呂淑貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂淑貞的職稱是董事, 持有股份數是3500000, 公司名稱是通晟機械工業有限公司, 統一編號是16261156.
| 臺中市神岡區神洲里豐洲路1025巷30號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99713544 | 統一編號: 16261156 |
臺中市神岡區神洲里豐洲路1025巷30號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99713544 | 統一編號: 16261156 |
[ 搜尋所有相關: 呂淑貞 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 16261156 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區神洲里豐洲路1025巷28號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 16261156 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市神岡區神洲里豐洲路1025巷28號 |
[ 搜尋所有相關: 呂淑貞 @ 登記工廠名錄 ]
根據姓名 呂淑貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 呂淑貞 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 呂淑貞 ... ]
名稱 通晟機械工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 通晟機械工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
通晟機械工業有限公司 臺中市神岡區神洲里豐洲路1025巷30號 | 呂淑貞 | 16261156 | 核准設立 |
通晟機械工業有限公司 登記地址: 臺中市神岡區神洲里豐洲路1025巷30號 | 負責人: 呂淑貞 | 統編: 16261156 | 核准設立 |
姓名 呂淑貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 呂淑貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
基榮號 基隆市中正區信五路10號1樓 | 呂淑貞 | 00651381 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1040001617) |
馬賽仕實業社 新北市中和區華新街143巷130號6樓 | 呂淑貞 | 02272323 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035245662) |
華彩企業股份有限公司 臺北市中正區杭州南路1段23號2樓之2 | 呂淑貞 | 04229409 | 廢止 (110年07月05日 府產業商字 第11036277800號) |
上海大舞廳 臺南市中西區成功路1號1樓 | 鄔呂淑貞 | 06425898 | 撤銷 - 獨資 |
閔泓企業社 臺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂淑貞 | 10708790 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120046595) |
大喜樂環保企業社 屏東縣三地門鄉安坡村高山巷1鄰8-2號1樓 | 呂淑貞 | 10786710 | 廢止 - 獨資 |
升宏企業社 彰化縣彰化市忠權里自立街206巷33號5樓 | 呂淑貞 | 10953532 | 核准停業 - 獨資 |
基榮號 登記地址: 基隆市中正區信五路10號1樓 | 負責人: 呂淑貞 | 統編: 00651381 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1040001617) |
馬賽仕實業社 登記地址: 新北市中和區華新街143巷130號6樓 | 負責人: 呂淑貞 | 統編: 02272323 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035245662) |
華彩企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段23號2樓之2 | 負責人: 呂淑貞 | 統編: 04229409 | 廢止 (110年07月05日 府產業商字 第11036277800號) |
上海大舞廳 登記地址: 臺南市中西區成功路1號1樓 | 負責人: 鄔呂淑貞 | 統編: 06425898 | 撤銷 - 獨資 |
閔泓企業社 登記地址: 臺南市新市區永就里永就46之40號 | 負責人: 呂淑貞 | 統編: 10708790 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120046595) |
大喜樂環保企業社 登記地址: 屏東縣三地門鄉安坡村高山巷1鄰8-2號1樓 | 負責人: 呂淑貞 | 統編: 10786710 | 廢止 - 獨資 |
升宏企業社 登記地址: 彰化縣彰化市忠權里自立街206巷33號5樓 | 負責人: 呂淑貞 | 統編: 10953532 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 呂淑貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|