | 核准設立 |
髮越造型坊 高雄市苓雅區建民路121號 | 李孟芬 | 71007102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660716400) |
益誠企業社 登記地址: 彰化縣花壇鄉灣雅村三芬路271號1樓 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 25368833 | 核准設立 - 合夥 |
銜閔工程行 登記地址: 彰化縣芬園鄉嘉興村嘉東街977號1樓 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 47553951 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100822322) |
喬邁狗美容專業名店 登記地址: 臺中市豐原區中山里府前街18號一樓 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 14415058 | 核准設立 - 獨資 |
永洋砂石行 登記地址: 雲林縣西螺鎮永安里大同路一八七號二樓 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 19353377 | 歇業 - 獨資 |
意芙企業社 登記地址: 高雄市三民區吉林街265巷4號1樓 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 25915234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761151300) |
睿鴻國際事業有限公司 登記地址: 雲林縣西螺鎮詔安里埔心路72-1號 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 42981074 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-30) |
永勤有限公司 登記地址: 臺中市大里區新生西路191號13樓之3 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 53860041 | 核准設立 |
髮越造型坊 登記地址: 高雄市苓雅區建民路121號 | 負責人: 李孟芬 | 統編: 71007102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660716400) |
[ 查詢所有 李孟芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
|