李超群
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李超群的職稱是董事, 持有股份數是264000, 公司名稱是展林股份有限公司, 統一編號是16278662.
董監事資料集 資料集的 李超群 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李超群 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 253000 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 253000 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 展林股份有限公司 | 統一編號: 16278662 |
[ 搜尋所有相關: 李超群 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 展林股份有限公司 | 到職日期: 0991203 | 統一編號: 16278662 |
公司名稱: 展林股份有限公司 | 到職日期: 0991203 | 統一編號: 16278662 |
[ 搜尋所有相關: 李超群 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 電話: 03-6566588 | 許可證起始日: 20240116 | 許可證終止日: 20260115 | 負責人姓名: 胡巧鈴 | 機構地址: 新竹縣竹北市中華路435號1樓 | 終止營業日期: |
電話: 03-6566588 | 許可證起始日: 20240116 | 許可證終止日: 20260115 | 負責人姓名: 胡巧鈴 | 機構地址: 新竹縣竹北市中華路435號1樓 | 終止營業日期: |
[ 搜尋所有相關: 李超群 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 ]
根據名稱 展林 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展林 ...) | 類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定登錄理由: 1.二樓建物,一樓平拱窗,二樓圓拱窗有突出之飾帶,於機關辦公廳舍之此型建物,在本市之僅有。2.見證南臺灣林業發展史,建築與臺南州廳、警署協調,塑造該地為日治時期行政中心的意義。3.與孔廟文化園區旅遊資... @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)林青慧、林鴻紅 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林青慧、林鴻紅 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃雲滙師生 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃雲滙師生 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 02-2531-6111#104 | 是否收費: N | 活動地點: 上海銀行民生大樓3樓(台北市中山區民生東路二段149號) | 開始日期: 20240115 | 結束日期: 20240115 | 發起單位: 楊小姐 | 主辦單位: 上海商業儲蓄銀行文教基金會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 片長: 30:20 | 影片分類: 旅遊,保育 | 授權單位: 林業及自然保育署 | 影片簡介: 阿里山的林業發展早在荷蘭人佔據時期前後及清朝統治時期就已經有開發的痕跡,然而直到日據時期時,才有較具規模的經營。當時,為發展林業目的,而創建阿里山森林鐵路,至今已有100年的歷史。當時投下的人力、物力... @ 農業虛擬博物館 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台南市 | 地址: 臺南市白河區昇安里三間厝37號 @ 工藝中心工藝社區 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 臺南市政府 | 指定登錄理由: 1.二樓建物,一樓平拱窗,二樓圓拱窗有突出之飾帶,於機關辦公廳舍之此型建物,在本市之僅有。2.見證南臺灣林業發展史,建築與臺南州廳、警署協調,塑造該地為日治時期行政中心的意義。3.與孔廟文化園區旅遊資... @ 文資局古蹟 |
(中華民國)林青慧、林鴻紅 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林青慧、林鴻紅 | 活動起始日期: 2024/05/15 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃雲滙師生 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃雲滙師生 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 02-2531-6111#104 | 是否收費: N | 活動地點: 上海銀行民生大樓3樓(台北市中山區民生東路二段149號) | 開始日期: 20240115 | 結束日期: 20240115 | 發起單位: 楊小姐 | 主辦單位: 上海商業儲蓄銀行文教基金會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
片長: 30:20 | 影片分類: 旅遊,保育 | 授權單位: 林業及自然保育署 | 影片簡介: 阿里山的林業發展早在荷蘭人佔據時期前後及清朝統治時期就已經有開發的痕跡,然而直到日據時期時,才有較具規模的經營。當時,為發展林業目的,而創建阿里山森林鐵路,至今已有100年的歷史。當時投下的人力、物力... @ 農業虛擬博物館 |
[ 搜尋所有 展林 ... ]
根據姓名 李超群 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李超群 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 334728 | 所代表法人: 群鴻投資股份有限公司 | 頂好企業股份有限公司 | 統一編號: 03394823 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 群華國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53410101 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 揚群富股份有限公司 | 統一編號: 83207695 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 256740 | 所代表法人: | 欣超國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53276821 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 閃耀事業股份有限公司 | 超湛國際生技事業股份有限公司 | 統一編號: 54764572 @ 董監事資料集 |
| 電話: 035-787222 | 許可證起始日: 19961203 | 許可證終止日: 19981202 | 負責人姓名: 李超群 | 機構地址: 臺灣省新竹市光復路一段364號1樓 | 終止營業日期: 19971108 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 04-7296999 | 許可證起始日: 20080227 | 許可證終止日: 20100226 | 負責人姓名: 李超群 | 機構地址: 彰化縣彰化市金馬路1段525號1樓 | 終止營業日期: 20080327 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 04-23294747 | 許可證起始日: 20240823 | 許可證終止日: 20260822 | 負責人姓名: 李超群 | 機構地址: 臺中市西區博館路117號12樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 334728 | 所代表法人: 群鴻投資股份有限公司 | 頂好企業股份有限公司 | 統一編號: 03394823 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 群華國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53410101 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 揚群富股份有限公司 | 統一編號: 83207695 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 256740 | 所代表法人: | 欣超國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53276821 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 閃耀事業股份有限公司 | 超湛國際生技事業股份有限公司 | 統一編號: 54764572 @ 董監事資料集 |
電話: 035-787222 | 許可證起始日: 19961203 | 許可證終止日: 19981202 | 負責人姓名: 李超群 | 機構地址: 臺灣省新竹市光復路一段364號1樓 | 終止營業日期: 19971108 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 04-7296999 | 許可證起始日: 20080227 | 許可證終止日: 20100226 | 負責人姓名: 李超群 | 機構地址: 彰化縣彰化市金馬路1段525號1樓 | 終止營業日期: 20080327 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 04-23294747 | 許可證起始日: 20240823 | 許可證終止日: 20260822 | 負責人姓名: 李超群 | 機構地址: 臺中市西區博館路117號12樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
[ 搜尋所有 李超群 ... ]
展林鋁業股份有限公司 | 地址: 台中市大甲區通天路53號之1 | 電話: 04-2681-0708 |
展林鋁業股份有限公司 | 地址: 台中市大甲區通天路53號之1 | 電話: 04-2681-0702 |
展林鋁業股份有限公司 | 地址: 桃園市八德區大強里後壁厝5鄰5號之8 | 電話: 03-374-9742 |
展林鋁業股份有限公司 | 地址: 桃園市八德區大強里後壁厝5鄰5號之8 | 電話: 03-367-7451 |
展林鋁業股份有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市大灣街3號 | 電話: 03-551-7861 |
展林鋁業股份有限公司 | 地址: 苗栗縣苑裡鎮山柑里山柑2號之10 | 電話: 037-743-909 |
展林國際事業股份有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市中華路435號 | 電話: 03-553-3866 |
展林股份有限公司 | 地址: 新竹市光復路一段364號 | 電話: 03-579-8899 |
展林股份有限公司 | 地址: 新竹市光復路一段364號 | 電話: 03-597-4467 |
展林股份有限公司 | 地址: 新竹市光復路一段364號 | 電話: 03-656-6588 |
名稱 展林 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 展林)
展林股份有限公司竹東分公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮北興路一段428號1樓 | 負責人: 葉春蓮 | 統編: 24644002 | 廢止 |
展林投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路82號2樓 | 負責人: 林美伸 | 統編: 83224527 | 核准設立 |
展林國際開發有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市玉華里玉維路33巷25-1號 | 負責人: 林秉宏 | 統編: 90205497 | 核准設立 |
展林企業股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區園區街3之1號5樓之3 | 負責人: 李江松 | 統編: 04804640 | 核准設立 |
展林鋁業股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市大灣街3號 | 負責人: 邱瑞章 | 統編: 12766275 | 核准設立 |
展林股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里中華路435號1樓 | 負責人: 胡巧鈴 | 統編: 16278662 | 核准設立 |
展林國際事業股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里中華路435號3樓 | 負責人: 胡巧鈴 | 統編: 25156893 | 核准設立 |
展林建設有限公司 登記地址: 臺中市南區和昌街186號1樓 | 負責人: 劉孟松 | 統編: 53878865 | 核准設立 |
[ 查詢所有 展林 ... ]
姓名 李超群 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李超群)
太頂咖啡食品股份有限公司松江二店分公司 登記地址: 臺北市中山區松江路187-1號1樓 | 負責人: 李超群 ,李超群 | 統編: 16832873 | 廢止 |
頂好企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段75之15號3樓 | 負責人: 李超群 | 統編: 03394823 | 核准設立 |
揚群富股份有限公司 登記地址: 臺中市西區双龍里英才路501號6樓 | 負責人: 李超群 | 統編: 83207695 | 核准設立 |
合洋旅行社股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段75之15號3樓 | 負責人: 李超群 | 統編: 23767878 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-11) |
中華輪胎行 登記地址: 臺北市萬華區中華路2段4號1樓 | 負責人: 李超群 | 統編: 05156500 | 撤銷 - 獨資 |
大中華國際事業股份有限公司 登記地址: 臺中市北區學士路257號10樓 | 負責人: 李超群 | 統編: 13041709 | 核准設立 |
太頂咖啡食品股份有限公司松江分公司 登記地址: 臺北市中山區松江路段61-1號1樓 | 負責人: 李超群 | 統編: 16771257 | 廢止 |
太頂咖啡食品股份有限公司台大分公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段92號1樓,地下室 | 負責人: 李超群 | 統編: 16832775 | 廢止 |
[ 查詢所有 李超群 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
|