薛美華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名薛美華的職稱是董事, 持有股份數是275000, 公司名稱是富億房屋仲介開發有限公司, 統一編號是16190049.
| 負責人姓名: 薛美華 | 統一編號: 16190049 | 所在地: 臺中市后里區三豐路4段320號1樓 |
負責人姓名: 薛美華 | 統一編號: 16190049 | 所在地: 臺中市后里區三豐路4段320號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 薛美華 @ 不動產經紀業備查資料 ]
| 電話1: 04-2558997 | 電話2: | 加入公會名稱1: 台中縣不動產仲介經紀商業同業公會 | 統一編號: 16190049 | 臺中市后里區三豐路4段320號1樓 |
電話1: 04-2558997 | 電話2: | 加入公會名稱1: 台中縣不動產仲介經紀商業同業公會 | 統一編號: 16190049 | 臺中市后里區三豐路4段320號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 薛美華 @ 臺中市不動產經紀業名冊 ]
| 統一編號: 16190049 | 住址: 臺中市后里區三豐路四段320號1樓 | 登記日期: 1080621 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 薛美華 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
統一編號: 16190049 | 住址: 臺中市后里區三豐路四段320號1樓 | 登記日期: 1080621 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 薛美華 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
[ 搜尋所有 16190049 ... ]
根據姓名 薛美華 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 薛美華 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 蓉華生物科技股份有限公司 | 統一編號: 90377250 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 瑞德生物科技有限公司 | 統一編號: 24303980 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/24 @ 文化部研習課程 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 蓉華生物科技股份有限公司 | 統一編號: 90377250 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 瑞德生物科技有限公司 | 統一編號: 24303980 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 薛美華 ... ]
名稱 富億房屋仲介開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 富億房屋仲介開發)
富億房屋仲介開發有限公司 登記地址: 臺中市后里區三豐路四段320號1樓 | 負責人: 薛美華 | 統編: 16190049 | 核准設立 |
姓名 薛美華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 薛美華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
軒園美妍坊 臺南市東區崇成里崇德十九街70號1樓 | 薛美華 | 70853620 | 歇業 - 獨資 |
花漾年華服飾店 臺北市大安區安和路2段129號1樓 | 薛美華 | 14331712 | 歇業 - 獨資 |
新味珍肉脯舖 臺南市中西區水仙里國華街3段172號1樓 | 謝薛美華 | 68809901 | 歇業 - 獨資 |
煜華行 高雄市茄萣區嘉定里茄萣路一段1008號 | 劉薛美華 | 81899068 | 歇業 - 獨資 |
雅客站精品百貨行 新北市新店區北新路2段149號1樓 | 薛美華 | 20461162 | 歇業 - 獨資 |
瑞德生物科技有限公司 新北市新店區安祥路109巷90弄68號 | 薛美華 | 24303980 | 核准設立 |
登富工程行 臺南市歸仁區辜厝里中正南路1段76巷19號4樓之10 | 薛美華 | 26443515 | 核准設立 - 獨資 |
軒園美妍坊 登記地址: 臺南市東區崇成里崇德十九街70號1樓 | 負責人: 薛美華 | 統編: 70853620 | 歇業 - 獨資 |
花漾年華服飾店 登記地址: 臺北市大安區安和路2段129號1樓 | 負責人: 薛美華 | 統編: 14331712 | 歇業 - 獨資 |
新味珍肉脯舖 登記地址: 臺南市中西區水仙里國華街3段172號1樓 | 負責人: 謝薛美華 | 統編: 68809901 | 歇業 - 獨資 |
煜華行 登記地址: 高雄市茄萣區嘉定里茄萣路一段1008號 | 負責人: 劉薛美華 | 統編: 81899068 | 歇業 - 獨資 |
雅客站精品百貨行 登記地址: 新北市新店區北新路2段149號1樓 | 負責人: 薛美華 | 統編: 20461162 | 歇業 - 獨資 |
瑞德生物科技有限公司 登記地址: 新北市新店區安祥路109巷90弄68號 | 負責人: 薛美華 | 統編: 24303980 | 核准設立 |
登富工程行 登記地址: 臺南市歸仁區辜厝里中正南路1段76巷19號4樓之10 | 負責人: 薛美華 | 統編: 26443515 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 薛美華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|