陳彥穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳彥穎的職稱是監察人, 持有股份數是915750, 公司名稱是力富得股份有限公司, 統一編號是16256174.
董監事資料集 資料集的 陳彥穎 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳彥穎 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 382000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 791000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 953250 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 382000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 791000 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 953250 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥穎 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16256174 | 電話號碼: 03-9908128 | 宜蘭縣五結鄉利工一路二段32號 |
統一編號: 16256174 | 電話號碼: 03-9908128 | 宜蘭縣五結鄉利工一路二段32號 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥穎 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 293通用機械設備、301汽車、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 16256174 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段32號、五濱路一段32號 |
主要產品: 293通用機械設備、301汽車、319未分類其他運輸工具及其零件 | 統一編號: 16256174 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段32號、五濱路一段32號 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥穎 @ 登記工廠名錄 ]
| 登錄日期: 1080710 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1080710 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 力富得 ... ]
根據姓名 陳彥穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳彥穎 ...) | (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 國彥企業股份有限公司 | 統一編號: 59313128 @ 董監事資料集 |
| 作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 280 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-407-9 (第2冊:平裝, 280面, 19公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-519-9 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 荷米斯國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 82805531 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 國彥企業股份有限公司 | 統一編號: 59313128 @ 董監事資料集 |
作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 280 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-407-9 (第2冊:平裝, 280面, 19公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-519-9 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 荷米斯國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 82805531 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳彥穎 ... ]
力富得股份有限公司 | 地址: 桃園市龜山區忠義路一段1鄰1188號之3 | 電話: 03-359-7550 |
力富得股份有限公司 | 地址: 台中市大雅區中山路58號 | 電話: 04-2567-2699 |
力富得股份有限公司 | 地址: 宜蘭縣五結鄉成功段599號之76 | 電話: 03-990-8188 |
力富得股份有限公司 | 地址: 宜蘭縣五結鄉成功段599號之76 | 電話: 03-990-8123 |
名稱 力富得 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 力富得)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
力富得股份有限公司 宜蘭縣五結鄉利工一路二段32號 | 陳傳盛 | 16256174 | 核准設立 |
力富得股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉利工一路二段32號 | 負責人: 陳傳盛 | 統編: 16256174 | 核准設立 |
姓名 陳彥穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳彥穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥穎小吃店 新竹縣湖口鄉長嶺村八德路3段23號 | 陳彥穎 | 31786119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302554) |
彥威企業社 臺中市烏日區烏日里麻園溪西路27號1樓 | 陳彥穎 | 82417722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080875722) |
彥程驗屋工程行 高雄市楠梓區後昌新路11號3樓 | 陳彥穎 | 91510713 | 核准設立 - 獨資 |
黑色大理花服飾店 臺北市萬華區西寧南路72之1號5樓 | 陳彥穎 | 42274826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056009720) |
烘爐魚商行 臺北市松山區光復南路54號 | 陳彥穎 | 42492837 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094112909) |
禮承設計工作室 新北市中和區景新街398號(2樓) | 陳彥穎 | 50663828 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112376) |
怪授食品行 臺南市安南區州北里安和路5段302號1樓 | 陳彥穎 | 85638121 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052093) |
小人物咖啡工作室 雲林縣北港鎮文仁路245號 | 陳彥穎 | 88470364 | 核准設立 - 獨資 |
彥穎小吃店 登記地址: 新竹縣湖口鄉長嶺村八德路3段23號 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 31786119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302554) |
彥威企業社 登記地址: 臺中市烏日區烏日里麻園溪西路27號1樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 82417722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080875722) |
彥程驗屋工程行 登記地址: 高雄市楠梓區後昌新路11號3樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 91510713 | 核准設立 - 獨資 |
黑色大理花服飾店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72之1號5樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 42274826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056009720) |
烘爐魚商行 登記地址: 臺北市松山區光復南路54號 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 42492837 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094112909) |
禮承設計工作室 登記地址: 新北市中和區景新街398號(2樓) | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 50663828 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112376) |
怪授食品行 登記地址: 臺南市安南區州北里安和路5段302號1樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 85638121 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052093) |
小人物咖啡工作室 登記地址: 雲林縣北港鎮文仁路245號 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 88470364 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳彥穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
|