林淑菁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑菁的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是聯立股份有限公司, 統一編號是16240131.
根據名稱 聯立 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 聯立 ...) | OID: 2.16.886.110.90029.100898 | 電話: 07-3879967 | 地址: 高雄市三民區慶雲街125號16樓之1 | DN: o=聯立稅務記帳士事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 登錄日期: 1091208 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 英文名稱: FLUAZINAM | 廠牌名稱: 聯立帥 | 化學成分: 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α-α-α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine | 劑型: SC | 含量: 39.500 (%) | 有效期限: 1170820 | 農藥進 | 許可證號: 02649 | 廠商名稱: 聯利農業科技股份有限公司 @ 農藥資料查詢 |
| 生產者: 聯利便當工廠 | 使用狀態: 終止 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市歸仁區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市大雅區民生段一○九一地號等三筆 | 營利事業統一編號: 53306846 | 管制編號: B9509613 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 49500 | 所代表法人: | 國聯立德股份有限公司 | 統一編號: 53508202 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 聯立貿易有限公司 | 統一編號: 70405187 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 國聯立德股份有限公司 | 到職日期: 1000801 | 統一編號: 53508202 @ 公司登記經理人資料集 |
OID: 2.16.886.110.90029.100898 | 電話: 07-3879967 | 地址: 高雄市三民區慶雲街125號16樓之1 | DN: o=聯立稅務記帳士事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
登錄日期: 1091208 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
英文名稱: FLUAZINAM | 廠牌名稱: 聯立帥 | 化學成分: 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α-α-α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine | 劑型: SC | 含量: 39.500 (%) | 有效期限: 1170820 | 農藥進 | 許可證號: 02649 | 廠商名稱: 聯利農業科技股份有限公司 @ 農藥資料查詢 |
生產者: 聯利便當工廠 | 使用狀態: 終止 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市歸仁區 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市大雅區民生段一○九一地號等三筆 | 營利事業統一編號: 53306846 | 管制編號: B9509613 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 49500 | 所代表法人: | 國聯立德股份有限公司 | 統一編號: 53508202 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 聯立貿易有限公司 | 統一編號: 70405187 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 國聯立德股份有限公司 | 到職日期: 1000801 | 統一編號: 53508202 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 聯立 ... ]
根據姓名 林淑菁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林淑菁 ...) | 負責人姓名: 林淑菁 | 統一編號: 92289633 | 所在地: 臺中市大雅區民生路1段69號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 電話: 03-4585348 | 姓名: 林淑菁 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市中壢區福州路261號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
| 姓名: 林淑菁 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4586131 | 桃園市中壢區福州路261號 @ 地政士開業資料 |
負責人姓名: 林淑菁 | 統一編號: 92289633 | 所在地: 臺中市大雅區民生路1段69號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
電話: 03-4585348 | 姓名: 林淑菁 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市中壢區福州路261號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 林淑菁 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4586131 | 桃園市中壢區福州路261號 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋所有 林淑菁 ... ]
名稱 聯立 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 聯立)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國聯立德股份有限公司 花蓮縣吉安鄉宜昌村2鄰吉祥一街19號1樓 | 游立勝 | 53508202 | 核准設立 |
聯立貿易有限公司 高雄市苓雅區大順三路170號1樓 | 孫立志 | 70405187 | 核准設立 |
聯立輕鋼架工程行 新北市中和區景平路989巷4號3樓之1 | 寸順成 | 82301460 | 核准設立 - 獨資 |
聯立食品股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段95號18樓之7 | 鄭凱隆 | 16165631 | 核准設立 |
聯立汽車有限公司中壢分公司 桃園市平鎮區廣仁里延平路2段345號 | 呂昱辰 | 16276067 | 核准設立 |
聯立網版社 臺中市西區公民里忠勤街62巷28號一樓 | 陳立忠 | 18367319 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110876379) |
聯立美容美髮材料行 新竹縣湖口鄉中正村中正路一段135號1樓 | 陳秀惠 | 19650382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080302993) |
聯立汽車股份有限公司 新竹市東區水源里中華路1段43號、45號及51號 | 呂學樟 | 22065097 | 核准設立 |
國聯立德股份有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉宜昌村2鄰吉祥一街19號1樓 | 負責人: 游立勝 | 統編: 53508202 | 核准設立 |
聯立貿易有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區大順三路170號1樓 | 負責人: 孫立志 | 統編: 70405187 | 核准設立 |
聯立輕鋼架工程行 登記地址: 新北市中和區景平路989巷4號3樓之1 | 負責人: 寸順成 | 統編: 82301460 | 核准設立 - 獨資 |
聯立食品股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段95號18樓之7 | 負責人: 鄭凱隆 | 統編: 16165631 | 核准設立 |
聯立汽車有限公司中壢分公司 登記地址: 桃園市平鎮區廣仁里延平路2段345號 | 負責人: 呂昱辰 | 統編: 16276067 | 核准設立 |
聯立網版社 登記地址: 臺中市西區公民里忠勤街62巷28號一樓 | 負責人: 陳立忠 | 統編: 18367319 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110876379) |
聯立美容美髮材料行 登記地址: 新竹縣湖口鄉中正村中正路一段135號1樓 | 負責人: 陳秀惠 | 統編: 19650382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080302993) |
聯立汽車股份有限公司 登記地址: 新竹市東區水源里中華路1段43號、45號及51號 | 負責人: 呂學樟 | 統編: 22065097 | 核准設立 |
[ 查詢所有 聯立 ... ]
姓名 林淑菁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林淑菁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
菁鶯商行 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 林淑菁 | 91581478 | 核准設立 - 獨資 |
菁仲不動產企業社 臺中市大雅區民生路一段69號2樓 | 林淑菁 | 92289633 | 核准設立 - 合夥 |
鴻興地產有限公司 彰化縣員林市三和里成功路39號 | 林淑菁 | 83796481 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
恬媞琳商行 臺北市士林區大東路16之7號1樓 | 林淑菁 | 14710853 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000532) |
新白金漢宮商行 嘉義縣民雄鄉秀林村東義11之58號 | 林淑菁 | 37718639 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049302301) |
加百列商行 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 林淑菁 | 01317765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012365) |
新泉小吃店 新北市新店區百忍街5號(1樓) | 林淑菁 | 10620134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129742) |
飛姿企業社 臺北市大安區仁愛路4段29之2號12樓 | 林淑菁 | 13446912 | 歇業 - 合夥 |
菁鶯商行 登記地址: 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 91581478 | 核准設立 - 獨資 |
菁仲不動產企業社 登記地址: 臺中市大雅區民生路一段69號2樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 92289633 | 核准設立 - 合夥 |
鴻興地產有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三和里成功路39號 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 83796481 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
恬媞琳商行 登記地址: 臺北市士林區大東路16之7號1樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 14710853 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000532) |
新白金漢宮商行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村東義11之58號 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 37718639 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049302301) |
加百列商行 登記地址: 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 01317765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012365) |
新泉小吃店 登記地址: 新北市新店區百忍街5號(1樓) | 負責人: 林淑菁 | 統編: 10620134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129742) |
飛姿企業社 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段29之2號12樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 13446912 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 林淑菁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
|