吳麗貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳麗貞的職稱是監察人, 持有股份數是95000, 公司名稱是瑞錸科技股份有限公司, 統一編號是16250518.
無其他 瑞錸科技 資料。
[ 搜尋所有 瑞錸科技 ... ]
根據姓名 吳麗貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳麗貞 ...) | 事務所名稱: 吳麗貞記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市文山區興隆路1段70巷11弄17號1樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第980864號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5354533 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11500018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路162號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5354533 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11500018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路162號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3553111#1113 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11400006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市安南區州南里長和路2段66號第二醫療大樓2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-3553111#1113 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11400006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市安南區州南里長和路2段66號第二醫療大樓2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-3553111#1113 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11400006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市安南區州南里長和路2段66號第二醫療大樓2樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8475000 | 所代表法人: 樸木股份有限公司 | 愛如蜜食品工業股份有限公司 | 統一編號: 15460023 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 德頌興企業股份有限公司 | 統一編號: 23015075 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 吳麗貞記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市文山區興隆路1段70巷11弄17號1樓 | 登錄字號: 財北國稅登字第980864號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5354533 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11500018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路162號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5354533 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11500018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市苓雅區成功一路162號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-3553111#1113 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11400006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市安南區州南里長和路2段66號第二醫療大樓2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-3553111#1113 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11400006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市安南區州南里長和路2段66號第二醫療大樓2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-3553111#1113 | 機構負責人姓名: 吳麗貞 | 機構代碼: B11400006 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市安南區州南里長和路2段66號第二醫療大樓2樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8475000 | 所代表法人: 樸木股份有限公司 | 愛如蜜食品工業股份有限公司 | 統一編號: 15460023 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 德頌興企業股份有限公司 | 統一編號: 23015075 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳麗貞 ... ]
名稱 瑞錸科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 瑞錸科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞錸科技股份有限公司 桃園市龜山區萬壽路一段四九二之一四號五樓 | | 16250518 | 解散 (094年11月28日 經授中字 第0943324311號) |
瑞錸科技股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區萬壽路一段四九二之一四號五樓 | 統編: 16250518 | 解散 (094年11月28日 經授中字 第0943324311號) |
姓名 吳麗貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳麗貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錢櫃視聽社 新北市汐止區大同路?0段3?09號?0樓 | 王吳麗貞 | 02295901 | 核准設立 - 獨資 |
豐暉企業社 臺南市北區公園路1016號1樓 | 陳吳麗貞 | 06452439 | 歇業 - 獨資 |
精宏企業社 高雄市岡山區信中街197之6號1樓 | 吳麗貞 | 07944010 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10561449400) |
慈妤企業社 臺北市大安區臥龍街188巷9號 | 吳麗貞 | 10358864 | 歇業 - 獨資 |
肯諾企業社 臺中市東區東英里自由路4段438號1樓 | 吳麗貞 | 13812987 | 歇業 - 獨資 |
新台灣生命股份有限公司 臺北市大安區臥龍街188巷8號 | 吳麗貞 | 29045245 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-18) |
創佳服飾商行 臺南市東區崇文里崇德二十二街123號2樓 | 吳麗貞 | 40718319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652383) |
慈祥國際股份有限公司 臺北市大安區臥龍街188巷8號 | 吳麗貞 | 45010812 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-15) |
錢櫃視聽社 登記地址: 新北市汐止區大同路?0段3?09號?0樓 | 負責人: 王吳麗貞 | 統編: 02295901 | 核准設立 - 獨資 |
豐暉企業社 登記地址: 臺南市北區公園路1016號1樓 | 負責人: 陳吳麗貞 | 統編: 06452439 | 歇業 - 獨資 |
精宏企業社 登記地址: 高雄市岡山區信中街197之6號1樓 | 負責人: 吳麗貞 | 統編: 07944010 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10561449400) |
慈妤企業社 登記地址: 臺北市大安區臥龍街188巷9號 | 負責人: 吳麗貞 | 統編: 10358864 | 歇業 - 獨資 |
肯諾企業社 登記地址: 臺中市東區東英里自由路4段438號1樓 | 負責人: 吳麗貞 | 統編: 13812987 | 歇業 - 獨資 |
新台灣生命股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區臥龍街188巷8號 | 負責人: 吳麗貞 | 統編: 29045245 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-18) |
創佳服飾商行 登記地址: 臺南市東區崇文里崇德二十二街123號2樓 | 負責人: 吳麗貞 | 統編: 40718319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652383) |
慈祥國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區臥龍街188巷8號 | 負責人: 吳麗貞 | 統編: 45010812 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-15) |
[ 查詢所有 吳麗貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
|