林美齡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美齡的職稱是董事, 持有股份數是36000, 公司名稱是優鼎科技股份有限公司, 統一編號是16198371.
董監事資料集 資料集的 林美齡 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林美齡 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5493300 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 948000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1110000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1066000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5493300 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 948000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1110000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1066000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 優鼎科技股份有限公司 | 統一編號: 16198371 |
[ 搜尋所有相關: 林美齡 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16198371 | 電話號碼: 03-5715102 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街789之1號 |
統一編號: 16198371 | 電話號碼: 03-5715102 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街789之1號 |
[ 搜尋所有相關: 林美齡 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 254金屬加工處理、261半導體、269其他電子零組件 | 統一編號: 16198371 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街789之1號 |
主要產品: 254金屬加工處理、261半導體、269其他電子零組件 | 統一編號: 16198371 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街789之1號 |
[ 搜尋所有相關: 林美齡 @ 登記工廠名錄 ]
| 登錄日期: 1101006 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1101006 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 優鼎科技 ... ]
根據姓名 林美齡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美齡 ...) | (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林美齡記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市三重區福和街1號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0984號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101093 | 電話: 02-29763421 | 地址: 新北市三重區正義南路117號 | DN: o=林美齡記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林美齡記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市三重區福和街1號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0984號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90026.101093 | 電話: 02-29763421 | 地址: 新北市三重區正義南路117號 | DN: o=林美齡記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 林美齡 ... ]
名稱 優鼎科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 優鼎科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優鼎科技股份有限公司 新竹縣竹北市泰和里博愛街789之1號 | 鍾印禎 | 16198371 | 核准設立 |
優鼎科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里博愛街789之1號 | 負責人: 鍾印禎 | 統編: 16198371 | 核准設立 |
姓名 林美齡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林美齡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美齡服飾店 嘉義市西區北杏里文化路159號一樓 | 林美齡 | 19393096 | 歇業 - 獨資 |
麗馨造型名店 嘉義市東區仁義里嘉北街107號一樓 | 林美齡 | 21928650 | 歇業 - 獨資 |
星美克養生食堂有限公司 臺北市大安區信義路2段56號 | 林美齡 | 52865645 | 核准設立 |
梅林連鎖飲料店 臺東縣臺東市南王里更生北路六一九號一樓 | 林美齡 | 81395186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110277572) |
明都大自然實業有限公司 臺北市士林區重慶北路4段‵恁弄148號1、2樓 | 林美齡 | 89620019 | 核准設立 |
美西亞餐坊 新竹市東區振興里振興路九七號一樓 | 林美齡 | 88857943 | 歇業 - 獨資 |
快樂林便當行 臺北市信義區松仁路315巷14號1樓 | 林美齡 | 01113474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020021965) |
金園遊藝場 南投縣草屯鎮和平里中山街158號 | 林美齡 | 06084596 | 核准停業 - 獨資 |
美齡服飾店 登記地址: 嘉義市西區北杏里文化路159號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 19393096 | 歇業 - 獨資 |
麗馨造型名店 登記地址: 嘉義市東區仁義里嘉北街107號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 21928650 | 歇業 - 獨資 |
星美克養生食堂有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路2段56號 | 負責人: 林美齡 | 統編: 52865645 | 核准設立 |
梅林連鎖飲料店 登記地址: 臺東縣臺東市南王里更生北路六一九號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 81395186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110277572) |
明都大自然實業有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段‵恁弄148號1、2樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 89620019 | 核准設立 |
美西亞餐坊 登記地址: 新竹市東區振興里振興路九七號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 88857943 | 歇業 - 獨資 |
快樂林便當行 登記地址: 臺北市信義區松仁路315巷14號1樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 01113474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020021965) |
金園遊藝場 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里中山街158號 | 負責人: 林美齡 | 統編: 06084596 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林美齡 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
|