謝逸文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝逸文的職稱是董事, 持有股份數是4000000, 公司名稱是泊安有限公司, 統一編號是16268290.
根據名稱 泊安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 泊安 ...) | 電話: 06-2932925 | 開放時間: 9:00-19:00
(11月-翌年3月延長營業時間至18:00) | 分類: 主題園區 | 708 臺南市安平區安億路115號 @ 臺南景點 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 89704761 | 電話號碼: 02-24335893 | 基隆市安樂區樂利三街8巷14號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 開放時間: 平常日以團體預約包船為主,例假日行駛固定航次,請洽詢各船公司。強烈季風、漲退潮水位差影響航行及靠泊安全,當日實際航班得由現場公告或網站預告調整。 | | 電話: 886-2-66057338 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
電話: 06-2932925 | 開放時間: 9:00-19:00
(11月-翌年3月延長營業時間至18:00) | 分類: 主題園區 | 708 臺南市安平區安億路115號 @ 臺南景點 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 89704761 | 電話號碼: 02-24335893 | 基隆市安樂區樂利三街8巷14號 @ 出進口廠商登記資料 |
開放時間: 平常日以團體預約包船為主,例假日行駛固定航次,請洽詢各船公司。強烈季風、漲退潮水位差影響航行及靠泊安全,當日實際航班得由現場公告或網站預告調整。 | | 電話: 886-2-66057338 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 泊安 ... ]
根據姓名 謝逸文 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 謝逸文 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 620 | 所代表法人: | 漢海實業股份有限公司 | 統一編號: 23923717 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 256000 | 所代表法人: | 頤家股份有限公司 | 統一編號: 54991470 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 勵昱管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 57015025 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: 欣楓股份有限公司 | 華儲股份有限公司 | 統一編號: 70759575 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 亨利漢克有限公司 | 統一編號: 90197378 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 620 | 所代表法人: | 漢海實業股份有限公司 | 統一編號: 23923717 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 256000 | 所代表法人: | 頤家股份有限公司 | 統一編號: 54991470 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 勵昱管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 57015025 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5600000 | 所代表法人: 欣楓股份有限公司 | 華儲股份有限公司 | 統一編號: 70759575 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 亨利漢克有限公司 | 統一編號: 90197378 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝逸文 ... ]
泊安機械股份有限公司 | 地址: 基隆市安樂區樂利三街8巷14號1樓 | 電話: 02-2433-5893 |
泊安機械股份有限公司 | 地址: 基隆市樂利三街8巷14號1樓 | 電話: 0800-665-168 |
泊安機械股份有限公司 | 地址: 基隆市樂利三街8巷14號1樓 | 電話: 02-2433-5893 |
名稱 泊安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 泊安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泊安機械股份有限公司 基隆市安樂區樂利三街8巷14號 | 童俊翔 | 89704761 | 核准設立 |
泊安有限公司 臺北市大同區華陰街33號3樓之2 | 謝逸文 | 16268290 | 核准設立 |
泊安築投資股份有限公司 桃園市蘆竹區吉祥里吉林路55號10樓之1 | 孫薇 | 93505315 | 核准設立 |
泊安企業有限公司 臺北市資料空白 | | 12145473 | 撤銷 (076年04月11日 建一字 第號) |
泊安機械股份有限公司 登記地址: 基隆市安樂區樂利三街8巷14號 | 負責人: 童俊翔 | 統編: 89704761 | 核准設立 |
泊安有限公司 登記地址: 臺北市大同區華陰街33號3樓之2 | 負責人: 謝逸文 | 統編: 16268290 | 核准設立 |
泊安築投資股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區吉祥里吉林路55號10樓之1 | 負責人: 孫薇 | 統編: 93505315 | 核准設立 |
泊安企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 12145473 | 撤銷 (076年04月11日 建一字 第號) |
姓名 謝逸文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 謝逸文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
詠展企業社 新北市新店區德正街27巷29弄23號4樓 | 謝逸文 | 26190390 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108169313) |
米絲銜有限公司 新北市新店區德正街27巷29弄23號4樓 | 謝逸文 | 54838498 | 解散 (核准解散日期: 2016-10-14) |
亨利漢克有限公司 新北市新店區德正街27巷29弄23號4樓 | 謝逸文 | 90197378 | 核准設立 |
詠展企業社 登記地址: 新北市新店區德正街27巷29弄23號4樓 | 負責人: 謝逸文 | 統編: 26190390 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108169313) |
米絲銜有限公司 登記地址: 新北市新店區德正街27巷29弄23號4樓 | 負責人: 謝逸文 | 統編: 54838498 | 解散 (核准解散日期: 2016-10-14) |
亨利漢克有限公司 登記地址: 新北市新店區德正街27巷29弄23號4樓 | 負責人: 謝逸文 | 統編: 90197378 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
|